謝棟樑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝棟樑的職稱是董事, 持有股份數是800000, 公司名稱是合泰重機有限公司, 統一編號是84744217.
無其他 合泰重機 資料。
[ 搜尋所有 合泰重機 ... ]
根據姓名 謝棟樑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝棟樑 ...) | (中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 藤江和子/明武實業有限公司 | 臺中市 | 場域: 其他 | 臺中市西屯區惠來路二段101號(臺中國家歌劇院六樓空中花園) @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 許文融 | 臺中市 | 場域: 其他 | 427臺中市潭子區豐興路一段139號 @ 文化部公共藝術 |
| 許文融 | 臺中市 | 場域: 其他 | 427臺中市潭子區豐興路一段139號 @ 文化部公共藝術 |
| 鄭聰文 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40452臺中市北區崇德路一段107號 圖書館外牆 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
藤江和子/明武實業有限公司 | 臺中市 | 場域: 其他 | 臺中市西屯區惠來路二段101號(臺中國家歌劇院六樓空中花園) @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝棟樑 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
許文融 | 臺中市 | 場域: 其他 | 427臺中市潭子區豐興路一段139號 @ 文化部公共藝術 |
許文融 | 臺中市 | 場域: 其他 | 427臺中市潭子區豐興路一段139號 @ 文化部公共藝術 |
鄭聰文 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40452臺中市北區崇德路一段107號 圖書館外牆 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 謝棟樑 ... ]
合泰重機有限公司 | 地址: 新北市八里區長坑口16號之3 | 電話: 02-2610-2548 |
名稱 合泰重機 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 合泰重機)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合泰重機有限公司 臺北市內湖區環山路2段103號1樓 | 謝棟樑 | 84744217 | 核准設立 |
合泰重機有限公司 登記地址: 臺北市內湖區環山路2段103號1樓 | 負責人: 謝棟樑 | 統編: 84744217 | 核准設立 |
姓名 謝棟樑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 謝棟樑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星河光電科技有限公司 新北市深坑區文山路1段31巷12號 | 謝棟樑 | 16045762 | 核准設立 |
豪門企業社 新北市金山區仁愛路33號1樓 | 謝棟樑 | 20272599 | 核准設立 - 獨資 |
港盛投資股份有限公司 高雄市新興區七賢1路327號3樓之3 | 謝棟樑 | 27683219 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-25) |
立工有限公司 高雄市苓雅區漢陽街20號 | 謝棟樑 | 81479397 | 核准設立 |
新向雕塑藝廊 臺中市太平區光華里長安路39號 | 謝棟樑 | 97516019 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030712771) |
星河光電科技有限公司 登記地址: 新北市深坑區文山路1段31巷12號 | 負責人: 謝棟樑 | 統編: 16045762 | 核准設立 |
豪門企業社 登記地址: 新北市金山區仁愛路33號1樓 | 負責人: 謝棟樑 | 統編: 20272599 | 核准設立 - 獨資 |
港盛投資股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區七賢1路327號3樓之3 | 負責人: 謝棟樑 | 統編: 27683219 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-25) |
立工有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區漢陽街20號 | 負責人: 謝棟樑 | 統編: 81479397 | 核准設立 |
新向雕塑藝廊 登記地址: 臺中市太平區光華里長安路39號 | 負責人: 謝棟樑 | 統編: 97516019 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030712771) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
|