郭鑒予
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭鑒予的職稱是董事, 持有股份數是28000000, 公司名稱是展源國際投資有限公司, 統一編號是85082713.
無其他 展源國際投資 資料。
[ 搜尋所有 展源國際投資 ... ]
根據姓名 郭鑒予 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 郭鑒予 ...) | (中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/03/18 | 活動結束日期: 2024/04/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/03/18 | 活動結束日期: 2024/04/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/03/18 | 活動結束日期: 2024/04/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/03/18 | 活動結束日期: 2024/04/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭鑒予 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 郭鑒予 ... ]
名稱 展源國際投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 展源國際投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展源國際投資有限公司 新北市淡水區清水街14號2樓 | 郭鑒予 | 85082713 | 核准設立 |
展源國際投資有限公司 登記地址: 新北市淡水區清水街14號2樓 | 負責人: 郭鑒予 | 統編: 85082713 | 核准設立 |
姓名 郭鑒予 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 郭鑒予)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
里八手調茶飲店 新北市八里區中山路2段397號1樓 | 郭鑒予 | 10021216 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045250878) |
日光食館 臺北市北投區關渡里知行路299號 | 郭鑒予 | 26358263 | 歇業 - 獨資 |
樹博飲品店 新北市樹林區博愛一街19號(1樓) | 郭鑒予 | 30120880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045248840) |
里八手調茶飲店 登記地址: 新北市八里區中山路2段397號1樓 | 負責人: 郭鑒予 | 統編: 10021216 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045250878) |
日光食館 登記地址: 臺北市北投區關渡里知行路299號 | 負責人: 郭鑒予 | 統編: 26358263 | 歇業 - 獨資 |
樹博飲品店 登記地址: 新北市樹林區博愛一街19號(1樓) | 負責人: 郭鑒予 | 統編: 30120880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045248840) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
|