李鳳珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李鳳珠的職稱是董事, 持有股份數是1800, 公司名稱是摩方人力資本科技股份有限公司, 統一編號是85111219.
董監事資料集 資料集的 李鳳珠 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李鳳珠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: 郁傑營創顧問有限公司 | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1440 | 所代表法人: | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: 郁傑營創顧問有限公司 | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1440 | 所代表法人: | 摩方人力資本科技股份有限公司 | 統一編號: 85111219 |
[ 搜尋所有相關: 李鳳珠 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 李鳳珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李鳳珠 ...) | (中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 洪小雯 Siao-Wun Hong | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 苗栗市建功國民小學Jian-Gong Elementary School, Miaoli County @ 文化部公共藝術 |
| 管理人電話: 03-4091895 | 預計收容村里: 上林里 | 適用災害類別: 水災 | 桃園市龍潭區 | 上林里 | 金龍路210號 @ 避難收容處所點位檔 |
| (中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 信鍀資訊股份有限公司 | 統一編號: 13021746 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 富喬工程有限公司 | 統一編號: 16125955 @ 董監事資料集 |
(中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)協成社區花鳥藝術班學員,王月足、古采蓉、余清香、李鳳珠、何春珠、吳進德、林蘭香、游素珠、傅淑芳、詹佩珊、劉芳君 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
洪小雯 Siao-Wun Hong | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 苗栗市建功國民小學Jian-Gong Elementary School, Miaoli County @ 文化部公共藝術 |
管理人電話: 03-4091895 | 預計收容村里: 上林里 | 適用災害類別: 水災 | 桃園市龍潭區 | 上林里 | 金龍路210號 @ 避難收容處所點位檔 |
(中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李鳳珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 信鍀資訊股份有限公司 | 統一編號: 13021746 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 富喬工程有限公司 | 統一編號: 16125955 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李鳳珠 ... ]
名稱 摩方人力資本科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 摩方人力資本科技)
摩方人力資本科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段183號5樓 | 負責人: 張大明 | 統編: 85111219 | 核准設立 |
姓名 李鳳珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李鳳珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鳳珠理髮坊 臺中市后里區廣福里內東路廣成巷14號 | 李鳳珠 | 17074390 | 歇業 - 獨資 |
鳳珠電子琴社 彰化縣和美鎮山犁里仁望路55號 | 李鳳珠 | 97842231 | 撤銷 - 獨資 |
好雅企業社 桃園縣桃園市龍鳳里龍安街14巷27號1樓 | 李鳳珠 | 49996117 | 核准設立 - 獨資 |
谷中百合花坊 臺北市大安區潮州街133號1樓 | 李鳳珠 | 77863433 | 歇業 - 獨資 |
信和果菜行 臺北市中山區龍江路21巷2弄1號朱崙公有市場91號 | 李鳳珠 | 01298057 | 撤銷 - 獨資 |
智盛工程行 桃園市中壢區後寮里龍安五街140號3樓 | 李鳳珠 | 01462036 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059000097) |
翔鼎行 臺北市文山區興隆路4段165巷39號1樓 | 李鳳珠 | 01684902 | 撤銷 - 獨資 |
凱信企業社 新北市蘆洲區民權路154巷15弄8號1樓 | 李鳳珠 | 02153950 | 歇業 - 獨資 |
鳳珠理髮坊 登記地址: 臺中市后里區廣福里內東路廣成巷14號 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 17074390 | 歇業 - 獨資 |
鳳珠電子琴社 登記地址: 彰化縣和美鎮山犁里仁望路55號 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 97842231 | 撤銷 - 獨資 |
好雅企業社 登記地址: 桃園縣桃園市龍鳳里龍安街14巷27號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 49996117 | 核准設立 - 獨資 |
谷中百合花坊 登記地址: 臺北市大安區潮州街133號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 77863433 | 歇業 - 獨資 |
信和果菜行 登記地址: 臺北市中山區龍江路21巷2弄1號朱崙公有市場91號 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 01298057 | 撤銷 - 獨資 |
智盛工程行 登記地址: 桃園市中壢區後寮里龍安五街140號3樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 01462036 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059000097) |
翔鼎行 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段165巷39號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 01684902 | 撤銷 - 獨資 |
凱信企業社 登記地址: 新北市蘆洲區民權路154巷15弄8號1樓 | 負責人: 李鳳珠 | 統編: 02153950 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李鳳珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 坡梅企業股份有限公司 | 統一編號: 21258357 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1140 | 所代表法人: | 坡梅企業股份有限公司 | 統一編號: 21258357 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3660 | 所代表法人: | 坡梅企業股份有限公司 | 統一編號: 21258357 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奧美廣告股份有限公司 | 統一編號: 21262541 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 日友水產股份有限公司 | 統一編號: 22000270 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 現代家用有限公司 | 統一編號: 22011092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350000 | 所代表法人: | 利順呢絨有限公司 | 統一編號: 22011852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 宗鼎股份有限公司 | 統一編號: 22016771 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1786817 | 所代表法人: 比利時商Bru Textiles NV | 安得利設計藝術股份有限公司 | 統一編號: 22023180 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 久倫彩色印刷有限公司 | 統一編號: 22028777 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1225 | 所代表法人: 國立陽明交通大學 | 普誠科技股份有限公司 | 統一編號: 22050539 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 振南皮飾五金有限公司 | 統一編號: 22051116 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3700000 | 所代表法人: | 好年年速食有限公司 | 統一編號: 22051474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 73000 | 所代表法人: | 鑫增企業股份有限公司 | 統一編號: 22054514 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 57000 | 所代表法人: | 鑫增企業股份有限公司 | 統一編號: 22054514 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 坡梅企業股份有限公司 | 統一編號: 21258357 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1140 | 所代表法人: | 坡梅企業股份有限公司 | 統一編號: 21258357 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3660 | 所代表法人: | 坡梅企業股份有限公司 | 統一編號: 21258357 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奧美廣告股份有限公司 | 統一編號: 21262541 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 日友水產股份有限公司 | 統一編號: 22000270 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 現代家用有限公司 | 統一編號: 22011092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350000 | 所代表法人: | 利順呢絨有限公司 | 統一編號: 22011852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 宗鼎股份有限公司 | 統一編號: 22016771 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1786817 | 所代表法人: 比利時商Bru Textiles NV | 安得利設計藝術股份有限公司 | 統一編號: 22023180 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 久倫彩色印刷有限公司 | 統一編號: 22028777 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1225 | 所代表法人: 國立陽明交通大學 | 普誠科技股份有限公司 | 統一編號: 22050539 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 振南皮飾五金有限公司 | 統一編號: 22051116 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3700000 | 所代表法人: | 好年年速食有限公司 | 統一編號: 22051474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 73000 | 所代表法人: | 鑫增企業股份有限公司 | 統一編號: 22054514 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 57000 | 所代表法人: | 鑫增企業股份有限公司 | 統一編號: 22054514 |
|