陳茂己
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳茂己的職稱是監察人, 持有股份數是40, 公司名稱是若竹股份有限公司, 統一編號是84935840.
根據名稱 若竹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 若竹 ...) | (日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 綜藝活動 |
| (日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 藝文活動-所有類別 |
| (日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.104.90013.100002.100000 | 電話: 05-2209987 | 地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園18-26號 | DN: ou=附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心,o=財團法人若竹兒教育基金會,l=嘉義縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 電話: 05-2209987 | 屬性: 私立 | 服務對象: 15-45歲智能障礙及智多障者 | 服務內容: 日間照顧 | 地址: 62148嘉義縣民雄鄉大崎村16鄰大丘園18-23號 | 總計: 30 | 全日型住宿人數: 0 | 夜間型住宿人數: 0 | 日間照顧人數: 30 | 設立日期: 98.6.22(90.4.6嘉市若竹兒遷移重新設立) @ 全國身心障礙福利機構一覽表 |
| OID: 2.16.886.119.90006.100505 | 電話: 03-5166186 | 地址: 新竹市東區大學路81巷3號2樓 | DN: o=若竹心理諮商所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 食品業者登錄字號: Q-113278041-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 13278041 | 嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園18-26號 @ 食品業者登錄資料集 |
(日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 綜藝活動 |
(日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 藝文活動-所有類別 |
(日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.104.90013.100002.100000 | 電話: 05-2209987 | 地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園18-26號 | DN: ou=附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心,o=財團法人若竹兒教育基金會,l=嘉義縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
電話: 05-2209987 | 屬性: 私立 | 服務對象: 15-45歲智能障礙及智多障者 | 服務內容: 日間照顧 | 地址: 62148嘉義縣民雄鄉大崎村16鄰大丘園18-23號 | 總計: 30 | 全日型住宿人數: 0 | 夜間型住宿人數: 0 | 日間照顧人數: 30 | 設立日期: 98.6.22(90.4.6嘉市若竹兒遷移重新設立) @ 全國身心障礙福利機構一覽表 |
OID: 2.16.886.119.90006.100505 | 電話: 03-5166186 | 地址: 新竹市東區大學路81巷3號2樓 | DN: o=若竹心理諮商所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
食品業者登錄字號: Q-113278041-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 13278041 | 嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園18-26號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 若竹 ... ]
根據姓名 陳茂己 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 陳茂己 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 禧鑄企業有限公司 | 統一編號: 70830578 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 赫勤企業有限公司 | 到職日期: 0970704 | 統一編號: 70830438 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 禧鑄企業有限公司 | 到職日期: 0940630 | 統一編號: 70830578 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 禧鑄企業有限公司 | 統一編號: 70830578 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 赫勤企業有限公司 | 到職日期: 0970704 | 統一編號: 70830438 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 禧鑄企業有限公司 | 到職日期: 0940630 | 統一編號: 70830578 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 陳茂己 ... ]
名稱 若竹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 若竹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
若竹裝潢工程行 桃園市桃園區慈文里慈文路322巷45-2號 | 江承書 | 72718896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069008832) |
若竹洋行 新北市樹林區備內街1巷35弄13號 | 洪錦卿 | 91189707 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108159264) |
若竹餐廳有限公司 臺中市南屯區大業里大昌街431號1樓 | 余明珠 | 96968507 | 核准設立 |
財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心 嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園18-23號 | | 09116100 | |
若竹企業有限公司 臺北市資料空白 | | 12451922 | 撤銷 (082年09月25日 建一字 第號) |
若竹食堂 高雄市前鎮區文橫三路184號 | 陳靜怡 | 36919757 | 停業 (停業起迄日期 107年04月01日 至 108年03月31日) - 獨資 |
若竹食堂 臺中市梧棲區大村里中央路一段666之4號一樓 | 余明珠 | 38853746 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040672088) |
若竹食堂 臺中市梧棲區大村里中央路一段666之4號1樓 | 楊成雄 | 40670672 | 停業 (停業起迄日期 107年01月24日 至 108年01月23日) - 獨資 |
若竹裝潢工程行 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈文路322巷45-2號 | 負責人: 江承書 | 統編: 72718896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069008832) |
若竹洋行 登記地址: 新北市樹林區備內街1巷35弄13號 | 負責人: 洪錦卿 | 統編: 91189707 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108159264) |
若竹餐廳有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大業里大昌街431號1樓 | 負責人: 余明珠 | 統編: 96968507 | 核准設立 |
財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心 登記地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園18-23號 | 統編: 09116100 |
若竹企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 12451922 | 撤銷 (082年09月25日 建一字 第號) |
若竹食堂 登記地址: 高雄市前鎮區文橫三路184號 | 負責人: 陳靜怡 | 統編: 36919757 | 停業 (停業起迄日期 107年04月01日 至 108年03月31日) - 獨資 |
若竹食堂 登記地址: 臺中市梧棲區大村里中央路一段666之4號一樓 | 負責人: 余明珠 | 統編: 38853746 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040672088) |
若竹食堂 登記地址: 臺中市梧棲區大村里中央路一段666之4號1樓 | 負責人: 楊成雄 | 統編: 40670672 | 停業 (停業起迄日期 107年01月24日 至 108年01月23日) - 獨資 |
[ 查詢所有 若竹 ... ]
姓名 陳茂己 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳茂己)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興泰空調冷凍行 高雄市鳳山區過埤里過埤路109號1樓 | 陳茂己 | 14450879 | 歇業 - 獨資 |
三勝車料行 臺南市安南區安和里安和路1段154號1樓 | 陳茂己 | 69659660 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
禧鑄企業有限公司 臺北市中山區復興北路288號6樓 | 陳茂己 | 70830578 | 核准設立 |
唯富彩券商行 臺中市北屯區東光里北屯路284之1號1樓 | 陳茂己 | 98733437 | 歇業 - 獨資 |
興泰空調冷凍行 登記地址: 高雄市鳳山區過埤里過埤路109號1樓 | 負責人: 陳茂己 | 統編: 14450879 | 歇業 - 獨資 |
三勝車料行 登記地址: 臺南市安南區安和里安和路1段154號1樓 | 負責人: 陳茂己 | 統編: 69659660 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
禧鑄企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路288號6樓 | 負責人: 陳茂己 | 統編: 70830578 | 核准設立 |
唯富彩券商行 登記地址: 臺中市北屯區東光里北屯路284之1號1樓 | 負責人: 陳茂己 | 統編: 98733437 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|