王美華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王美華的職稱是董事, 持有股份數是6000, 公司名稱是晟大管理顧問股份有限公司, 統一編號是84815991.
董監事資料集 資料集的 王美華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王美華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 晟大管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84815991 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 78000 | 所代表法人: | 晟大管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84815991 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 晟大管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84815991 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 晟大管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84815991 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 78000 | 所代表法人: | 晟大管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84815991 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 晟大管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84815991 |
[ 搜尋所有相關: 王美華 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 晟大管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 晟大管理顧問 ...)
根據姓名 王美華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王美華 ...) | (中華民國)張秋惠、王美華 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張秋惠、王美華 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)廖滿琴、王美華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)廖滿琴、王美華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王美華、顏國益 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王美華、顏國益 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 王美華記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市麻豆區井東里磚子井32號 | 執行業務區域: 臺南市 | 登錄字號: 南區國稅登字第98R0054號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 精密化學材料技術及應用開發四年計畫 | 專利發明人: 李頂瑜 徐美玉 王美華 | 證書號碼: I301490 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)張秋惠、王美華 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張秋惠、王美華 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)廖滿琴、王美華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)廖滿琴、王美華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王美華、顏國益 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王美華、顏國益 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 王美華記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市麻豆區井東里磚子井32號 | 執行業務區域: 臺南市 | 登錄字號: 南區國稅登字第98R0054號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材化所 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 精密化學材料技術及應用開發四年計畫 | 專利發明人: 李頂瑜 徐美玉 王美華 | 證書號碼: I301490 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 王美華 ... ]
名稱 晟大管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 晟大管理顧問)
晟大管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市北區西門路四段1巷8號2樓 | 負責人: 王茂鑫 | 統編: 84815991 | 核准設立 |
姓名 王美華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王美華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美華商號 澎湖縣馬公市陽明里北辰街20號1A24攤位 | 王美華 | 08181497 | 核准設立 - 獨資 |
美麗華商行 桃園市龜山區舊路里振興路1258號(1樓) | 王美華 | 85259090 | 廢止 - 獨資 |
名門企業社 臺中市西區忠明里華美西街一段68號一樓 | 王美華 | 06050483 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
安美佳有限公司 高雄市三民區大順二路725之5號7樓 | 王美華 | 83290716 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-28) |
王美商店 金門縣金沙鎮浦山里后宅25號(限建築物第一層使用) | 王美華 | 77336685 | 歇業 - 獨資 |
嘉美廚具行 彰化縣和美鎮和西里和線路三九號 | 王 美 華 | 19935613 | 核准設立 - 獨資 |
美華麵包店 新北市汐止區中正路100號 | 黃王美華 | 33855225 | 歇業 - 獨資 |
美華商號 嘉義縣布袋鎮光復里太平路一一一巷二三弄二八號 | 蔡王美華 | 66367963 | 撤銷 - 獨資 |
美華商號 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里北辰街20號1A24攤位 | 負責人: 王美華 | 統編: 08181497 | 核准設立 - 獨資 |
美麗華商行 登記地址: 桃園市龜山區舊路里振興路1258號(1樓) | 負責人: 王美華 | 統編: 85259090 | 廢止 - 獨資 |
名門企業社 登記地址: 臺中市西區忠明里華美西街一段68號一樓 | 負責人: 王美華 | 統編: 06050483 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
安美佳有限公司 登記地址: 高雄市三民區大順二路725之5號7樓 | 負責人: 王美華 | 統編: 83290716 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-28) |
王美商店 登記地址: 金門縣金沙鎮浦山里后宅25號(限建築物第一層使用) | 負責人: 王美華 | 統編: 77336685 | 歇業 - 獨資 |
嘉美廚具行 登記地址: 彰化縣和美鎮和西里和線路三九號 | 負責人: 王 美 華 | 統編: 19935613 | 核准設立 - 獨資 |
美華麵包店 登記地址: 新北市汐止區中正路100號 | 負責人: 黃王美華 | 統編: 33855225 | 歇業 - 獨資 |
美華商號 登記地址: 嘉義縣布袋鎮光復里太平路一一一巷二三弄二八號 | 負責人: 蔡王美華 | 統編: 66367963 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 王美華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|