吳承翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳承翰的職稱是董事長, 持有股份數是550000, 公司名稱是聯翰科技股份有限公司, 統一編號是85091190.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 尚宇材料股份有限公司 | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 尚宇材料股份有限公司 | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190 |
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 董監事資料集 ]
| OID: 2.16.886.119.90003.103428 | 電話: 02-85091190 | 地址: 臺北市中山區大直街33巷5號 | DN: o=晴風心理治療所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90003.103428 | 電話: 02-85091190 | 地址: 臺北市中山區大直街33巷5號 | DN: o=晴風心理治療所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 85091190 ... ]
無其他 聯翰科技 資料。
[ 搜尋所有 聯翰科技 ... ]
根據姓名 吳承翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳承翰 ...) | 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 86250505 | 工廠負責人姓名: 吳承翰 | 工廠地址: 臺中市烏日區北里里太明路152巷12號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126 @ 董監事資料集 |
(中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 86250505 | 工廠負責人姓名: 吳承翰 | 工廠地址: 臺中市烏日區北里里太明路152巷12號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
[ 搜尋所有 吳承翰 ... ]
名稱 聯翰科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聯翰科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯翰科技股份有限公司 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 | 吳承翰 | 85091190 | 核准設立 |
聯翰科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85091190 | 核准設立 |
姓名 吳承翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳承翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大約翰汽車材料行 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 | 吳承翰 | 17564360 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727) |
維翰企業社 新北市中和區民生街85巷1弄2號 | 吳承翰 | 42228112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116) |
翰鴻商行 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 | 吳承翰 | 85194246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686) |
翰翔商行 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 | 吳承翰 | 88290834 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899) |
翰權有限公司 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 | 吳承翰 | 90226747 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-20) |
翰昇茶業有限公司 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 | 吳承翰 | 90264349 | 核准設立 |
翰穎資訊 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 | 吳承翰 | 91128408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506) |
大約翰汽車材料行 登記地址: 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 17564360 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727) |
維翰企業社 登記地址: 新北市中和區民生街85巷1弄2號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 42228112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116) |
翰鴻商行 登記地址: 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85194246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686) |
翰翔商行 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 88290834 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899) |
翰權有限公司 登記地址: 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90226747 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-20) |
翰昇茶業有限公司 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90264349 | 核准設立 |
翰穎資訊 登記地址: 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 91128408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506) |
[ 查詢所有 吳承翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
|