曾素珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾素珠的職稱是監察人, 持有股份數是400000, 公司名稱是國禾股份有限公司, 統一編號是84884336.
董監事資料集 資料集的 曾素珠 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾素珠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國禾股份有限公司 | 統一編號: 84884336 |
[ 搜尋所有相關: 曾素珠 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 國禾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 國禾 ...) | (中華民國)禾谷創意整合行銷有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)禾谷創意整合行銷有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86635517 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷78之5號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 台灣國禾實業有限公司 | 統一編號: 86635517 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 中國禾鑫國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 97477557 @ 董監事資料集 |
| 許可項目及作業內容: Condom | 國別: THA-泰國 | 是否在3年有效期間內: Y | 醫療器材商名稱: 禾凱國際有限公司 | 有效期限: 2026-05-10 @ 醫療器材QSD製造許可資料集 |
| 許可項目及作業內容: Ovulation (LH) Rapid Test Dipstick | 國別: CHN-中國 | 是否在3年有效期間內: Y | 醫療器材商名稱: 禾啟國際開發有限公司 | 有效期限: 2027-07-18 @ 醫療器材QSD製造許可資料集 |
| 統一編號: 86635517 | 電話號碼: 04-7622863 | 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷78之5號 @ 出進口廠商登記資料 |
(中華民國)禾谷創意整合行銷有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)禾谷創意整合行銷有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86635517 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷78之5號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 台灣國禾實業有限公司 | 統一編號: 86635517 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 中國禾鑫國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 97477557 @ 董監事資料集 |
許可項目及作業內容: Condom | 國別: THA-泰國 | 是否在3年有效期間內: Y | 醫療器材商名稱: 禾凱國際有限公司 | 有效期限: 2026-05-10 @ 醫療器材QSD製造許可資料集 |
許可項目及作業內容: Ovulation (LH) Rapid Test Dipstick | 國別: CHN-中國 | 是否在3年有效期間內: Y | 醫療器材商名稱: 禾啟國際開發有限公司 | 有效期限: 2027-07-18 @ 醫療器材QSD製造許可資料集 |
統一編號: 86635517 | 電話號碼: 04-7622863 | 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷78之5號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 國禾 ... ]
根據姓名 曾素珠 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 曾素珠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13528 | 所代表法人: | 友仁股份有限公司 | 統一編號: 16992420 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 淨好生技有限公司 | 統一編號: 59361253 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 堡承企業有限公司 | 統一編號: 89349340 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 擎奇智造有限公司 | 統一編號: 96808381 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣昌工程企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13528 | 所代表法人: | 友仁股份有限公司 | 統一編號: 16992420 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 淨好生技有限公司 | 統一編號: 59361253 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 堡承企業有限公司 | 統一編號: 89349340 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 擎奇智造有限公司 | 統一編號: 96808381 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣昌工程企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 曾素珠 ... ]
台灣國禾實業有限公司 | 地址: 彰化縣彰化市崙美路355號之1 | 電話: 04-762-2863 |
國禾汽車 | 地址: 高雄市鳳山區文衡路303號 | 電話: 07-777-3722 |
國禾企業行 | 地址: 高雄市新興區五福二路80巷4弄16號 | 電話: 07-226-7886 |
