陳進億
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳進億的職稱是董事長, 持有股份數是49900, 公司名稱是仁佳股份有限公司, 統一編號是84929586.
董監事資料集 資料集的 陳進億 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳進億 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 仁佳股份有限公司 | 統一編號: 84929586 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仁佳股份有限公司 | 統一編號: 84929586 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仁佳股份有限公司 | 統一編號: 84929586 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 仁佳股份有限公司 | 統一編號: 84929586 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仁佳股份有限公司 | 統一編號: 84929586 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仁佳股份有限公司 | 統一編號: 84929586 |
[ 搜尋所有相關: 陳進億 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84929586 | 電話號碼: 02-2735-7520 | 臺北市信義區崇德街64號1樓 |
統一編號: 84929586 | 電話號碼: 02-2735-7520 | 臺北市信義區崇德街64號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳進億 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 仁佳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 仁佳 ...) | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照B據點 |
| 電話: 32713595 | 地址鄉鎮市區: 中壢區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 姜仁佳 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2254974 | 所代表法人: 佳美投資股份有限公司 | 佳能企業股份有限公司 | 統一編號: 11394902 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7262823 | 機構負責人姓名: 高華志 | 機構代碼: 2S1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市佳里區佳化里佳里興213-1號 @ 長照B據點 |
電話: 32713595 | 地址鄉鎮市區: 中壢區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 姜仁佳 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2254974 | 所代表法人: 佳美投資股份有限公司 | 佳能企業股份有限公司 | 統一編號: 11394902 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 仁佳 ... ]
根據姓名 陳進億 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 陳進億 ...) | 作者: 吳淑如, 陳進億, 謝沛辰執行編輯 | 出版機構: 高市美術推廣協進會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789869327848 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 益堂塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 22507636 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 良烜實業有限公司 | 統一編號: 53752401 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20151215 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160223 | 處分字號: 北市勞動字第10436310500號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
作者: 吳淑如, 陳進億, 謝沛辰執行編輯 | 出版機構: 高市美術推廣協進會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789869327848 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 益堂塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 22507636 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 良烜實業有限公司 | 統一編號: 53752401 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20151215 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160223 | 處分字號: 北市勞動字第10436310500號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 陳進億 ... ]
名稱 仁佳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 仁佳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李仁佳自營計程車行 高雄市前鎮區瑞北里精忠街67號 | 李仁佳 | 06700281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160206100) |
好仁佳烘培坊 彰化縣鹿港鎮草中里頂草路4段241號 | 楊宏仁 | 88439322 | 核准設立 - 獨資 |
仁佳企業管理顧問社 臺北市大安區和平東路3段49號13樓之1 | 王愛卿 | 01768753 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124102313) |
仁佳股份有限公司 臺北市信義區崇德街64號1樓 | 陳進億 | 84929586 | 核准設立 |
佳仁佳什貨店 新北市永和區永利路322巷7號 | 賴秀英 | 34356795 | 核准設立 - 獨資 |
仁佳企業行 高雄市苓雅區青年1路9巷45號1樓 | 許毓仁 | 57961604 | 歇業 - 獨資 |
仁佳仁工程有限公司 新北市三芝區埔坪里七鄰三民街八巷九號二樓 | | 84975482 | 解散 (文號: 2001-5-22 經90中字 第0903221121號) |
仁佳飲料 新北市新店區張南里環河路19巷15之1號3樓 | | 91886350 | |
李仁佳自營計程車行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞北里精忠街67號 | 負責人: 李仁佳 | 統編: 06700281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160206100) |
好仁佳烘培坊 登記地址: 彰化縣鹿港鎮草中里頂草路4段241號 | 負責人: 楊宏仁 | 統編: 88439322 | 核准設立 - 獨資 |
仁佳企業管理顧問社 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段49號13樓之1 | 負責人: 王愛卿 | 統編: 01768753 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124102313) |
仁佳股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區崇德街64號1樓 | 負責人: 陳進億 | 統編: 84929586 | 核准設立 |
佳仁佳什貨店 登記地址: 新北市永和區永利路322巷7號 | 負責人: 賴秀英 | 統編: 34356795 | 核准設立 - 獨資 |
仁佳企業行 登記地址: 高雄市苓雅區青年1路9巷45號1樓 | 負責人: 許毓仁 | 統編: 57961604 | 歇業 - 獨資 |
仁佳仁工程有限公司 登記地址: 新北市三芝區埔坪里七鄰三民街八巷九號二樓 | 統編: 84975482 | 解散 (文號: 2001-5-22 經90中字 第0903221121號) |
仁佳飲料 登記地址: 新北市新店區張南里環河路19巷15之1號3樓 | 統編: 91886350 |
[ 查詢所有 仁佳 ... ]
姓名 陳進億 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 陳進億)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上億服飾行 高雄市茄萣區嘉樂里茄萣路2段550-1號1樓 | 陳進億 | 67712788 | 歇業 - 獨資 |
恆星貿易有限公司 臺北市大安區復興南路2段236號8樓 | 陳進億 | 11491502 | 核准設立 |
益堂塑膠工業股份有限公司 臺中市西屯區協和里工業區40路25號 | 陳進億 | 22507636 | 核准設立 |
良烜實業有限公司 新北市中和區和平街76巷9弄4之3號 | 陳進億 | 53752401 | 核准設立 |
華威廣告企業社 高雄市苓雅區廣澤里興中1路381號5樓之1 | 陳進億 | 81830548 | 歇業 - 獨資 |
上億服飾行 登記地址: 高雄市茄萣區嘉樂里茄萣路2段550-1號1樓 | 負責人: 陳進億 | 統編: 67712788 | 歇業 - 獨資 |
恆星貿易有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段236號8樓 | 負責人: 陳進億 | 統編: 11491502 | 核准設立 |
益堂塑膠工業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區協和里工業區40路25號 | 負責人: 陳進億 | 統編: 22507636 | 核准設立 |
良烜實業有限公司 登記地址: 新北市中和區和平街76巷9弄4之3號 | 負責人: 陳進億 | 統編: 53752401 | 核准設立 |
華威廣告企業社 登記地址: 高雄市苓雅區廣澤里興中1路381號5樓之1 | 負責人: 陳進億 | 統編: 81830548 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
|