吳東錡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳東錡的職稱是董事, 持有股份數是2700000, 公司名稱是東信有限公司, 統一編號是85015861.
| 統一編號: 85015861 | 電話號碼: 02-23825767 | 臺北市大安區信義路4段248號9樓之1 |
統一編號: 85015861 | 電話號碼: 02-23825767 | 臺北市大安區信義路4段248號9樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 吳東錡 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: A-185015861-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 85015861 | 台北市大安區信義路4段248號9樓之1 |
食品業者登錄字號: A-185015861-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 85015861 | 台北市大安區信義路4段248號9樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 吳東錡 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 東信 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 東信 ...) | (中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 鄉鎮市區代碼: 07 | 基隆市 | 地政事務所名稱: 信義地政事務所 | 地政事務所代碼: CD @ 土地段名代碼(API) |
| 開放時間: 06:00~20:00 | | 電話: 886-8-9512568 | 地址: 臺東縣954卑南鄉溫泉村龍泉路113巷21號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
鄉鎮市區代碼: 07 | 基隆市 | 地政事務所名稱: 信義地政事務所 | 地政事務所代碼: CD @ 土地段名代碼(API) |
開放時間: 06:00~20:00 | | 電話: 886-8-9512568 | 地址: 臺東縣954卑南鄉溫泉村龍泉路113巷21號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 東信 ... ]
無其他 吳東錡 資料。
[ 搜尋所有 吳東錡 ... ]
名稱 東信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 東信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱維香舖東信店 基隆市信義區東明里東信路四九號一樓 | 陳麗玲 | 14447994 | 核准設立 - 獨資 |
東信商行 基隆市信義區東光里東信路109號(1樓) | 蕭本璋 | 31514594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100002800) |
燦坤實業股份有限公司東信分公司 基隆市信義區東信路198號1樓及夾層 | 徐麒海 | 28980722 | 核准設立 |
富而美早餐店東信店 基隆市信義區東信路41號 | 卓育信 | 87329585 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
東信養生館 基隆市信義區東信路101號2樓 | 冷麗敏 | 50581951 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050001718) |
佳鼎複合式餐飲店東信店 基隆市信義區東信路35巷122-2號1樓 | 郭能酉 | 50582889 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 (核准文號: 1050002009) |
全家便利商店股份有限公司基隆東信分公司 基隆市信義區東信路5號、7號1樓 | 葉榮廷 | 53001909 | 核准設立 |
佳鼎複合式餐飲店東信二店 基隆市信義區東信路170號 | 郭能酉 | 91315205 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
昱維香舖東信店 登記地址: 基隆市信義區東明里東信路四九號一樓 | 負責人: 陳麗玲 | 統編: 14447994 | 核准設立 - 獨資 |
東信商行 登記地址: 基隆市信義區東光里東信路109號(1樓) | 負責人: 蕭本璋 | 統編: 31514594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100002800) |
燦坤實業股份有限公司東信分公司 登記地址: 基隆市信義區東信路198號1樓及夾層 | 負責人: 徐麒海 | 統編: 28980722 | 核准設立 |
富而美早餐店東信店 登記地址: 基隆市信義區東信路41號 | 負責人: 卓育信 | 統編: 87329585 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
東信養生館 登記地址: 基隆市信義區東信路101號2樓 | 負責人: 冷麗敏 | 統編: 50581951 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050001718) |
佳鼎複合式餐飲店東信店 登記地址: 基隆市信義區東信路35巷122-2號1樓 | 負責人: 郭能酉 | 統編: 50582889 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 (核准文號: 1050002009) |
全家便利商店股份有限公司基隆東信分公司 登記地址: 基隆市信義區東信路5號、7號1樓 | 負責人: 葉榮廷 | 統編: 53001909 | 核准設立 |
佳鼎複合式餐飲店東信二店 登記地址: 基隆市信義區東信路170號 | 負責人: 郭能酉 | 統編: 91315205 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
[ 查詢所有 東信 ... ]
姓名 吳東錡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 吳東錡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錡達企業社 臺南市永康區尚頂里正南一街107巷28號1樓 | 吳東錡 | 88972514 | 核准設立 - 合夥 |
東信有限公司 臺北市大安區信義路4段248號9樓之1 | 吳東錡 | 85015861 | 核准設立 |
久鼎工程行 臺北市中山區建國北路3段113巷19弄13號 | 吳東錡 | 31867127 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046009811) |
彤嘉企業社 臺南市永康區甲頂里正新街11號1樓 | 吳東錡 | 81405327 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080000973) |
錡達企業社 登記地址: 臺南市永康區尚頂里正南一街107巷28號1樓 | 負責人: 吳東錡 | 統編: 88972514 | 核准設立 - 合夥 |
東信有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段248號9樓之1 | 負責人: 吳東錡 | 統編: 85015861 | 核准設立 |
久鼎工程行 登記地址: 臺北市中山區建國北路3段113巷19弄13號 | 負責人: 吳東錡 | 統編: 31867127 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046009811) |
彤嘉企業社 登記地址: 臺南市永康區甲頂里正新街11號1樓 | 負責人: 吳東錡 | 統編: 81405327 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080000973) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
|