李進文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李進文的職稱是執行業務股東, 持有股份數是1000000, 公司名稱是誼威企業有限公司, 統一編號是86045478.
董監事資料集 資料集的 李進文 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李進文 ...) | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 誼威企業有限公司 | 統一編號: 86045478 |
[ 搜尋所有相關: 李進文 @ 董監事資料集 ]
無其他 誼威企業 資料。
[ 搜尋所有 誼威企業 ... ]
根據姓名 李進文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李進文 ...) | (中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 講座資訊 |
| (中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)余嘉榮;(中華民國)李阿明;(中華民國)李進文;(中華民國)王聰威 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: 報名連結:
https://www.takaobooks.tw/news-info.asp?id=1494 @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)余嘉榮;(中華民國)李阿明;(中華民國)李進文;(中華民國)王聰威 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: 報名連結:
https://www.takaobooks.tw/news-info.asp?id=1494 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 講座資訊 |
(中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)余嘉榮;(中華民國)李阿明;(中華民國)李進文;(中華民國)王聰威 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: 報名連結:
https://www.takaobooks.tw/news-info.asp?id=1494 @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)余嘉榮;(中華民國)李阿明;(中華民國)李進文;(中華民國)王聰威 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: 報名連結:
https://www.takaobooks.tw/news-info.asp?id=1494 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)須文蔚;(中華民國)廖咸浩;(中華民國)許水富;(中華民國)李進文;(中華民國)愛羅;(中華民國)楊渡;(中華民國)石曉楓;(中華民國)吳鈞堯;(中華民國)辛金順;(中華民國)蔡素芬;(中... | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李進文 ... ]
名稱 誼威企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 誼威企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
誼威企業有限公司 高雄市苓雅區青年一路54號 | 唐桂康 | 86045478 | 核准設立 |
誼威企業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區青年一路54號 | 負責人: 唐桂康 | 統編: 86045478 | 核准設立 |
姓名 李進文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李進文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
信進實業社 臺南市南區明亮里金華路1段352巷75弄46號1樓 | 李進文 | 10795302 | 歇業 - 獨資 |
合睦貿易有限公司 高雄市三民區九如一路211號1樓 | 李進文 | 86045441 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-29) |
廣捷企業社 臺中市神岡區社口里文昌街420巷15號 | 李進文 | 09273425 | 核准設立 - 獨資 |
眾宇科技有限公司 臺南市東區東平路9巷1號6樓 | 李進文 | 23400915 | 核准設立 |
仁傑裝潢有限公司 臺北市文山區育英街20號2樓 | 李進文 | 86028914 | 核准設立 |
聖華企業社 彰化縣彰化市國聖里國聖路95巷7號1樓 | 李進文 | 09190473 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1070815262) |
新營文碗粿專賣店 新北市板橋區金門街364號1樓 | 李進文 | 21576085 | 歇業 - 獨資 |
威全企業社 臺中市沙鹿區晉江里東晉東路171號1樓 | 李進文 | 98707515 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040676764) |
信進實業社 登記地址: 臺南市南區明亮里金華路1段352巷75弄46號1樓 | 負責人: 李進文 | 統編: 10795302 | 歇業 - 獨資 |
合睦貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區九如一路211號1樓 | 負責人: 李進文 | 統編: 86045441 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-29) |
廣捷企業社 登記地址: 臺中市神岡區社口里文昌街420巷15號 | 負責人: 李進文 | 統編: 09273425 | 核准設立 - 獨資 |
眾宇科技有限公司 登記地址: 臺南市東區東平路9巷1號6樓 | 負責人: 李進文 | 統編: 23400915 | 核准設立 |
仁傑裝潢有限公司 登記地址: 臺北市文山區育英街20號2樓 | 負責人: 李進文 | 統編: 86028914 | 核准設立 |
聖華企業社 登記地址: 彰化縣彰化市國聖里國聖路95巷7號1樓 | 負責人: 李進文 | 統編: 09190473 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1070815262) |
新營文碗粿專賣店 登記地址: 新北市板橋區金門街364號1樓 | 負責人: 李進文 | 統編: 21576085 | 歇業 - 獨資 |
威全企業社 登記地址: 臺中市沙鹿區晉江里東晉東路171號1樓 | 負責人: 李進文 | 統編: 98707515 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040676764) |
[ 查詢所有 李進文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
|