李季融
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李季融的職稱是董事, 持有股份數是900000, 公司名稱是安德利有限公司, 統一編號是84867104.
| 統一編號: 84867104 | 電話號碼: 06-2251737 | 臺南市安平區安北路105之3號 |
統一編號: 84867104 | 電話號碼: 06-2251737 | 臺南市安平區安北路105之3號 |
[ 搜尋所有相關: 李季融 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 安德利 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 安德利 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/26 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0953790315 | 機構負責人姓名: 李盛豊 | 機構代碼: 1V0100013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 安德利 ... ]
根據姓名 李季融 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李季融 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 327500 | 所代表法人: | 亞世融企業股份有限公司 | 統一編號: 29068020 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 仁利機械股份有限公司 | 統一編號: 45911025 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 327500 | 所代表法人: | 亞世融企業股份有限公司 | 統一編號: 29068020 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 仁利機械股份有限公司 | 統一編號: 45911025 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李季融 ... ]
安德利有限公司 | 地址: 台南市安平區安北路105號之3 | 電話: 06-225-1737 |
許安德利律師事務所 | 地址: 台南市中西區中山路88號6樓之3 | 電話: 06-222-6470 |
名稱 安德利 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 安德利)
安德利傢俱有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中德里桃德路79巷44號1樓 | 負責人: 陳學銘 | 統編: 69688124 | 核准設立 |
安德利有限公司 登記地址: 臺南市安平區安北路105之3號 | 負責人: 李季融 | 統編: 84867104 | 核准設立 |
安德利不動產經紀有限公司 登記地址: 臺中市西屯區上安里青海路二段293號1樓 | 負責人: 許家豪 | 統編: 93769012 | 核准設立 |
安德利商行 登記地址: 臺東縣臺東市自強里正氣北路一六六巷四十九號一樓 | 負責人: 陳癸蓉 | 統編: 47891192 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090178081) |
安德利互聯網股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路410號10樓之1 | 負責人: 李盛豊 | 統編: 83460578 | 核准設立 |
安德利互聯網股份有限公司附設臺北市私立安德利居家長照機構 登記地址: 臺北市中山區復華里長春路410號10樓之1 | 統編: 88181575 |
安德利商行 登記地址: 臺東縣臺東市自強里正氣北路一六六巷四十九號一樓 | 負責人: 陳進雄 | 統編: 08099027 | 歇業 - 獨資 |
安德利環保有限公司 登記地址: 新北市泰山區明志路3段142巷20號 | 負責人: 詹戊鑫 | 統編: 12900195 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-20) |
[ 查詢所有 安德利 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|