呂英瑞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂英瑞的職稱是董事, 持有股份數是750000, 公司名稱是巴黎藝術有限公司, 統一編號是86144890.
| 統一編號: 86144890 | 電話號碼: 02-27717732 | 臺北市大安區建國南路1段200號1樓,202號1樓 |
統一編號: 86144890 | 電話號碼: 02-27717732 | 臺北市大安區建國南路1段200號1樓,202號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 呂英瑞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 巴黎藝術 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 巴黎藝術 ...) | 熊妤 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 熊妤 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳錦芳博士 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳錦芳博士 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 藝術家蔡蔭棠在當時非學院表現派手法創作作品,在同儕之間是突出者之一,筆法大膽生動。
2. 作者以快速率直筆調,描繪芝山岩廟在70年代時的地方特色,獨特的樸率線條筆觸及繽紛之色彩,畫風及色彩表現... | 保存現狀: 尚可 @ 文資局古物 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
熊妤 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
熊妤 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳錦芳博士 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳錦芳博士 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 藝術家蔡蔭棠在當時非學院表現派手法創作作品,在同儕之間是突出者之一,筆法大膽生動。
2. 作者以快速率直筆調,描繪芝山岩廟在70年代時的地方特色,獨特的樸率線條筆觸及繽紛之色彩,畫風及色彩表現... | 保存現狀: 尚可 @ 文資局古物 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 巴黎藝術 ... ]
根據姓名 呂英瑞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 呂英瑞 ...) | 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬安圭拉商豐瑞盛世有限公司 | 統一編號: 28983158 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 176800000 | 所代表法人: 元春企業有限公司 | 英嘉有限公司 | 統一編號: 83207560 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230511 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 勞局納字第11201867131號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 27424749 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區樟樹里大同路一段三三七巷一六弄二之三號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區樟樹里大同路一段三三七巷一六弄二之三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 原點藝術有限公司 | 統一編號: 27424749 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: | 元春企業有限公司 | 統一編號: 52229250 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 168 | 所代表法人: | 南凱電機工程股份有限公司 | 統一編號: 69506150 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬安圭拉商豐瑞盛世有限公司 | 統一編號: 28983158 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 176800000 | 所代表法人: 元春企業有限公司 | 英嘉有限公司 | 統一編號: 83207560 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230511 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 勞局納字第11201867131號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 27424749 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區樟樹里大同路一段三三七巷一六弄二之三號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區樟樹里大同路一段三三七巷一六弄二之三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 原點藝術有限公司 | 統一編號: 27424749 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: | 元春企業有限公司 | 統一編號: 52229250 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 168 | 所代表法人: | 南凱電機工程股份有限公司 | 統一編號: 69506150 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 呂英瑞 ... ]
巴黎藝術有限公司 | 地址: 台北市大安區建國南路一段200號1樓 | 電話: 02-2771-7732 |
名稱 巴黎藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 巴黎藝術)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
巴黎藝術有限公司 臺北市大安區建國南路1段200號1樓,202號1樓 | 呂英瑞 | 86144890 | 核准設立 |
巴黎藝術美甲店 臺北市內湖區瑞光路287號1樓 | 林尚賢 | 26374138 | 歇業 - 獨資 |
巴黎藝術有限公司 登記地址: 臺北市大安區建國南路1段200號1樓,202號1樓 | 負責人: 呂英瑞 | 統編: 86144890 | 核准設立 |
巴黎藝術美甲店 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路287號1樓 | 負責人: 林尚賢 | 統編: 26374138 | 歇業 - 獨資 |
姓名 呂英瑞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 呂英瑞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
英屬安圭拉商豐瑞盛世有限公司 臺中市南屯區大墩十二街292之4號 | 呂英瑞 | 28983158 | 核准設立 |
英嘉有限公司 臺中市西屯區福科路370號2樓、372號2樓 | 呂英瑞 | 83207560 | 核准設立 |
原點藝術有限公司 新北市汐止區大同路一段337巷16弄2-3號 | 呂英瑞 | 27424749 | 核准設立 |
元春企業有限公司 臺中市西屯區西墩里青海路二段606號15樓之2 | 呂英瑞 | 52229250 | 核准設立 |
春川股份有限公司 臺中市西屯區西墩里青海路二段606號15樓之2 | 呂英瑞 | 83097091 | 核准設立 |
英屬安圭拉商豐瑞盛世有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大墩十二街292之4號 | 負責人: 呂英瑞 | 統編: 28983158 | 核准設立 |
英嘉有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福科路370號2樓、372號2樓 | 負責人: 呂英瑞 | 統編: 83207560 | 核准設立 |
原點藝術有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路一段337巷16弄2-3號 | 負責人: 呂英瑞 | 統編: 27424749 | 核准設立 |
元春企業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西墩里青海路二段606號15樓之2 | 負責人: 呂英瑞 | 統編: 52229250 | 核准設立 |
春川股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西墩里青海路二段606號15樓之2 | 負責人: 呂英瑞 | 統編: 83097091 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|