王曉菁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王曉菁的職稱是董事, 持有股份數是1395, 公司名稱是興達隆交通股份有限公司, 統一編號是86120068.
董監事資料集 資料集的 王曉菁 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王曉菁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1320 | 所代表法人: | 興達隆交通股份有限公司 | 統一編號: 86120068 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1325 | 所代表法人: | 興達隆交通股份有限公司 | 統一編號: 86120068 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 935 | 所代表法人: | 興達隆交通股份有限公司 | 統一編號: 86120068 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1320 | 所代表法人: | 興達隆交通股份有限公司 | 統一編號: 86120068 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1325 | 所代表法人: | 興達隆交通股份有限公司 | 統一編號: 86120068 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 935 | 所代表法人: | 興達隆交通股份有限公司 | 統一編號: 86120068 |
[ 搜尋所有相關: 王曉菁 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 興達隆交通股份有限公司 | 到職日期: 0821005 | 統一編號: 86120068 |
公司名稱: 興達隆交通股份有限公司 | 到職日期: 0821005 | 統一編號: 86120068 |
[ 搜尋所有相關: 王曉菁 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 興達隆交通 資料。
[ 搜尋所有 興達隆交通 ... ]
根據姓名 王曉菁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王曉菁 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王曉菁 ... ]
名稱 興達隆交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 興達隆交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興達隆交通股份有限公司 新竹縣湖口鄉榮光路160號(1樓) | 王守猛 | 86120068 | 核准設立 |
興達隆交通股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉榮光路160號(1樓) | 負責人: 王守猛 | 統編: 86120068 | 核准設立 |
姓名 王曉菁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王曉菁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金順銀樓 臺北市中山區民生東路166巷6號1樓 | 黃王曉菁 | 12348478 | 撤銷 - 獨資 |
比卡多童裝 苗栗縣苑裡鎮苑南里和平路一一七號 | 王曉菁 | 21428888 | 歇業 - 獨資 |
天豪工程行 高雄市大寮區新厝里新三街1號8樓 | 王曉菁 | 25993619 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062094500) |
海洋天使小吃店 高雄市三民區臥龍路72號1樓 | 王曉菁 | 36911919 | 歇業 - 獨資 |
自在崇學飲料店 臺南市東區崇信里崇學路122號1樓 | 王曉菁 | 40895139 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070030251) |
聚觀實業社 新竹縣竹東鎮雞林里林森路62號 | 王曉菁 | 40983870 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110301900) |
阿波羅照明有限公司 新北市板橋區德翠里龍泉街90巷3號 | 王曉菁 | 53221663 | 核准設立 |
蜀香天下小吃店 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段9號1樓 | 王曉菁 | 72524316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090865734) |
金順銀樓 登記地址: 臺北市中山區民生東路166巷6號1樓 | 負責人: 黃王曉菁 | 統編: 12348478 | 撤銷 - 獨資 |
比卡多童裝 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮苑南里和平路一一七號 | 負責人: 王曉菁 | 統編: 21428888 | 歇業 - 獨資 |
天豪工程行 登記地址: 高雄市大寮區新厝里新三街1號8樓 | 負責人: 王曉菁 | 統編: 25993619 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062094500) |
海洋天使小吃店 登記地址: 高雄市三民區臥龍路72號1樓 | 負責人: 王曉菁 | 統編: 36911919 | 歇業 - 獨資 |
自在崇學飲料店 登記地址: 臺南市東區崇信里崇學路122號1樓 | 負責人: 王曉菁 | 統編: 40895139 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070030251) |
聚觀實業社 登記地址: 新竹縣竹東鎮雞林里林森路62號 | 負責人: 王曉菁 | 統編: 40983870 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110301900) |
阿波羅照明有限公司 登記地址: 新北市板橋區德翠里龍泉街90巷3號 | 負責人: 王曉菁 | 統編: 53221663 | 核准設立 |
蜀香天下小吃店 登記地址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段9號1樓 | 負責人: 王曉菁 | 統編: 72524316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090865734) |
[ 查詢所有 王曉菁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
|