郭美玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭美玉的職稱是董事, 持有股份數是230000, 公司名稱是若銘金屬工業股份有限公司, 統一編號是84907921.
董監事資料集 資料集的 郭美玉 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭美玉 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 若銘金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 84907921 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 若銘金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 84907921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 若銘金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 84907921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 若銘金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 84907921 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 若銘金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 84907921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 若銘金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 84907921 |
[ 搜尋所有相關: 郭美玉 @ 董監事資料集 ]
無其他 若銘金屬工業 資料。
[ 搜尋所有 若銘金屬工業 ... ]
根據姓名 郭美玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭美玉 ...) | 公司統編: 50848677 | 臺北市松山區南京東路5段370號7樓之5 | 設立核准日期: 20180904 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備、312機車及其零件、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 23724196 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區大安里長安街61之1號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 55904500 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十三路27號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200008 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路76號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200049 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路5鄰76號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200008 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路76號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200049 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路5鄰76號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200008 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路76號 @ 長照B據點 |
公司統編: 50848677 | 臺北市松山區南京東路5段370號7樓之5 | 設立核准日期: 20180904 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備、312機車及其零件、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 23724196 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區大安里長安街61之1號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 55904500 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十三路27號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200008 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路76號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200049 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路5鄰76號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200008 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路76號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200049 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路5鄰76號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26618120 | 機構負責人姓名: 郭美玉 | 機構代碼: BF0200008 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市烏來區忠治里忠治路76號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 郭美玉 ... ]
名稱 若銘金屬工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 若銘金屬工業)
若銘金屬工業股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區華國新村17號 | 負責人: 張晃銘 | 統編: 84907921 | 核准設立 |
姓名 郭美玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭美玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美環美容院 臺北市大同區天水路2號︹之2︺2樓 | 郭美玉 | 01139925 | 歇業 - 獨資 |
巿美商店 桃園市八德區大湳里和平路富榮273號 | 郭美玉 | 98236206 | 核准設立 - 獨資 |
白玉行 新北市三重區正義?禯穮甜疵悀0?7號?0樓 | 郭美玉 | 78285241 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
上等企業社 新北市三重區集美街255號?0樓 | 林郭美玉 | 02160164 | 核准設立 - 獨資 |
美姜小吃店 基隆市中山區西華里西定路一五六號一樓 | 郭美玉 | 18306989 | 歇業 - 獨資 |
正凱倫美容院 高雄市鹽埕區鹽中里大公路56號2樓之1 | 陳郭美玉 | 79078971 | 核准設立 - 獨資 |
仁雄租書家族 高雄市仁武區仁雄路77之1號1樓 | 郭美玉 | 08972294 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
子軒不動產仲介經紀企業社 新北市新莊區中正路879之6號1樓 | 郭美玉 | 09872081 | 歇業 - 獨資 |
美環美容院 登記地址: 臺北市大同區天水路2號︹之2︺2樓 | 負責人: 郭美玉 | 統編: 01139925 | 歇業 - 獨資 |
巿美商店 登記地址: 桃園市八德區大湳里和平路富榮273號 | 負責人: 郭美玉 | 統編: 98236206 | 核准設立 - 獨資 |
白玉行 登記地址: 新北市三重區正義?禯穮甜疵悀0?7號?0樓 | 負責人: 郭美玉 | 統編: 78285241 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
上等企業社 登記地址: 新北市三重區集美街255號?0樓 | 負責人: 林郭美玉 | 統編: 02160164 | 核准設立 - 獨資 |
美姜小吃店 登記地址: 基隆市中山區西華里西定路一五六號一樓 | 負責人: 郭美玉 | 統編: 18306989 | 歇業 - 獨資 |
正凱倫美容院 登記地址: 高雄市鹽埕區鹽中里大公路56號2樓之1 | 負責人: 陳郭美玉 | 統編: 79078971 | 核准設立 - 獨資 |
仁雄租書家族 登記地址: 高雄市仁武區仁雄路77之1號1樓 | 負責人: 郭美玉 | 統編: 08972294 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
子軒不動產仲介經紀企業社 登記地址: 新北市新莊區中正路879之6號1樓 | 負責人: 郭美玉 | 統編: 09872081 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭美玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
|