湯士賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名湯士賢的職稱是監察人, 持有股份數是3600, 公司名稱是桃霖建設股份有限公司, 統一編號是84818527.
無其他 桃霖建設 資料。
[ 搜尋所有 桃霖建設 ... ]
根據姓名 湯士賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 湯士賢 ...) | (中華民國)有用主張;(中華民國)徐菀瑩;(中華民國)張梓鈞;(中華民國)湯士賢;(中華民國)楊子新;(中華民國)劉力瑜;(中華民國)王姝妍 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)有用主張;(中華民國)徐菀瑩;(中華民國)張梓鈞;(中華民國)湯士賢;(中華民國)楊子新;(中華民國)劉力瑜;(中華民國)王姝妍 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺中市政府 | 指定登錄理由: 1.具高度歷史、藝術或科學價值者:臺灣府儒考棚原為清光緒17年(1891)臺灣省城小北門街內的建築群,日治初期曾作為臺灣民政支部,大正7年(1918)因臺中州廳廳舍擴建工程,局部拆遷搬移現址作為警察俱... @ 文資局古蹟 |
| 1 | 開放時間: 平日10:00-19:00,週末10:00-20:00。每週二休館,國定假日比照週末開館。
更多詳細資訊,請見臉書專頁「國家漫畫博物館籌備處 Preparatory Office of NTMC」(網... | 現狀: 民國104(2015)年完成修復及再利用計畫、民國108(2019)年完成(擴大範圍)修復及再利用計畫。 | 歷史沿革: 「臺中刑務所官舍群」設置於原臺中刑務所之東、北兩側,為日治時期不同階級職員的居住場域。目前留存之十二棟官舍興築於日治大正、昭和及戰後初期,建築格局包括判任官乙種、丙種、丁種官舍及戰後興建的二戶建與四戶... @ 文資局歷史建築 |
| 電話: 057981288 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 蕈菜 | 證書效期: 2018/12/16 | 雲林縣元長鄉鹿北村1鄰同安39號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 作者: 湯士賢圖; 好風土文化有限公司文 | 出版機構: 玉山社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 44 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-294-367-0 (精裝, NT$350, 44面, 26X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 偉霖建設股份有限公司 | 統一編號: 86590504 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 信義廣告股份有限公司 | 統一編號: 86781588 @ 董監事資料集 |
(中華民國)有用主張;(中華民國)徐菀瑩;(中華民國)張梓鈞;(中華民國)湯士賢;(中華民國)楊子新;(中華民國)劉力瑜;(中華民國)王姝妍 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)有用主張;(中華民國)徐菀瑩;(中華民國)張梓鈞;(中華民國)湯士賢;(中華民國)楊子新;(中華民國)劉力瑜;(中華民國)王姝妍 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺中市政府 | 指定登錄理由: 1.具高度歷史、藝術或科學價值者:臺灣府儒考棚原為清光緒17年(1891)臺灣省城小北門街內的建築群,日治初期曾作為臺灣民政支部,大正7年(1918)因臺中州廳廳舍擴建工程,局部拆遷搬移現址作為警察俱... @ 文資局古蹟 |
1 | 開放時間: 平日10:00-19:00,週末10:00-20:00。每週二休館,國定假日比照週末開館。
更多詳細資訊,請見臉書專頁「國家漫畫博物館籌備處 Preparatory Office of NTMC」(網... | 現狀: 民國104(2015)年完成修復及再利用計畫、民國108(2019)年完成(擴大範圍)修復及再利用計畫。 | 歷史沿革: 「臺中刑務所官舍群」設置於原臺中刑務所之東、北兩側,為日治時期不同階級職員的居住場域。目前留存之十二棟官舍興築於日治大正、昭和及戰後初期,建築格局包括判任官乙種、丙種、丁種官舍及戰後興建的二戶建與四戶... @ 文資局歷史建築 |
電話: 057981288 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 蕈菜 | 證書效期: 2018/12/16 | 雲林縣元長鄉鹿北村1鄰同安39號 @ 臺灣有機農業資訊 |
作者: 湯士賢圖; 好風土文化有限公司文 | 出版機構: 玉山社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 44 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-294-367-0 (精裝, NT$350, 44面, 26X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 偉霖建設股份有限公司 | 統一編號: 86590504 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 信義廣告股份有限公司 | 統一編號: 86781588 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 湯士賢 ... ]
名稱 桃霖建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 桃霖建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
桃霖建設股份有限公司 桃園市中壢區新街里環北路三九八號十一樓之五 | | 84818527 | 解散 (085年07月11日 建三癸字 第085197740號) |
桃霖建設股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區新街里環北路三九八號十一樓之五 | 統編: 84818527 | 解散 (085年07月11日 建三癸字 第085197740號) |
姓名 湯士賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 湯士賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
味多美烘焙坊 新北市板橋區雨農路10號1樓 | 湯士賢 | 10034079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055237448) |
梓軒堂國際有限公司 新竹縣芎林鄉華龍村五和街253號2樓 | 湯士賢 | 12630003 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-01) |
康福企業社 桃園縣桃園市莊敬里莊敬路一段128號地下室 | 湯士賢 | 14661760 | 撤銷 - 獨資 |
味多美烘焙坊 登記地址: 新北市板橋區雨農路10號1樓 | 負責人: 湯士賢 | 統編: 10034079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055237448) |
梓軒堂國際有限公司 登記地址: 新竹縣芎林鄉華龍村五和街253號2樓 | 負責人: 湯士賢 | 統編: 12630003 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-01) |
康福企業社 登記地址: 桃園縣桃園市莊敬里莊敬路一段128號地下室 | 負責人: 湯士賢 | 統編: 14661760 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
|