張 杰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張 杰的職稱是監察人, 持有股份數是164000, 公司名稱是泓喬實業股份有限公司, 統一編號是84763760.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 泓喬實業有限公司 | 統一編號: 83289555 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 泓喬實業有限公司 | 統一編號: 83289555 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 泓喬實業 ... ]
根據姓名 張 杰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張 杰 ...) | 生產者: 張○杰 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣田中鎮 | 異動日期: 2024/04/30 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 電話: 03-4782278 | 姓名: 張杰森 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市楊梅區楊新北路49號2樓 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
| 姓名: 張杰森 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4782278 | 桃園市楊梅區楊新北路49號2樓 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 宇杰管理顧問有限公司 | 統一編號: 24354592 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 杰暘電子有限公司 | 統一編號: 54348788 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 杰懋潮數位雲端科技有限公司 | 統一編號: 60275354 @ 董監事資料集 |
| | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 張○杰 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣田中鎮 | 異動日期: 2024/04/30 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
電話: 03-4782278 | 姓名: 張杰森 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市楊梅區楊新北路49號2樓 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
姓名: 張杰森 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4782278 | 桃園市楊梅區楊新北路49號2樓 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 宇杰管理顧問有限公司 | 統一編號: 24354592 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 杰暘電子有限公司 | 統一編號: 54348788 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 杰懋潮數位雲端科技有限公司 | 統一編號: 60275354 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 張 杰 ... ]
名稱 泓喬實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 泓喬實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泓喬實業有限公司 新北市永和區保平路268巷27號3樓 | 張居喬 | 83289555 | 核准設立 |
泓喬實業社 新竹縣關西鎮北斗里光復路280號1樓 | 葉國杰 | 17331150 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1030300059) |
泓喬實業股份有限公司 臺北市大安區基隆2段112號5樓 | | 84763760 | 解散 (084年01月10日 建一字 第號) |
泓喬實業有限公司 新竹縣關西鎮東光里暗潭一二︱六號 | | 16573278 | 解散 (089年06月20日 經89中字 第089447002號) |
泓喬實業社 新竹縣關西鎮東光里暗潭12之6號1樓 | 楊明光 | 17322005 | 歇業 - 合夥 |
泓喬實業有限公司 臺中市北屯區大德巷六十弄四號一樓 | | 97004827 | 解散 (文號: 1997-7-17 建三丑字 第086200510號) |
泓喬實業有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路268巷27號3樓 | 負責人: 張居喬 | 統編: 83289555 | 核准設立 |
泓喬實業社 登記地址: 新竹縣關西鎮北斗里光復路280號1樓 | 負責人: 葉國杰 | 統編: 17331150 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1030300059) |
泓喬實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區基隆2段112號5樓 | 統編: 84763760 | 解散 (084年01月10日 建一字 第號) |
泓喬實業有限公司 登記地址: 新竹縣關西鎮東光里暗潭一二︱六號 | 統編: 16573278 | 解散 (089年06月20日 經89中字 第089447002號) |
泓喬實業社 登記地址: 新竹縣關西鎮東光里暗潭12之6號1樓 | 負責人: 楊明光 | 統編: 17322005 | 歇業 - 合夥 |
泓喬實業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區大德巷六十弄四號一樓 | 統編: 97004827 | 解散 (文號: 1997-7-17 建三丑字 第086200510號) |
[ 查詢所有 泓喬實業 ... ]
姓名 張 杰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張 杰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
郭張杰自營計程車行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐一五號 | 郭張杰 | 94812327 | 核准設立 - 獨資 |
宇杰管理顧問有限公司 新北市新店區光明街224巷9號5樓 | 張杰森 | 24354592 | 核准設立 |
杰暘電子有限公司 臺北市松山區南京東路5段234號8樓 | 張杰睿 | 54348788 | 核准設立 |
杰茗茶業有限公司 臺北市大安區光復南路306號11樓 | 張杰一 | 55797620 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-11) |
杰懋潮數位雲端科技有限公司 臺中市西區民龍里臺灣大道二段285號20樓 | 張杰閎 | 60275354 | 核准設立 |
杰茂企業社 桃園市桃園區龍壽里19鄰中山路1330之2號1樓 | 張杰茂 | 85250318 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129000974) |
杰發雜糧行 臺北市文山區辛亥路7段65巷7號 | 張杰舜 | 88217779 | 核准設立 - 獨資 |
明富電氣行 臺北市北投區致遠一路1段67號1樓 | 張杰明 | 01393989 | 歇業 - 獨資 |
郭張杰自營計程車行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐一五號 | 負責人: 郭張杰 | 統編: 94812327 | 核准設立 - 獨資 |
宇杰管理顧問有限公司 登記地址: 新北市新店區光明街224巷9號5樓 | 負責人: 張杰森 | 統編: 24354592 | 核准設立 |
杰暘電子有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段234號8樓 | 負責人: 張杰睿 | 統編: 54348788 | 核准設立 |
杰茗茶業有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路306號11樓 | 負責人: 張杰一 | 統編: 55797620 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-11) |
杰懋潮數位雲端科技有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段285號20樓 | 負責人: 張杰閎 | 統編: 60275354 | 核准設立 |
杰茂企業社 登記地址: 桃園市桃園區龍壽里19鄰中山路1330之2號1樓 | 負責人: 張杰茂 | 統編: 85250318 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129000974) |
杰發雜糧行 登記地址: 臺北市文山區辛亥路7段65巷7號 | 負責人: 張杰舜 | 統編: 88217779 | 核准設立 - 獨資 |
明富電氣行 登記地址: 臺北市北投區致遠一路1段67號1樓 | 負責人: 張杰明 | 統編: 01393989 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張 杰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
|