許為庠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許為庠的職稱是董事長, 持有股份數是505000, 公司名稱是柑園股份有限公司, 統一編號是86109280.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 495000 | 所代表法人: | 柑園股份有限公司 | 統一編號: 86109280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 495000 | 所代表法人: | 柑園股份有限公司 | 統一編號: 86109280 |
[ 搜尋所有相關: 許為庠 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 86109280 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 86109280 ...)
根據名稱 柑園 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 柑園 ...) | 1 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 待修復或再利用計畫完成後填列 @ 文資局歷史建築 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林柑園圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林柑園圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 08:00~17:00。產季期間星期一~星期五入園採果請先預約;星期六~星期日固定開放採果 | | 電話: 886-3-5959281,886-958-959281 | 地址: 新竹縣竹東鎮瑞峰里1鄰1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 場館實際管理人電話: 02-26801958#109 | 場館分類: 柑園國中羽球場(館) | 停車場種類: 無停車場 | 新北市樹林區柑園街二段125號 @ 全國運動場館資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林柑園圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
1 | 開放時間: | 現狀: | 歷史沿革: 待修復或再利用計畫完成後填列 @ 文資局歷史建築 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林柑園圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林柑園圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 08:00~17:00。產季期間星期一~星期五入園採果請先預約;星期六~星期日固定開放採果 | | 電話: 886-3-5959281,886-958-959281 | 地址: 新竹縣竹東鎮瑞峰里1鄰1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
場館實際管理人電話: 02-26801958#109 | 場館分類: 柑園國中羽球場(館) | 停車場種類: 無停車場 | 新北市樹林區柑園街二段125號 @ 全國運動場館資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林柑園圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 柑園 ... ]
根據姓名 許為庠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許為庠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9947 | 所代表法人: | 興國砂石股份有限公司 | 統一編號: 23246821 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 27000 | 所代表法人: | 金壽砂石股份有限公司 | 統一編號: 27297103 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2590 | 所代表法人: | 楓葉園溫泉股份有限公司 | 統一編號: 27801898 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 翔運開發股份有限公司 | 統一編號: 28497157 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 艾維恩開發有限公司 | 威德汽車有限公司 | 統一編號: 28731787 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 日益欣開發股份有限公司 | 統一編號: 28780203 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 翔運開發股份有限公司 | 凱勇開發股份有限公司 | 統一編號: 68785302 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 厚生國際股份有限公司 | 統一編號: 70564163 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9947 | 所代表法人: | 興國砂石股份有限公司 | 統一編號: 23246821 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 27000 | 所代表法人: | 金壽砂石股份有限公司 | 統一編號: 27297103 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2590 | 所代表法人: | 楓葉園溫泉股份有限公司 | 統一編號: 27801898 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 翔運開發股份有限公司 | 統一編號: 28497157 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 艾維恩開發有限公司 | 威德汽車有限公司 | 統一編號: 28731787 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 日益欣開發股份有限公司 | 統一編號: 28780203 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 翔運開發股份有限公司 | 凱勇開發股份有限公司 | 統一編號: 68785302 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 厚生國際股份有限公司 | 統一編號: 70564163 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許為庠 ... ]
