李美瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李美瑩的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是大發事業股份有限公司, 統一編號是85940911.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 李美瑩 ...) | 公司名稱: 大發事業股份有限公司 | 到職日期: 0720517 | 統一編號: 85940911 |
| 公司名稱: 大發事業股份有限公司 | 到職日期: 0720517 | 統一編號: 85940911 |
公司名稱: 大發事業股份有限公司 | 到職日期: 0720517 | 統一編號: 85940911 |
公司名稱: 大發事業股份有限公司 | 到職日期: 0720517 | 統一編號: 85940911 |
[ 搜尋所有相關: 李美瑩 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 大發事業有限公司 | 統一編號: 54595979 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 大發事業有限公司 | 統一編號: 54595979 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 大發事業 ... ]
根據姓名 李美瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李美瑩 ...) | 資料集識別碼: 42264 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2019-12-05/1bec5b5077b85d284443bda532e23cc5.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 宜蘭縣產後護理之家 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華翰投資股份有限公司 | 統一編號: 55695291 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 廷慶實業股份有限公司 | 統一編號: 72055735 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 42264 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2019-12-05/1bec5b5077b85d284443bda532e23cc5.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 宜蘭縣產後護理之家 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華翰投資股份有限公司 | 統一編號: 55695291 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 廷慶實業股份有限公司 | 統一編號: 72055735 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李美瑩 ... ]
名稱 大發事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 大發事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大發事業有限公司 臺中市龍井區竹師路一段210巷36之11弄28號1樓 | 洪定宏 | 54595979 | 核准設立 |
大發事業股份有限公司 高雄市苓雅區憲政路46巷2弄2之1號 | | 85940911 | 撤銷 (文號: 1995-2-8 建二公字 第89140號) |
大發事業有限公司 登記地址: 臺中市龍井區竹師路一段210巷36之11弄28號1樓 | 負責人: 洪定宏 | 統編: 54595979 | 核准設立 |
大發事業股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區憲政路46巷2弄2之1號 | 統編: 85940911 | 撤銷 (文號: 1995-2-8 建二公字 第89140號) |
姓名 李美瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李美瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑩瑩雞排 桃園市桃園區武陵里中正路60之11號 | 李美瑩 | 92589717 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129004985) |
妹妹美髮工作室 臺中市西區公正里東興路三段126-1號1樓 | 李美瑩 | 25316131 | 核准設立 - 獨資 |
凱特髮藝 臺中市太平區宜昌里宜昌路523號1樓 | 李美瑩 | 72537522 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070868869) |
木子美企業社 雲林縣虎尾鎮立仁里忠孝路232號六樓 | 李美瑩 | 88482761 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110060907) |
現代西服店 桃園市桃園區長美里博愛路111號 | 李美瑩 | 36458467 | 撤銷 - 獨資 |
親親樂器行 新北市中和區南山路?05?7號?0樓 | 李美瑩 | 02372385 | 核准設立 - 獨資 |
茶香小舖 屏東縣鹽埔鄉鹽北村福樹巷57號一樓 | 李美瑩 | 09034728 | 核准設立 - 獨資 |
福澤行 新北市板橋區3民路2段40號5樓之3(現場僅供辦公室使用) | 李美瑩 | 15777438 | 歇業 - 獨資 |
瑩瑩雞排 登記地址: 桃園市桃園區武陵里中正路60之11號 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 92589717 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129004985) |
妹妹美髮工作室 登記地址: 臺中市西區公正里東興路三段126-1號1樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 25316131 | 核准設立 - 獨資 |
凱特髮藝 登記地址: 臺中市太平區宜昌里宜昌路523號1樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 72537522 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070868869) |
木子美企業社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮立仁里忠孝路232號六樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 88482761 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110060907) |
現代西服店 登記地址: 桃園市桃園區長美里博愛路111號 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 36458467 | 撤銷 - 獨資 |
親親樂器行 登記地址: 新北市中和區南山路?05?7號?0樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 02372385 | 核准設立 - 獨資 |
茶香小舖 登記地址: 屏東縣鹽埔鄉鹽北村福樹巷57號一樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 09034728 | 核准設立 - 獨資 |
福澤行 登記地址: 新北市板橋區3民路2段40號5樓之3(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李美瑩 | 統編: 15777438 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李美瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
|