黃建豪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃建豪的職稱是董事, 持有股份數是200, 公司名稱是金源滿五金股份有限公司, 統一編號是84858442.
董監事資料集 資料集的 黃建豪 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃建豪 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 金源滿五金股份有限公司 | 統一編號: 84858442 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 金源滿五金股份有限公司 | 統一編號: 84858442 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 金源滿五金股份有限公司 | 統一編號: 84858442 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 金源滿五金股份有限公司 | 統一編號: 84858442 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 金源滿五金股份有限公司 | 統一編號: 84858442 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 金源滿五金股份有限公司 | 統一編號: 84858442 |
[ 搜尋所有相關: 黃建豪 @ 董監事資料集 ]
無其他 金源滿五金 資料。
[ 搜尋所有 金源滿五金 ... ]
根據姓名 黃建豪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃建豪 ...) | 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 事務所名稱: 建豪記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市永和區永興里016竹林路144號三樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0810號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 28311223 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里保康路77號 @ 登記工廠名錄 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
事務所名稱: 建豪記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市永和區永興里016竹林路144號三樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0810號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
主要產品: 220塑膠製品、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 28311223 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里保康路77號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃建豪 ... ]
名稱 金源滿五金 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金源滿五金)
金源滿五金股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區進化北路71號 | 負責人: 黃昭雨 | 統編: 84858442 | 核准設立 |
姓名 黃建豪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃建豪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
均豪興業有限公司 嘉義市東區後湖里保康路77號 | 黃建豪 | 28311223 | 核准設立 |
雲豪有限公司 臺中市北區新北里一中街105號2樓 | 黃建豪 | 42865884 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-01) |
豪興昌有限公司 臺南市安南區淵東里海佃路四段55巷27弄22號1樓 | 黃建豪 | 53034367 | 核准設立 |
勁豪企業社 臺北市中山區林森北路409號10樓之7 | 黃建豪 | 72999360 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094101536) |
德豪油漆工程行 臺北市南港區富康街16之1號5樓 | 黃建豪 | 81602208 | 核准設立 - 獨資 |
玖豪國際有限公司 新北市中和區景新街468號8樓 | 黃建豪 | 93667768 | 核准設立 |
豪宓國際有限公司 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 黃建豪 | 94065032 | 核准設立 |
允豪國際企業社 桃園市觀音區大堀里新華路二段1000巷142弄60號 | 黃建豪 | 01282415 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1059000910) |
均豪興業有限公司 登記地址: 嘉義市東區後湖里保康路77號 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 28311223 | 核准設立 |
雲豪有限公司 登記地址: 臺中市北區新北里一中街105號2樓 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 42865884 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-01) |
豪興昌有限公司 登記地址: 臺南市安南區淵東里海佃路四段55巷27弄22號1樓 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 53034367 | 核准設立 |
勁豪企業社 登記地址: 臺北市中山區林森北路409號10樓之7 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 72999360 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094101536) |
德豪油漆工程行 登記地址: 臺北市南港區富康街16之1號5樓 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 81602208 | 核准設立 - 獨資 |
玖豪國際有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街468號8樓 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 93667768 | 核准設立 |
豪宓國際有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 94065032 | 核准設立 |
允豪國際企業社 登記地址: 桃園市觀音區大堀里新華路二段1000巷142弄60號 | 負責人: 黃建豪 | 統編: 01282415 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1059000910) |
[ 查詢所有 黃建豪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 新昆璋興業有限公司 | 統一編號: 12990674 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯昇揚股份有限公司 | 統一編號: 12990864 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合風旅行社有限公司 | 統一編號: 12992309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 快樂味饌有限公司 | 統一編號: 12995191 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 軒晨營造有限公司 | 統一編號: 13000067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 鐿大營造有限公司 | 統一編號: 13001039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6478550 | 所代表法人: 荷蘭商艾士麥股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 617099 | 所代表法人: 荷蘭商漢微科股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 新昆璋興業有限公司 | 統一編號: 12990674 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯昇揚股份有限公司 | 統一編號: 12990864 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合風旅行社有限公司 | 統一編號: 12992309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 快樂味饌有限公司 | 統一編號: 12995191 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 軒晨營造有限公司 | 統一編號: 13000067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 鐿大營造有限公司 | 統一編號: 13001039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6478550 | 所代表法人: 荷蘭商艾士麥股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 617099 | 所代表法人: 荷蘭商漢微科股份有限公司 | 台灣艾司摩爾股份有限公司 | 統一編號: 13006301 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45410000 | 所代表法人: 新加坡商INGRASYS(SINGAPORE) Pte Ltd. | 鴻佰科技股份有限公司 | 統一編號: 13007907 |
|