史美華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名史美華的職稱是監察人, 持有股份數是180000, 公司名稱是業舜企管顧問股份有限公司, 統一編號是84833914.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 業舜企管顧問股份有限公司 | 德大彈簧工業股份有限公司 | 統一編號: 22579384 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 業舜企管顧問股份有限公司 | 德大彈簧工業股份有限公司 | 統一編號: 22579384 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 業舜企管顧問 ... ]
根據姓名 史美華 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 史美華 ...) | (中華民國)黃飛;(中華民國)邱凡庭;(中華民國)陳坩鳳;(中華民國)李靆霞;(中華民國)蕭寶珍;(中華民國)李素滿;(中華民國)許心蕙;(中華民國)史美華;(中華民國)鄭宇彤 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃飛;(中華民國)邱凡庭;(中華民國)陳坩鳳;(中華民國)李靆霞;(中華民國)蕭寶珍;(中華民國)李素滿;(中華民國)許心蕙;(中華民國)史美華;(中華民國)鄭宇彤 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 快活農場股份有限公司 | 統一編號: 52371919 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昶立能源科技股份有限公司 | 統一編號: 54933253 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: | 金聖杰精密有限公司 | 統一編號: 70668511 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 泓福資產管理開發有限公司 | 統一編號: 82907740 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃飛;(中華民國)邱凡庭;(中華民國)陳坩鳳;(中華民國)李靆霞;(中華民國)蕭寶珍;(中華民國)李素滿;(中華民國)許心蕙;(中華民國)史美華;(中華民國)鄭宇彤 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃飛;(中華民國)邱凡庭;(中華民國)陳坩鳳;(中華民國)李靆霞;(中華民國)蕭寶珍;(中華民國)李素滿;(中華民國)許心蕙;(中華民國)史美華;(中華民國)鄭宇彤 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 快活農場股份有限公司 | 統一編號: 52371919 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昶立能源科技股份有限公司 | 統一編號: 54933253 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8700000 | 所代表法人: | 金聖杰精密有限公司 | 統一編號: 70668511 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 泓福資產管理開發有限公司 | 統一編號: 82907740 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 史美華 ... ]
名稱 業舜企管顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 業舜企管顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
業舜企管顧問股份有限公司 新北市板橋區萬安街21巷12號(2樓) | 許正南 | 84833914 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-06) |
業舜企管顧問股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區萬安街21巷12號(2樓) | 負責人: 許正南 | 統編: 84833914 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-06) |
姓名 史美華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 史美華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泓福資產管理開發有限公司 臺北市士林區福華路190號4樓 | 史美華 | 82907740 | 核准設立 |
衛佐得環球資源有限公司 臺北市士林區福華路190號4樓 | 史美華 | 24953317 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-22) |
泓福資產管理開發有限公司 登記地址: 臺北市士林區福華路190號4樓 | 負責人: 史美華 | 統編: 82907740 | 核准設立 |
衛佐得環球資源有限公司 登記地址: 臺北市士林區福華路190號4樓 | 負責人: 史美華 | 統編: 24953317 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-22) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|