張彩鈴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張彩鈴的職稱是董事長, 持有股份數是30000, 公司名稱是磐穩環境科技股份有限公司, 統一編號是86005412.
董監事資料集 資料集的 張彩鈴 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張彩鈴 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 磐穩環境科技股份有限公司 | 統一編號: 86005412 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 磐穩環境科技股份有限公司 | 統一編號: 86005412 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 605000 | 所代表法人: | 磐穩環境科技股份有限公司 | 統一編號: 86005412 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 磐穩環境科技股份有限公司 | 統一編號: 86005412 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 磐穩環境科技股份有限公司 | 統一編號: 86005412 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 605000 | 所代表法人: | 磐穩環境科技股份有限公司 | 統一編號: 86005412 |
[ 搜尋所有相關: 張彩鈴 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86005412 | 電話號碼: 02-87917967 | 臺北市內湖區瑞光路66巷30號2樓 |
統一編號: 86005412 | 電話號碼: 02-87917967 | 臺北市內湖區瑞光路66巷30號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 張彩鈴 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 磐穩環境科技 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 磐穩環境科技 ...) | 產品中類: | 廠址: 新北市汐止鎮新臺五路一段九八號一六樓 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區文化里新臺五路一段九八號一六樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市汐止鎮新臺五路一段九八號一六樓 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區文化里新臺五路一段九八號一六樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 磐穩環境科技 ... ]
根據姓名 張彩鈴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張彩鈴 ...) | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 張彩鈴 ... ]
名稱 磐穩環境科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 磐穩環境科技)
磐穩環境科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路66巷30號2樓 | 負責人: 張彩鈴 | 統編: 86005412 | 核准設立 |
姓名 張彩鈴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 張彩鈴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
燦霸工業股份有限公司 臺中市大里區中興路一段230巷33弄10號1樓 | 許張彩鈴 | 97567889 | 核准設立 |
燦霸工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區中興路一段230巷33弄10號1樓 | 負責人: 許張彩鈴 | 統編: 97567889 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|