王麗蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王麗蘭的職稱是監察人, 持有股份數是1100, 公司名稱是蝦怡鄉企業股份有限公司, 統一編號是84975981.
| 公司名稱: 蝦怡鄉企業股份有限公司 | 到職日期: 0840914 | 統一編號: 84975981 |
公司名稱: 蝦怡鄉企業股份有限公司 | 到職日期: 0840914 | 統一編號: 84975981 |
[ 搜尋所有相關: 王麗蘭 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 蝦怡鄉企業 資料。
[ 搜尋所有 蝦怡鄉企業 ... ]
根據姓名 王麗蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王麗蘭 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王麗蘭 ... ]
名稱 蝦怡鄉企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蝦怡鄉企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蝦怡鄉企業股份有限公司 臺南市臨安路二段一六一號一樓 | | 84975981 | 解散 (文號: 2000-2-1 經89中字 第089373784號) |
蝦怡鄉企業股份有限公司 登記地址: 臺南市臨安路二段一六一號一樓 | 統編: 84975981 | 解散 (文號: 2000-2-1 經89中字 第089373784號) |
姓名 王麗蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王麗蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富麗廚具器具 高雄市鳳山區自強二路5巷50號1樓 | 王麗蘭 | 41325495 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461160500) |
銘盤企業行 臺南市永康區王行里育樂街214巷6號1樓 | 王麗蘭 | 08469246 | 核准設立 - 獨資 |
尚峰印刷品企業社 新北市三重區三和路4段167巷89之3號4樓 | 王麗蘭 | 02202018 | 核准設立 - 獨資 |
億興紙器行 臺南市安南區長安里長溪路3段373巷51弄22號1樓 | 王麗蘭 | 06502923 | 核准設立 - 獨資 |
尚格攝影社 桃園縣觀音鄉草漯村大觀路2段131號 | 王麗蘭 | 08383796 | 核准設立 - 獨資 |
日晟室內裝修設計工程行 高雄市三民區明誠一路308號2樓 | 王麗蘭 | 10259359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361241800) |
新城玩具行 臺東縣成功鎮忠仁里中華路二十九號一樓 | 曾王麗蘭 | 12076530 | 歇業 - 獨資 |
民聖企業社 花蓮縣花蓮市國聯里國聯二路六號一樓 | 王麗蘭 | 19532891 | 核准停業 - 獨資 |
富麗廚具器具 登記地址: 高雄市鳳山區自強二路5巷50號1樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 41325495 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461160500) |
銘盤企業行 登記地址: 臺南市永康區王行里育樂街214巷6號1樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 08469246 | 核准設立 - 獨資 |
尚峰印刷品企業社 登記地址: 新北市三重區三和路4段167巷89之3號4樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 02202018 | 核准設立 - 獨資 |
億興紙器行 登記地址: 臺南市安南區長安里長溪路3段373巷51弄22號1樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 06502923 | 核准設立 - 獨資 |
尚格攝影社 登記地址: 桃園縣觀音鄉草漯村大觀路2段131號 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 08383796 | 核准設立 - 獨資 |
日晟室內裝修設計工程行 登記地址: 高雄市三民區明誠一路308號2樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 10259359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361241800) |
新城玩具行 登記地址: 臺東縣成功鎮忠仁里中華路二十九號一樓 | 負責人: 曾王麗蘭 | 統編: 12076530 | 歇業 - 獨資 |
民聖企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國聯二路六號一樓 | 負責人: 王麗蘭 | 統編: 19532891 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王麗蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
|