林義勝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林義勝的職稱是董事, 持有股份數是40000, 公司名稱是豐榮泰有限公司, 統一編號是85079858.
| 統一編號: 90663612 | 電話號碼: 07-8152526 | 高雄市前鎮區桂林街102巷15號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 90663612 | 電話號碼: 07-8152526 | 高雄市前鎮區桂林街102巷15號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 豐榮泰 ... ]
根據姓名 林義勝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林義勝 ...) | 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 83548080 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣西螺鎮吳厝里吳厝177-10號 @ 登記工廠名錄 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 091酒精飲料 | 統一編號: 28926571 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉什股村什股路191之35號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2150 | 所代表法人: | 勝品酒業股份有限公司 | 統一編號: 28926571 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 逸勝機械有限公司 | 統一編號: 83548080 @ 董監事資料集 |
| 作者: 林義勝, 劉雅玲總編輯 | 出版機構: 交通部公路局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789865316013 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 上宜事務機器有限公司 | 統一編號: 20863222 @ 董監事資料集 |
主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 83548080 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣西螺鎮吳厝里吳厝177-10號 @ 登記工廠名錄 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 091酒精飲料 | 統一編號: 28926571 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉什股村什股路191之35號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2150 | 所代表法人: | 勝品酒業股份有限公司 | 統一編號: 28926571 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 逸勝機械有限公司 | 統一編號: 83548080 @ 董監事資料集 |
作者: 林義勝, 劉雅玲總編輯 | 出版機構: 交通部公路局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789865316013 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 上宜事務機器有限公司 | 統一編號: 20863222 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林義勝 ... ]
名稱 豐榮泰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 豐榮泰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐榮泰有限公司 臺南市新市區新和里永福街16巷88弄9號1樓 | 林義勝 | 85079858 | 核准設立 |
豐榮泰實業有限公司 高雄市前鎮區桂林街102巷15號1樓 | 林靜秀 | 90663612 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-02) |
豐榮泰有限公司 登記地址: 臺南市新市區新和里永福街16巷88弄9號1樓 | 負責人: 林義勝 | 統編: 85079858 | 核准設立 |
豐榮泰實業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區桂林街102巷15號1樓 | 負責人: 林靜秀 | 統編: 90663612 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-02) |
姓名 林義勝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林義勝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
逸勝機械有限公司 雲林縣西螺鎮吳厝里吳厝路177-10號1樓 | 林義勝 | 83548080 | 核准設立 |
勝利木型工業社 臺中市南區德義里忠孝路83之4號一樓 | 林義勝 | 52233347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
勝品酒業股份有限公司 彰化縣伸港鄉什股村什股路191-35號 | 林義勝 | 28926571 | 核准設立 |
宏勝實業社 彰化縣彰化市光華里中華路70號 | 林義勝 | 82588540 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090815442) |
全佑勝工程行 雲林縣西螺鎮吳厝里吳厝路177之10號1樓 | 林義勝 | 72417152 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070048277) |
上宜事務機器有限公司 嘉義縣新港鄉福德村福德路56號1樓 | 林義勝 | 20863222 | 核准設立 |
美義特有限公司 彰化縣彰化市光華里中華路70號1樓 | 林義勝 | 24860612 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-09) |
柏蒼山產行 嘉義縣梅山鄉中山路梅南村五鄰八一號 | 林義勝 | 78443749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099300544) |
逸勝機械有限公司 登記地址: 雲林縣西螺鎮吳厝里吳厝路177-10號1樓 | 負責人: 林義勝 | 統編: 83548080 | 核准設立 |
勝利木型工業社 登記地址: 臺中市南區德義里忠孝路83之4號一樓 | 負責人: 林義勝 | 統編: 52233347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
勝品酒業股份有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉什股村什股路191-35號 | 負責人: 林義勝 | 統編: 28926571 | 核准設立 |
宏勝實業社 登記地址: 彰化縣彰化市光華里中華路70號 | 負責人: 林義勝 | 統編: 82588540 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090815442) |
全佑勝工程行 登記地址: 雲林縣西螺鎮吳厝里吳厝路177之10號1樓 | 負責人: 林義勝 | 統編: 72417152 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070048277) |
上宜事務機器有限公司 登記地址: 嘉義縣新港鄉福德村福德路56號1樓 | 負責人: 林義勝 | 統編: 20863222 | 核准設立 |
美義特有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市光華里中華路70號1樓 | 負責人: 林義勝 | 統編: 24860612 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-09) |
柏蒼山產行 登記地址: 嘉義縣梅山鄉中山路梅南村五鄰八一號 | 負責人: 林義勝 | 統編: 78443749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099300544) |
[ 查詢所有 林義勝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|