名稱 柑園 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 柑園)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柑園園藝社 新北市樹林區柑園街1段365巷36號1樓 | 張峻誌 | 30298751 | 核准設立 - 獨資 |
柑園商店 彰化縣溪州鄉柑園村下柑路6號 | 陳慶忠 | 59139445 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080815336) |
柑園工程有限公司 新北市樹林區柑園街1段365巷10號3樓 | 張峻誌 | 83075890 | 核准設立 |
柑園洗衣店 新北市樹林區柑園街1段343號1樓 | 蔡祥賢 | 10506035 | 核准設立 - 獨資 |
全家便利商店股份有限公司樹林柑園分公司 新北市樹林區柑園里柑園街二段二號一樓 | 葉榮廷 | 16447040 | 廢止 |
三商家購股份有限公司樹林柑園分公司 新北市樹林區柑園街2段2號 | 邱光隆 | 24812598 | 核准設立 |
柑園企業有限公司 新北市樹林區柑園街一段三三五巷一弄一○號一樓 | 趙麗珍 | 23382162 | 核准設立 |
柑園煤氣行 新北市樹林區柑園街2段13號 | 徐培馨 | 33203913 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108160438) |
柑園園藝社 登記地址: 新北市樹林區柑園街1段365巷36號1樓 | 負責人: 張峻誌 | 統編: 30298751 | 核准設立 - 獨資 |
柑園商店 登記地址: 彰化縣溪州鄉柑園村下柑路6號 | 負責人: 陳慶忠 | 統編: 59139445 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080815336) |
柑園工程有限公司 登記地址: 新北市樹林區柑園街1段365巷10號3樓 | 負責人: 張峻誌 | 統編: 83075890 | 核准設立 |
柑園洗衣店 登記地址: 新北市樹林區柑園街1段343號1樓 | 負責人: 蔡祥賢 | 統編: 10506035 | 核准設立 - 獨資 |
全家便利商店股份有限公司樹林柑園分公司 登記地址: 新北市樹林區柑園里柑園街二段二號一樓 | 負責人: 葉榮廷 | 統編: 16447040 | 廢止 |
三商家購股份有限公司樹林柑園分公司 登記地址: 新北市樹林區柑園街2段2號 | 負責人: 邱光隆 | 統編: 24812598 | 核准設立 |
柑園企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區柑園街一段三三五巷一弄一○號一樓 | 負責人: 趙麗珍 | 統編: 23382162 | 核准設立 |
柑園煤氣行 登記地址: 新北市樹林區柑園街2段13號 | 負責人: 徐培馨 | 統編: 33203913 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108160438) |
[ 查詢所有 柑園 ... ]
姓名 許為庠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許為庠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興國砂石股份有限公司 花蓮縣花蓮市國安里中山路412巷12號1樓 | 許為庠 | 23246821 | 核准設立 |
楓葉園溫泉股份有限公司 花蓮縣花蓮市中山路412巷12號1樓 | 許為庠 | 27801898 | 核准設立 |
翔運開發股份有限公司 桃園市蘆竹區南山路一段313號 | 許為庠 | 28497157 | 核准設立 |
威德汽車有限公司 桃園市蘆竹區瓦窯里長榮路10號 | 許為庠 | 28731787 | 核准設立 |
日益欣開發股份有限公司 桃園市大園區三民路一段785號 | 許為庠 | 28780203 | 核准設立 |
錦田砂石行 花蓮縣花蓮市國安里中山路412巷12號1樓 | 許為庠 | 30206606 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040147794) |
厚生國際股份有限公司 桃園市楊梅區中山里中山北路一段43號 | 許為庠 | 70564163 | 核准設立 |
柑園股份有限公司 新北市樹林區大成路373號(5樓) | 許為庠 | 86109280 | 核准設立 |
興國砂石股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市國安里中山路412巷12號1樓 | 負責人: 許為庠 | 統編: 23246821 | 核准設立 |
楓葉園溫泉股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市中山路412巷12號1樓 | 負責人: 許為庠 | 統編: 27801898 | 核准設立 |
翔運開發股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南山路一段313號 | 負責人: 許為庠 | 統編: 28497157 | 核准設立 |
威德汽車有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區瓦窯里長榮路10號 | 負責人: 許為庠 | 統編: 28731787 | 核准設立 |
日益欣開發股份有限公司 登記地址: 桃園市大園區三民路一段785號 | 負責人: 許為庠 | 統編: 28780203 | 核准設立 |
錦田砂石行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國安里中山路412巷12號1樓 | 負責人: 許為庠 | 統編: 30206606 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040147794) |
厚生國際股份有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區中山里中山北路一段43號 | 負責人: 許為庠 | 統編: 70564163 | 核准設立 |
柑園股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區大成路373號(5樓) | 負責人: 許為庠 | 統編: 86109280 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許為庠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
|