劉明昆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉明昆的職稱是監察人, 持有股份數是4000, 公司名稱是亞克奇諾創意股份有限公司, 統一編號是85024496.
| 作者: 劉明昆作 | 出版機構: 亞克奇諾創意 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97122-0-5 (全套:精裝, NT$3000, 14X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 劉明昆作 | 出版機構: 亞克奇諾創意 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97122-0-5 (全套:精裝, NT$3000, 14X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 亞克奇諾創意 ... ]
根據姓名 劉明昆 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 劉明昆 ...) | (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 42940390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街78巷4號1樓 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉明昆 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 42940390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市福山里福山街78巷4號1樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 劉明昆 ... ]
名稱 亞克奇諾創意 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 亞克奇諾創意)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞克奇諾創意工作室 臺北市大安區光復南路180巷8號3樓 | 劉明昆 | 42438763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094109746) |
亞克奇諾創意股份有限公司 新北市永和區中正路417號11樓之1 | 劉明宗 | 85024496 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-28) |
亞克奇諾創意工作室 登記地址: 臺北市大安區光復南路180巷8號3樓 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 42438763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094109746) |
亞克奇諾創意股份有限公司 登記地址: 新北市永和區中正路417號11樓之1 | 負責人: 劉明宗 | 統編: 85024496 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-28) |
姓名 劉明昆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 劉明昆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
米格魯數位多媒體工作室 臺北市信義區基隆路2段145之1號7樓 | 劉明昆 | 13827124 | 歇業 - 獨資 |
長毅塑膠有限公司 彰化縣鹿港鎮埔崙里彰濱五路二段91巷臨87號 | 劉明昆 | 42940390 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-30) |
旭普有限公司 花蓮縣新城鄉北埔村光復路237巷10號1樓 | 劉明昆 | 53998691 | 核准設立 |
泉鑫有限公司 臺南市安平區建平七街677號12樓之5 | 劉明昆 | 90395095 | 核准設立 |
米格魯數位多媒體工作室 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段145之1號7樓 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 13827124 | 歇業 - 獨資 |
長毅塑膠有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮埔崙里彰濱五路二段91巷臨87號 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 42940390 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-30) |
旭普有限公司 登記地址: 花蓮縣新城鄉北埔村光復路237巷10號1樓 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 53998691 | 核准設立 |
泉鑫有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平七街677號12樓之5 | 負責人: 劉明昆 | 統編: 90395095 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
|