邱瑞枝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱瑞枝的職稱是董事, 持有股份數是5200000, 公司名稱是坤鈿機械有限公司, 統一編號是84737644.
| 統一編號: 84737644 | 電話號碼: 07-3706008 | 高雄市鳥松區昌隆街43號 |
統一編號: 84737644 | 電話號碼: 07-3706008 | 高雄市鳥松區昌隆街43號 |
[ 搜尋所有相關: 邱瑞枝 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 坤鈿機械 資料。
[ 搜尋所有 坤鈿機械 ... ]
根據姓名 邱瑞枝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱瑞枝 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 邱瑞枝 ... ]
坤鈿機械有限公司 | 地址: 高雄市鳥松區昌隆街43號 | 電話: 07-370-6025 |
名稱 坤鈿機械 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 坤鈿機械)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
坤鈿機械有限公司 高雄市鳥松區昌隆街43號 | 邱瑞枝 | 84737644 | 核准設立 |
坤鈿機械有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區昌隆街43號 | 負責人: 邱瑞枝 | 統編: 84737644 | 核准設立 |
姓名 邱瑞枝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 邱瑞枝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日升實業社 宜蘭縣冬山鄉永美村信光路95巷15號一樓 | 邱瑞枝 | 49997782 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901354) |
如意美顏室 新竹市北區崇禮里中山路二三二號一樓 | 邱瑞枝 | 91983466 | 歇業 - 獨資 |
日升實業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉永美村信光路95巷15號一樓 | 負責人: 邱瑞枝 | 統編: 49997782 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901354) |
如意美顏室 登記地址: 新竹市北區崇禮里中山路二三二號一樓 | 負責人: 邱瑞枝 | 統編: 91983466 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|