賴淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴淑華的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是信賴房屋不動產仲介經紀有限公司, 統一編號是85055645.
董監事資料集 資料集的 賴淑華 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 賴淑華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 信賴房屋不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 85055645 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信賴房屋不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 85055645 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 信賴房屋不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 85055645 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信賴房屋不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 85055645 |
[ 搜尋所有相關: 賴淑華 @ 董監事資料集 ]
| 負責人姓名: 賴智賢 | 統一編號: 85055645 | 所在地: 新竹縣竹東鎮北興路二段169號 |
負責人姓名: 賴智賢 | 統一編號: 85055645 | 所在地: 新竹縣竹東鎮北興路二段169號 |
[ 搜尋所有相關: 賴淑華 @ 不動產經紀業備查資料 ]
根據姓名 賴淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴淑華 ...) | (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 姓名: 賴淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-5543837 | 高雄市鼓山區明華路108號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 團體會址: 臺中市大里區仁化里善化路63號 | 成立日期: 1060629 | 理事長: 賴淑華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 00677072 | 工廠登記狀態: 生產中 | 基隆市中山區中山里中山一路199號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 鼎慶股份有限公司 | 統一編號: 04265967 @ 董監事資料集 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
姓名: 賴淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-5543837 | 高雄市鼓山區明華路108號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
團體會址: 臺中市大里區仁化里善化路63號 | 成立日期: 1060629 | 理事長: 賴淑華 @ 全國性人民團體名冊 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 00677072 | 工廠登記狀態: 生產中 | 基隆市中山區中山里中山一路199號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 鼎慶股份有限公司 | 統一編號: 04265967 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴淑華 ... ]
名稱 信賴房屋不動產仲介經紀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 信賴房屋不動產仲介經紀)
姓名 賴淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑華美容坊 臺北市內湖區康寧路3段99巷6弄2號1樓 | 賴淑華 | 17751482 | 歇業 - 獨資 |
傑登鞋坊 臺中市中區中正路4號一樓 | 王賴淑華 | 97892822 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
華良企業社 新北市板橋區富山街7巷10之1號 | 賴淑華 | 31449406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128171374) |
綺悅精品行 臺東縣臺東市豐谷里中華路二段三六六號一樓 | 賴淑華 | 37659218 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020186708) |
世華魚屋 臺北市信義區福德街264號1樓 | 賴淑華 | 78055846 | 歇業 - 獨資 |
昇和工程行 基隆市中山區中山一路一九九號 | 賴淑華 | 00677072 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129002356) |
尚妮花坊 臺北市大同區延平北路1段98號1樓 | 賴淑華 | 01164607 | 撤銷 - 獨資 |
東舜企業股份有限公司 基隆市中山區中山一路199號一樓 | 賴淑華 | 04252766 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-11) |
淑華美容坊 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷6弄2號1樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 17751482 | 歇業 - 獨資 |
傑登鞋坊 登記地址: 臺中市中區中正路4號一樓 | 負責人: 王賴淑華 | 統編: 97892822 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
華良企業社 登記地址: 新北市板橋區富山街7巷10之1號 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 31449406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128171374) |
綺悅精品行 登記地址: 臺東縣臺東市豐谷里中華路二段三六六號一樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 37659218 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020186708) |
世華魚屋 登記地址: 臺北市信義區福德街264號1樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 78055846 | 歇業 - 獨資 |
昇和工程行 登記地址: 基隆市中山區中山一路一九九號 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 00677072 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129002356) |
尚妮花坊 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段98號1樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 01164607 | 撤銷 - 獨資 |
東舜企業股份有限公司 登記地址: 基隆市中山區中山一路199號一樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 04252766 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-11) |
[ 查詢所有 賴淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|