林書平
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林書平的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是台果貿易股份有限公司, 統一編號是85012415.
無其他 台果貿易 資料。
[ 搜尋所有 台果貿易 ... ]
根據姓名 林書平 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林書平 ...) | 連絡電話: 0983168542 | 何厝里何厝東二街23號9樓之3 | 廠商序號: C2020110000018 @ 寵物食品業者資料 |
| 財團法人典美文化基金會 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 財團法人典美文化基金會 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 財團法人典美文化基金會 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市樹林區備內街九八號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-09-27 13:00:00 | 結束時間: 2023-09-27 15:30:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 信義區信義路五段一號 | 地點名稱: TICC台北國際會議中心3樓宴會廳 @ 新創圓夢網活動看板 |
| (中華民國)Ariel;(中華民國)Merchant of Happiness;(中華民國)李易宸 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)Ariel;(中華民國)Merchant of Happiness;(中華民國)李易宸 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: 0983168542 | 何厝里何厝東二街23號9樓之3 | 廠商序號: C2020110000018 @ 寵物食品業者資料 |
財團法人典美文化基金會 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
財團法人典美文化基金會 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
財團法人典美文化基金會 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
產品中類: | 廠址: 新北市樹林區備內街九八號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-09-27 13:00:00 | 結束時間: 2023-09-27 15:30:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 信義區信義路五段一號 | 地點名稱: TICC台北國際會議中心3樓宴會廳 @ 新創圓夢網活動看板 |
(中華民國)Ariel;(中華民國)Merchant of Happiness;(中華民國)李易宸 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)Ariel;(中華民國)Merchant of Happiness;(中華民國)李易宸 | 活動起始日期: 2024/05/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林書平 ... ]
名稱 台果貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台果貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台果貿易股份有限公司 新北市板橋區溪崑二街130巷26號6樓 | 潘順貴 | 85012415 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-13) |
台果貿易股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區溪崑二街130巷26號6樓 | 負責人: 潘順貴 | 統編: 85012415 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-13) |
姓名 林書平 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林書平)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珍興有限公司 新北市鶯歌區國中街123號9樓 | 林書平 | 25052341 | 核准設立 |
金澄商行 臺北市中正區南陽街20號1樓 | 林書平 | 26237923 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030006266) |
小江南江浙館 臺北市萬華區西昌街221號1樓 | 林書平 | 42292660 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056007137) |
川寶塑膠有限公司 宜蘭縣羅東鎮漢民里浮崙巷5號、浮崙巷5-1號一樓 | 林書平 | 53071974 | 核准設立 |
燦華投資股份有限公司 臺中市西屯區逢甲里寶慶街30巷9號7樓之16 | 林書平 | 54600847 | 核准設立 |
零機國際有限公司 新北市新莊區思源路230巷52號7樓 | 林書平 | 54679885 | 核准設立 |
和勝食品行 新北市五股區成泰路3段601巷40號 | 林書平 | 80938161 | 歇業 - 獨資 |
毛力汪國際有限公司 臺中市北區華中街56號 | 林書平 | 83135010 | 核准設立 |
珍興有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區國中街123號9樓 | 負責人: 林書平 | 統編: 25052341 | 核准設立 |
金澄商行 登記地址: 臺北市中正區南陽街20號1樓 | 負責人: 林書平 | 統編: 26237923 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030006266) |
小江南江浙館 登記地址: 臺北市萬華區西昌街221號1樓 | 負責人: 林書平 | 統編: 42292660 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056007137) |
川寶塑膠有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮漢民里浮崙巷5號、浮崙巷5-1號一樓 | 負責人: 林書平 | 統編: 53071974 | 核准設立 |
燦華投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區逢甲里寶慶街30巷9號7樓之16 | 負責人: 林書平 | 統編: 54600847 | 核准設立 |
零機國際有限公司 登記地址: 新北市新莊區思源路230巷52號7樓 | 負責人: 林書平 | 統編: 54679885 | 核准設立 |
和勝食品行 登記地址: 新北市五股區成泰路3段601巷40號 | 負責人: 林書平 | 統編: 80938161 | 歇業 - 獨資 |
毛力汪國際有限公司 登記地址: 臺中市北區華中街56號 | 負責人: 林書平 | 統編: 83135010 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林書平 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|