劉玉美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉玉美的職稱是董事, 持有股份數是1798700, 公司名稱是富敬實業股份有限公司, 統一編號是85899119.
董監事資料集 資料集的 劉玉美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉玉美 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5481900 | 所代表法人: | 富敬實業股份有限公司 | 統一編號: 85899119 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3657300 | 所代表法人: | 富敬實業股份有限公司 | 統一編號: 85899119 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3198700 | 所代表法人: | 富敬實業股份有限公司 | 統一編號: 85899119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5481900 | 所代表法人: | 富敬實業股份有限公司 | 統一編號: 85899119 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3657300 | 所代表法人: | 富敬實業股份有限公司 | 統一編號: 85899119 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3198700 | 所代表法人: | 富敬實業股份有限公司 | 統一編號: 85899119 |
[ 搜尋所有相關: 劉玉美 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 85899119 | 電話號碼: 07-7874107 | 高雄市大寮區大有三街3號 |
統一編號: 85899119 | 電話號碼: 07-7874107 | 高雄市大寮區大有三街3號 |
[ 搜尋所有相關: 劉玉美 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 劉玉美 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 劉玉美 ...) | 主要產品: 220塑膠製品、293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有三街3號 |
| 主要產品: 220塑膠製品、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有一街29號 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有三街6號 |
| 主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里華東路41號 |
主要產品: 220塑膠製品、293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有三街3號 |
主要產品: 220塑膠製品、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有一街29號 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有三街6號 |
主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 85899119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里華東路41號 |
[ 搜尋所有相關: 劉玉美 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 85899119 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 85899119 ...) | 負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有一街29號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有三街3號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大有三街6號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有一街29號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里大有三街3號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大有三街6號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 85899119 ... ]
| 負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里華東路41號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 鄭明祥 | 統一編號: 85899119 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里華東路41號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 富敬實業 ... ]
根據姓名 劉玉美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉玉美 ...) | (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 莊臥龍 Wolong Chuang | 臺中市 | 場域: 醫療院所 | 臺中市衛生局西屯區衛生所Xi-tun Health Center of Taichung City @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 襲園美術館有限公司 | 統一編號: 54101265 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 28564211 | 工廠負責人姓名: 吳劉玉美 | 工廠地址: 彰化縣埔心鄉瓦北村員鹿路一段468巷109號 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/06/24 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
莊臥龍 Wolong Chuang | 臺中市 | 場域: 醫療院所 | 臺中市衛生局西屯區衛生所Xi-tun Health Center of Taichung City @ 文化部公共藝術 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 襲園美術館有限公司 | 統一編號: 54101265 @ 董監事資料集 |
統一編號: 28564211 | 工廠負責人姓名: 吳劉玉美 | 工廠地址: 彰化縣埔心鄉瓦北村員鹿路一段468巷109號 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/06/24 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/04/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 26567003 | 機構負責人姓名: 劉玉美 | 機構代碼: 1X0800072 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市梧棲區民生街2-63號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉玉美 ... ]
名稱 富敬實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 富敬實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富敬實業股份有限公司 高雄市大寮區大有三街3號 | 鄭明祥 | 85899119 | 核准設立 |
富敬實業股份有限公司 登記地址: 高雄市大寮區大有三街3號 | 負責人: 鄭明祥 | 統編: 85899119 | 核准設立 |
姓名 劉玉美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉玉美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉寶山銀樓 苗栗縣頭份市和平里4鄰中正路50號 | 劉玉美 | 49711724 | 核准設立 - 獨資 |
仁德美髮沙龍 桃園市中壢區仁祥里仁德四街27號1樓 | 劉玉美 | 31579955 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119013734) |
美美織化企業社 苗栗縣通霄鎮城南里10鄰118號 | 劉玉美 | 21873249 | 核准設立 - 獨資 |
伊娜美容坊 苗栗縣苗栗市建功里27鄰縣府路112號1、2樓 | 劉玉美 | 25205368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041002637) |
劉民商號 花蓮縣花蓮市國治里節約街三五號 | 劉玉美 | 94105702 | 歇業 - 獨資 |
御露精品店 臺北市大安區和平東路3段91號2樓 | 劉玉美 | 48727585 | 歇業 - 獨資 |
襲園美術館有限公司 桃園市中壢區青埔九街57號 | 劉玉美 | 54101265 | 核准設立 |
峯春時理髮廳 嘉義市東區太平里林森東路84號一樓 | 劉玉美 | 76848358 | 歇業 - 獨資 |
玉寶山銀樓 登記地址: 苗栗縣頭份市和平里4鄰中正路50號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 49711724 | 核准設立 - 獨資 |
仁德美髮沙龍 登記地址: 桃園市中壢區仁祥里仁德四街27號1樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 31579955 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119013734) |
美美織化企業社 登記地址: 苗栗縣通霄鎮城南里10鄰118號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 21873249 | 核准設立 - 獨資 |
伊娜美容坊 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里27鄰縣府路112號1、2樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 25205368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041002637) |
劉民商號 登記地址: 花蓮縣花蓮市國治里節約街三五號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 94105702 | 歇業 - 獨資 |
御露精品店 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段91號2樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 48727585 | 歇業 - 獨資 |
襲園美術館有限公司 登記地址: 桃園市中壢區青埔九街57號 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 54101265 | 核准設立 |
峯春時理髮廳 登記地址: 嘉義市東區太平里林森東路84號一樓 | 負責人: 劉玉美 | 統編: 76848358 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉玉美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
|