許文森
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許文森的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是翔雲股份有限公司, 統一編號是86113664.
董監事資料集 資料集的 許文森 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許文森 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 翔雲股份有限公司 | 統一編號: 86113664 |
[ 搜尋所有相關: 許文森 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86113664 | 電話號碼: 04-761-2211 | 新北市永和區信義路101號1樓 |
統一編號: 86113664 | 電話號碼: 04-761-2211 | 新北市永和區信義路101號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 許文森 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 翔雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 翔雲 ...) | 開始時間: 2022-10-28T11:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T20:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523135 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 各縣市展覽/美術館,詳見內文 | 參與者: | 收費: | 描述: 「12%的天空-2022雲嘉嘉營藝術連線」起航了✈️「12%的天空」(12% Skies),以天空與飛行的視角開展遼闊的共生想像,也為雲嘉嘉營編織出美好的優質展覽。邀請大家與我們共同翱翔雲嘉南百分之1... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 大陸業別: 其他證券業 | 大陸事業地址: 廈門市翔雲一路93號翔雲樓312單元A099 | 國內投資人: 統一綜合證券股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 25030282 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里東一街16號 @ 登記工廠名錄 |
| 陳翰平/富景顧問有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40754 臺中市西屯區中平路268號(展翔樓西側壁面) @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 榮翔科技有限公司 | 統一編號: 25030282 @ 董監事資料集 |
| 事務所名稱: 翔雲記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市南屯區大墩四街175號6樓之2 | 電話: 04-24***186 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (105)台財稅證字第00095號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
開始時間: 2022-10-28T11:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T20:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523135 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 各縣市展覽/美術館,詳見內文 | 參與者: | 收費: | 描述: 「12%的天空-2022雲嘉嘉營藝術連線」起航了✈️「12%的天空」(12% Skies),以天空與飛行的視角開展遼闊的共生想像,也為雲嘉嘉營編織出美好的優質展覽。邀請大家與我們共同翱翔雲嘉南百分之1... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/05/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
大陸業別: 其他證券業 | 大陸事業地址: 廈門市翔雲一路93號翔雲樓312單元A099 | 國內投資人: 統一綜合證券股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 25030282 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里東一街16號 @ 登記工廠名錄 |
陳翰平/富景顧問有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40754 臺中市西屯區中平路268號(展翔樓西側壁面) @ 文化部公共藝術 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 榮翔科技有限公司 | 統一編號: 25030282 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 翔雲記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市南屯區大墩四街175號6樓之2 | 電話: 04-24***186 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (105)台財稅證字第00095號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
[ 搜尋所有 翔雲 ... ]
根據姓名 許文森 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 許文森 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 寶福電器股份有限公司 | 統一編號: 05011168 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 175 | 所代表法人: | 成帥企業股份有限公司 | 統一編號: 09458443 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長柘企業股份有限公司 | 統一編號: 23616274 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 富生企業管理有限公司 | 統一編號: 28362025 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 富生企業管理有限公司 | 捷信汽車股份有限公司 | 統一編號: 80072201 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 緯聖股份有限公司 | 統一編號: 86189100 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 寶福電器股份有限公司 | 統一編號: 05011168 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 175 | 所代表法人: | 成帥企業股份有限公司 | 統一編號: 09458443 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長柘企業股份有限公司 | 統一編號: 23616274 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 富生企業管理有限公司 | 統一編號: 28362025 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 富生企業管理有限公司 | 捷信汽車股份有限公司 | 統一編號: 80072201 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 緯聖股份有限公司 | 統一編號: 86189100 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許文森 ... ]
翔雲企業社 | 地址: 桃園市蘆竹區南崁路一段112號5樓 | 電話: 03-312-7193 |
翔雲企業社 | 地址: 桃園市平鎮區廣德街35號 | 電話: 03-495-3125 |
翔雲企業社 | 地址: 新竹市浸水街191巷21號 | 電話: 03-530-6984 |
翔雲企業社 | 地址: 花蓮縣吉安鄉自強路236號2樓 | 電話: 03-854-9456 |
翔雲企業社 | 地址: 花蓮縣花蓮市豐村60號之9 | 電話: 03-857-3647 |
翔雲補習班 | 地址: 台中市西屯區中康街167號 | 電話: 04-2426-3786 |
名稱 翔雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 翔雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔雲商行 臺中市西屯區港尾里中康街167號1樓 | 楊翔雲 | 39815144 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲水電工程行 雲林縣古坑鄉棋盤村棋山61-1號1樓 | 王翊帆 | 80040660 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲商行 桃園市中壢區普慶里普慶路19號5樓 | 鄭宇翔 | 49410804 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099002053) |
翔雲花藝店 新竹縣湖口鄉鳳凰村勝利路二段16號 | 齊占翔 | 78025386 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲企業社 高雄市前鎮區沱江街20號 | 趙偉翔 | 81187032 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761519000) |
翔雲企業社 臺南市安南區淵東里海佃路3段261之1號 | 陳勁翔 | 89008011 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲興業有限公司 新北市板橋區重慶路12巷14號2樓 | 楊富翔 | 90176535 | 核准設立 |
翔雲企業社 宜蘭縣大同鄉松羅村鹿場路11之3號一樓 | 江美雲 | 39974233 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902804) |
翔雲商行 登記地址: 臺中市西屯區港尾里中康街167號1樓 | 負責人: 楊翔雲 | 統編: 39815144 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲水電工程行 登記地址: 雲林縣古坑鄉棋盤村棋山61-1號1樓 | 負責人: 王翊帆 | 統編: 80040660 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲商行 登記地址: 桃園市中壢區普慶里普慶路19號5樓 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 49410804 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099002053) |
翔雲花藝店 登記地址: 新竹縣湖口鄉鳳凰村勝利路二段16號 | 負責人: 齊占翔 | 統編: 78025386 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲企業社 登記地址: 高雄市前鎮區沱江街20號 | 負責人: 趙偉翔 | 統編: 81187032 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761519000) |
翔雲企業社 登記地址: 臺南市安南區淵東里海佃路3段261之1號 | 負責人: 陳勁翔 | 統編: 89008011 | 核准設立 - 獨資 |
翔雲興業有限公司 登記地址: 新北市板橋區重慶路12巷14號2樓 | 負責人: 楊富翔 | 統編: 90176535 | 核准設立 |
翔雲企業社 登記地址: 宜蘭縣大同鄉松羅村鹿場路11之3號一樓 | 負責人: 江美雲 | 統編: 39974233 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902804) |
[ 查詢所有 翔雲 ... ]
姓名 許文森 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 許文森)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富生企業管理有限公司 宜蘭縣五結鄉福興村光榮北路101號 | 許文森 | 28362025 | 核准設立 |
津谷商行 嘉義市東區社口里興中街210號1樓 | 許文森 | 76842312 | 歇業 - 獨資 |
東林工程行 基隆市中山區西華里西定路119號 | 許文森 | 81815960 | 核准設立 - 合夥 |
富生企業管理有限公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉福興村光榮北路101號 | 負責人: 許文森 | 統編: 28362025 | 核准設立 |
津谷商行 登記地址: 嘉義市東區社口里興中街210號1樓 | 負責人: 許文森 | 統編: 76842312 | 歇業 - 獨資 |
東林工程行 登記地址: 基隆市中山區西華里西定路119號 | 負責人: 許文森 | 統編: 81815960 | 核准設立 - 合夥 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
|