黃美莉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃美莉的職稱是監察人, 持有股份數是3750, 公司名稱是和佶建設股份有限公司, 統一編號是84975461.
無其他 和佶建設 資料。
[ 搜尋所有 和佶建設 ... ]
根據姓名 黃美莉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃美莉 ...) | 作者: 呂紹瑋, 葉士榮, 葉峻逢, 劉文琪, 黃美莉, 許湄羚, 倪惠娟, 吳羽婷, 郭仲寧, 游淑棻, 李文, 陳湘蘋, 劉作耘撰稿; 高鈺焜, 黃建華總編輯 | 出版機構: 桃市地政局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432464 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 團體會址: 臺中市北區興進路230號10樓-2 | 成立日期: 0810705 | 理事長: 黃美莉 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺中市西區朝陽街53巷12號5樓 | 成立日期: 1080518 | 理事長: 黃美莉 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: 黃美莉等作 | 出版機構: 臺灣旅遊攝影學會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 138 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-84648-3-4 (精裝, NT$1800, 138面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)台灣旅遊攝影學會 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台灣旅遊攝影學會 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3340000 | 所代表法人: | 銘誠合有限公司 | 統一編號: 42582008 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 愷懋企業股份有限公司 | 統一編號: 42604283 @ 董監事資料集 |
作者: 呂紹瑋, 葉士榮, 葉峻逢, 劉文琪, 黃美莉, 許湄羚, 倪惠娟, 吳羽婷, 郭仲寧, 游淑棻, 李文, 陳湘蘋, 劉作耘撰稿; 高鈺焜, 黃建華總編輯 | 出版機構: 桃市地政局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432464 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
團體會址: 臺中市北區興進路230號10樓-2 | 成立日期: 0810705 | 理事長: 黃美莉 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺中市西區朝陽街53巷12號5樓 | 成立日期: 1080518 | 理事長: 黃美莉 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: 黃美莉等作 | 出版機構: 臺灣旅遊攝影學會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 138 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-84648-3-4 (精裝, NT$1800, 138面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)台灣旅遊攝影學會 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台灣旅遊攝影學會 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3340000 | 所代表法人: | 銘誠合有限公司 | 統一編號: 42582008 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 愷懋企業股份有限公司 | 統一編號: 42604283 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃美莉 ... ]
名稱 和佶建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 和佶建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和佶建設股份有限公司 臺東縣臺東市永樂里綏遠路二段一三五號 | | 84975461 | 解散 (文號: 2003-7-14 經授中字 第0923234702號) |
和佶建設股份有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市永樂里綏遠路二段一三五號 | 統編: 84975461 | 解散 (文號: 2003-7-14 經授中字 第0923234702號) |
姓名 黃美莉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃美莉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
媚莉一身美容材料行 臺北市松山區八德路3段128號2樓 | 黃美莉 | 99973737 | 歇業 - 獨資 |
巨曜企業社 臺北市士林區中山北路6段312巷15號1樓 | 黃美莉 | 01852822 | 撤銷 - 獨資 |
台裕行奡 高雄市新興區南華路91號 | 黃美莉 | 06788574 | 核准設立 - 獨資 |
波士頓企業社 屏東縣屏東市豐榮里公園東路一五九號一樓 | 黃美莉 | 15691925 | 核准設立 - 獨資 |
佳暄精品店 新北市板橋區重慶路13巷7號1樓 | 黃美莉 | 18457971 | 歇業 - 獨資 |
建展建設有限公司 臺南市北區中華北路二段140號1樓 | 黃美莉 | 27595840 | 核准設立 |
仁愛花藝禮品店 臺北市中山區合江街130巷19號 | 黃美莉 | 36505335 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084100325) |
小甜甜手工麻花捲 屏東縣琉球鄉中福村三民路162-1號 | 陳黃美莉 | 36899561 | 核准設立 - 獨資 |
媚莉一身美容材料行 登記地址: 臺北市松山區八德路3段128號2樓 | 負責人: 黃美莉 | 統編: 99973737 | 歇業 - 獨資 |
巨曜企業社 登記地址: 臺北市士林區中山北路6段312巷15號1樓 | 負責人: 黃美莉 | 統編: 01852822 | 撤銷 - 獨資 |
台裕行奡 登記地址: 高雄市新興區南華路91號 | 負責人: 黃美莉 | 統編: 06788574 | 核准設立 - 獨資 |
波士頓企業社 登記地址: 屏東縣屏東市豐榮里公園東路一五九號一樓 | 負責人: 黃美莉 | 統編: 15691925 | 核准設立 - 獨資 |
佳暄精品店 登記地址: 新北市板橋區重慶路13巷7號1樓 | 負責人: 黃美莉 | 統編: 18457971 | 歇業 - 獨資 |
建展建設有限公司 登記地址: 臺南市北區中華北路二段140號1樓 | 負責人: 黃美莉 | 統編: 27595840 | 核准設立 |
仁愛花藝禮品店 登記地址: 臺北市中山區合江街130巷19號 | 負責人: 黃美莉 | 統編: 36505335 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084100325) |
小甜甜手工麻花捲 登記地址: 屏東縣琉球鄉中福村三民路162-1號 | 負責人: 陳黃美莉 | 統編: 36899561 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃美莉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|