陳錫煌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳錫煌的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是大巨土木包工業有限公司, 統一編號是85105130.
無其他 大巨土木包工業 資料。
[ 搜尋所有 大巨土木包工業 ... ]
根據姓名 陳錫煌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳錫煌 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳錫煌 ... ]
名稱 大巨土木包工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大巨土木包工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大巨土木包工業有限公司 苗栗縣苗栗市文山里自治路467號1樓 | 陳錫煌 | 85105130 | 核准設立 |
大巨土木包工業有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市文山里自治路467號1樓 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 85105130 | 核准設立 |
姓名 陳錫煌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳錫煌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
煌第企業社 彰化縣二林鎮華崙里挖子路15巷52號 | 陳錫煌 | 38925798 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030821528) |
聖得中藥店 雲林縣虎尾鎮三合里舊三六號 | 陳錫煌 | 14159120 | 核准設立 - 獨資 |
耕基營造有限公司 南投縣水里鄉永豐村永豐路229號1樓 | 陳錫煌 | 16544943 | 核准設立 |
美秀成衣工作室 高雄市岡山區大仁北路386號1樓 | 陳錫煌 | 36640590 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562389100) |
君福號 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路36之1號 | 陳錫煌 | 40529295 | 核准設立 - 獨資 |
英譽企業社 桃園縣桃園市玉山里泰成路6號 | 陳錫煌 | 43754794 | 歇業 - 獨資 |
龍聲電影機材行 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰第二市場三巷一五號 | 陳錫煌 | 49726613 | 歇業 - 獨資 |
嘉州企業社 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路六三之四號 | 陳錫煌 | 66255101 | 撤銷 - 獨資 |
煌第企業社 登記地址: 彰化縣二林鎮華崙里挖子路15巷52號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 38925798 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030821528) |
聖得中藥店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮三合里舊三六號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 14159120 | 核准設立 - 獨資 |
耕基營造有限公司 登記地址: 南投縣水里鄉永豐村永豐路229號1樓 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 16544943 | 核准設立 |
美秀成衣工作室 登記地址: 高雄市岡山區大仁北路386號1樓 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 36640590 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562389100) |
君福號 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路36之1號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 40529295 | 核准設立 - 獨資 |
英譽企業社 登記地址: 桃園縣桃園市玉山里泰成路6號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 43754794 | 歇業 - 獨資 |
龍聲電影機材行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰第二市場三巷一五號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 49726613 | 歇業 - 獨資 |
嘉州企業社 登記地址: 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路六三之四號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 66255101 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳錫煌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
|