陳立洋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳立洋的職稱是監察人, 持有股份數是150000, 公司名稱是金旺實業股份有限公司, 統一編號是85055125.
董監事資料集 資料集的 陳立洋 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳立洋 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 金旺實業股份有限公司 | 統一編號: 85055125 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金旺實業股份有限公司 | 統一編號: 85055125 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 金旺實業股份有限公司 | 統一編號: 85055125 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 金旺實業股份有限公司 | 統一編號: 85055125 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金旺實業股份有限公司 | 統一編號: 85055125 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 金旺實業股份有限公司 | 統一編號: 85055125 |
[ 搜尋所有相關: 陳立洋 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 金旺實業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 金旺實業 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 林金旺實業有限公司 | 統一編號: 84593962 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 84593962 | 電話號碼: 02-28476479 | 新北市蘆洲區中山一路231之3號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 禾金旺實業有限公司 | 統一編號: 53362874 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 億金旺實業有限公司 | 統一編號: 28348312 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 林金旺實業有限公司 | 統一編號: 84593962 @ 董監事資料集 |
統一編號: 84593962 | 電話號碼: 02-28476479 | 新北市蘆洲區中山一路231之3號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 禾金旺實業有限公司 | 統一編號: 53362874 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 億金旺實業有限公司 | 統一編號: 28348312 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 金旺實業 ... ]
根據姓名 陳立洋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳立洋 ...) | 聯絡方式: 02-6607-2551 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區和平東路二段106號11樓 | 開始日期: 20231228 | 結束日期: 20231228 | 發起單位: 李小姐 | 主辦單位: 數位發展部數位產業署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/19 | 特約迄日: 2021/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210319 | 特約迄日: 20240318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240319 | 特約迄日: 20250318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240422 | 特約迄日: 20270421 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
聯絡方式: 02-6607-2551 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區和平東路二段106號11樓 | 開始日期: 20231228 | 結束日期: 20231228 | 發起單位: 李小姐 | 主辦單位: 數位發展部數位產業署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/19 | 特約迄日: 2021/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210319 | 特約迄日: 20240318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240319 | 特約迄日: 20250318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240422 | 特約迄日: 20270421 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳立洋 ... ]
林金旺實業有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區和平路114巷8號4樓 | 電話: 02-2847-6479 |
名稱 金旺實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 金旺實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林金旺實業有限公司 新北市蘆洲區中山一路231之3號4樓 | 林金旺 | 84593962 | 核准設立 |
禾金旺實業有限公司 臺南市北區成德里北安路一段341巷8號 | 余金煌 | 53362874 | 核准設立 |
億金旺實業有限公司 臺中市大里區新里里永隆路33號1樓 | 蘇志文 | 28348312 | 核准設立 |
金旺實業股份有限公司 基隆市安樂區四維里29鄰安和二街28號8樓 | 施冠榮 | 85055125 | 核准設立 |
金旺實業社 臺南市中西區成功路329巷13號1樓 | 陳金源 | 69772712 | 撤銷 - 獨資 |
金旺實業有限公司 新北市新莊區新樹路一七七號 | | 70728433 | 解散 (文號: 2001-1-15 經90中字 第0903158332號) |
金旺實業行 高雄市三民區河北一路152號 | 徐楷翔 | 82669276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761857600) |
金旺實業社 新北市三峽區中正路1段292巷18號 | 許文興 | 18082117 | 歇業 - 獨資 |
林金旺實業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中山一路231之3號4樓 | 負責人: 林金旺 | 統編: 84593962 | 核准設立 |
禾金旺實業有限公司 登記地址: 臺南市北區成德里北安路一段341巷8號 | 負責人: 余金煌 | 統編: 53362874 | 核准設立 |
億金旺實業有限公司 登記地址: 臺中市大里區新里里永隆路33號1樓 | 負責人: 蘇志文 | 統編: 28348312 | 核准設立 |
金旺實業股份有限公司 登記地址: 基隆市安樂區四維里29鄰安和二街28號8樓 | 負責人: 施冠榮 | 統編: 85055125 | 核准設立 |
金旺實業社 登記地址: 臺南市中西區成功路329巷13號1樓 | 負責人: 陳金源 | 統編: 69772712 | 撤銷 - 獨資 |
金旺實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新樹路一七七號 | 統編: 70728433 | 解散 (文號: 2001-1-15 經90中字 第0903158332號) |
金旺實業行 登記地址: 高雄市三民區河北一路152號 | 負責人: 徐楷翔 | 統編: 82669276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761857600) |
金旺實業社 登記地址: 新北市三峽區中正路1段292巷18號 | 負責人: 許文興 | 統編: 18082117 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 金旺實業 ... ]
姓名 陳立洋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳立洋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威爾斯食品貿易有限公司 高雄市三民區三民街48號1樓及50號1樓 | 陳立洋 | 13192537 | 核准設立 |
欣旺蘭業 臺南市新營區新東里東興三街22巷13號6樓 | 陳立洋 | 14368196 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044583) |
華希貿易有限公司 高雄市三民區三民街48號1樓 | 陳立洋 | 27697500 | 核准設立 |
華爾貿易有限公司 高雄市三民區三民街50號6樓之3 | 陳立洋 | 27697570 | 核准設立 |
虹映科技股份有限公司 新竹縣竹北市鹿場里成功十二街30號9樓 | 陳立洋 | 54790017 | 核准設立 |
竹彤五金百貨 臺南市永康區網寮里文化路252巷8號1樓 | 陳立洋 | 81395545 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100049762) |
豐遴有限公司 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 陳立洋 | 83492852 | 核准設立 |
恒馴股份有限公司 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 陳立洋 | 90419168 | 核准設立 |
威爾斯食品貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區三民街48號1樓及50號1樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 13192537 | 核准設立 |
欣旺蘭業 登記地址: 臺南市新營區新東里東興三街22巷13號6樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 14368196 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044583) |
華希貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區三民街48號1樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 27697500 | 核准設立 |
華爾貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區三民街50號6樓之3 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 27697570 | 核准設立 |
虹映科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里成功十二街30號9樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 54790017 | 核准設立 |
竹彤五金百貨 登記地址: 臺南市永康區網寮里文化路252巷8號1樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 81395545 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100049762) |
豐遴有限公司 登記地址: 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 83492852 | 核准設立 |
恒馴股份有限公司 登記地址: 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 90419168 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳立洋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
|