李梅紅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李梅紅的職稱是董事長, 持有股份數是70000, 公司名稱是音準股份有限公司, 統一編號是84944806.
董監事資料集 資料集的 李梅紅 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李梅紅 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 音準股份有限公司 | 統一編號: 84944806 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 音準股份有限公司 | 統一編號: 84944806 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 音準股份有限公司 | 統一編號: 84944806 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 音準股份有限公司 | 統一編號: 84944806 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 音準股份有限公司 | 統一編號: 84944806 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 音準股份有限公司 | 統一編號: 84944806 |
[ 搜尋所有相關: 李梅紅 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84944806 | 電話號碼: 03-4505342 | 臺北市中山區長春路267號3樓 |
統一編號: 84944806 | 電話號碼: 03-4505342 | 臺北市中山區長春路267號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 李梅紅 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 音準 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 音準 ...) | (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)周宣宏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 音準 ... ]
根據姓名 李梅紅 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李梅紅 ...) | 負責人姓名: 李梅紅 | 統一編號: 22169380 | 所在地: 臺北市內湖區康寧路3段189巷21弄6號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 紅龍房屋仲介有限公司 | 統一編號: 22169380 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 知苑有限公司 | 統一編號: 25112354 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 世球股份有限公司 | 統一編號: 86874853 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 李梅紅 | 統一編號: 22169380 | 所在地: 臺北市內湖區康寧路3段189巷21弄6號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 紅龍房屋仲介有限公司 | 統一編號: 22169380 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 知苑有限公司 | 統一編號: 25112354 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 世球股份有限公司 | 統一編號: 86874853 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李梅紅 ... ]
音準股份有限公司 | 地址: 桃園市平鎮區中興路九龍段209號 | 電話: 03-450-5342 |
音準股份有限公司 | 地址: 台北市大安區忠孝東路四段55號之3,4樓 | 電話: 02-2772-2994 |
名稱 音準 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 音準)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
音準股份有限公司 臺北市中山區長春路267號3樓 | 李梅紅 | 84944806 | 核准設立 |
音準企業社 臺中市神岡區三角里大富路162號1樓 | 柯茂成 | 88527492 | 核准設立 - 獨資 |
音準股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路267號3樓 | 負責人: 李梅紅 | 統編: 84944806 | 核准設立 |
音準企業社 登記地址: 臺中市神岡區三角里大富路162號1樓 | 負責人: 柯茂成 | 統編: 88527492 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 李梅紅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 李梅紅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紅龍房屋仲介有限公司 臺北市內湖區康寧路3段189巷21弄6號1樓 | 李梅紅 | 22169380 | 核准設立 |
知苑有限公司 臺北市中山區長春路267號3樓 | 李梅紅 | 25112354 | 核准設立 |
紅龍房屋仲介有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段189巷21弄6號1樓 | 負責人: 李梅紅 | 統編: 22169380 | 核准設立 |
知苑有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路267號3樓 | 負責人: 李梅紅 | 統編: 25112354 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
|