張國禾 | 地址: 台中市神岡區神洲路67巷12號 | 電話: 04-2522-6086 |
國禾電話通信有限公司 | 地址: 台中市豐原區中正路626號 | 電話: 04-2524-6848 |
名稱 國禾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 國禾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國禾企業有限公司 臺中市西屯區大隆路52號1樓 | 蔡育恩 | 24829731 | 核准設立 |
國禾興業有限公司 高雄市仁武區文學一街15號1樓 | 朱峯松 | 54613809 | 廢止 (108年07月31日 高市府經商公字 第1085945130號) |
國禾股份有限公司 桃園市龜山區萬壽路一段69巷1號1樓 | 褚富裕 | 84884336 | 核准設立 |
台灣國禾實業有限公司 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷78之5號 | 曾國華 | 86635517 | 核准設立 |
國禾電話通信有限公司 臺中市豐原區社皮里中正路626號1樓 | 林鴻祥 | 22282670 | 核准設立 |
國禾工程行 彰化縣彰化市南興里天祥路215巷26弄8號1樓 | 詹景智 | 47373389 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050820575) |
國禾建設有限公司 臺中市西區華美西街一段137號4樓之1 | 洪雅 | 83589700 | 核准設立 |
國禾開發建設有限公司 臺中市太平區新興里樹德九街186巷8號 | 吳文福 | 83753498 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-04) |
國禾企業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大隆路52號1樓 | 負責人: 蔡育恩 | 統編: 24829731 | 核准設立 |
國禾興業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區文學一街15號1樓 | 負責人: 朱峯松 | 統編: 54613809 | 廢止 (108年07月31日 高市府經商公字 第1085945130號) |
國禾股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區萬壽路一段69巷1號1樓 | 負責人: 褚富裕 | 統編: 84884336 | 核准設立 |
台灣國禾實業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷78之5號 | 負責人: 曾國華 | 統編: 86635517 | 核准設立 |
國禾電話通信有限公司 登記地址: 臺中市豐原區社皮里中正路626號1樓 | 負責人: 林鴻祥 | 統編: 22282670 | 核准設立 |
國禾工程行 登記地址: 彰化縣彰化市南興里天祥路215巷26弄8號1樓 | 負責人: 詹景智 | 統編: 47373389 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050820575) |
國禾建設有限公司 登記地址: 臺中市西區華美西街一段137號4樓之1 | 負責人: 洪雅 | 統編: 83589700 | 核准設立 |
國禾開發建設有限公司 登記地址: 臺中市太平區新興里樹德九街186巷8號 | 負責人: 吳文福 | 統編: 83753498 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-04) |
[ 查詢所有 國禾 ... ]
姓名 曾素珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾素珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金溢興珠寶銀樓 臺北市信義區富錦街527號1樓 | 王曾素珠 | 20943197 | 撤銷 - 獨資 |
茗峰茶行 臺北市中山區民生西路45巷9弄27號1樓 | 曾素珠 | 01250053 | 撤銷 - 獨資 |
大隆行 新北市鶯歌區鶯桃路296巷?09號?0樓 | 曾素珠 | 01950078 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
藤園商店 高雄市楠梓區玉屏里聖雲街149號 | 黃曾素珠 | 06760941 | 歇業 - 獨資 |
大立商號 屏東縣東港鎮盛漁里富漁路109號 | 林曾素珠 | 08051332 | 歇業 - 獨資 |
香葶軒企業行 高雄市楠梓區久昌里久昌街28巷2號 | 曾素珠 | 17365475 | 歇業 - 獨資 |
優身活商行 高雄市岡山區碧紅里平和東街21號1樓 | 曾素珠 | 25713954 | 歇業 - 獨資 |
品建工程行 桃園市平鎮區莊敬里中豐路莊敬段29巷2弄15號 | 曾素珠 | 30145637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029013622) |
金溢興珠寶銀樓 登記地址: 臺北市信義區富錦街527號1樓 | 負責人: 王曾素珠 | 統編: 20943197 | 撤銷 - 獨資 |
茗峰茶行 登記地址: 臺北市中山區民生西路45巷9弄27號1樓 | 負責人: 曾素珠 | 統編: 01250053 | 撤銷 - 獨資 |
大隆行 登記地址: 新北市鶯歌區鶯桃路296巷?09號?0樓 | 負責人: 曾素珠 | 統編: 01950078 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
藤園商店 登記地址: 高雄市楠梓區玉屏里聖雲街149號 | 負責人: 黃曾素珠 | 統編: 06760941 | 歇業 - 獨資 |
大立商號 登記地址: 屏東縣東港鎮盛漁里富漁路109號 | 負責人: 林曾素珠 | 統編: 08051332 | 歇業 - 獨資 |
香葶軒企業行 登記地址: 高雄市楠梓區久昌里久昌街28巷2號 | 負責人: 曾素珠 | 統編: 17365475 | 歇業 - 獨資 |
優身活商行 登記地址: 高雄市岡山區碧紅里平和東街21號1樓 | 負責人: 曾素珠 | 統編: 25713954 | 歇業 - 獨資 |
品建工程行 登記地址: 桃園市平鎮區莊敬里中豐路莊敬段29巷2弄15號 | 負責人: 曾素珠 | 統編: 30145637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029013622) |
[ 查詢所有 曾素珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|