吳道昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳道昌的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是茂威股份有限公司, 統一編號是86166697.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茂威股份有限公司 | 統一編號: 86166697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茂威股份有限公司 | 統一編號: 86166697 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 茂威 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 茂威 ...) | 統一編號: 16368832 | 核准日期: 19981127 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 統一編號: 54241224 | 電話號碼: 03-4202727 | 臺中市西屯區大墩二十街118號5樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 151696000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 連信投資股份有限公司 | 統一編號: 24930080 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 達運投資股份有限公司 | 茂威國際實業股份有限公司 | 統一編號: 27350330 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 連茂威科技有限公司 | 統一編號: 27593174 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 茂威投資股份有限公司 | 統一編號: 28475914 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 茂威有限公司 | 統一編號: 54241224 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 茂威科技股份有限公司 | 統一編號: 80695158 @ 董監事資料集 |
統一編號: 16368832 | 核准日期: 19981127 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
統一編號: 54241224 | 電話號碼: 03-4202727 | 臺中市西屯區大墩二十街118號5樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 151696000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 連信投資股份有限公司 | 統一編號: 24930080 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 達運投資股份有限公司 | 茂威國際實業股份有限公司 | 統一編號: 27350330 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 連茂威科技有限公司 | 統一編號: 27593174 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 茂威投資股份有限公司 | 統一編號: 28475914 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 茂威有限公司 | 統一編號: 54241224 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 茂威科技股份有限公司 | 統一編號: 80695158 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 茂威 ... ]
根據姓名 吳道昌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳道昌 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳道昌 ... ]
名稱 茂威 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 茂威)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
茂威商店 金門縣金寧鄉湖埔村埔後141號 | 陳伯茂 | 31661574 | 核准設立 - 獨資 |
連茂威科技有限公司 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔72之11號 | 王裕賢 | 27593174 | 核准設立 |
茂威企業社 屏東縣車城鄉海口村海口路35之3號 | 陳美芳 | 47734406 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10515243100) |
茂威有限公司 臺中市西屯區大墩二十街118號5樓之1 | 胡孟蘋 | 54241224 | 核准設立 |
茂威商行 新北市板橋區民權路260巷1弄11號 | 陳威利 | 41058589 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045233939) |
茂威貿易有限公司 新北市林口區文化二路一段六八巷八之四號(一樓) | | 16368832 | 廢止 (095年02月24日 經授中字 第0953466169號) |
美商安茂威微電子股份有限公司台灣分公司 臺北市復興南路一段一三七號七樓之八 | | 16442609 | 撤回認許 (文號: 2001-6-19 經商 字 第09001221720號) |
茂威企業社 新北市新店區永安街68巷11號3樓(現場僅供辦公室使用) | 徐美珍 | 18392598 | 歇業 - 獨資 |
茂威商店 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村埔後141號 | 負責人: 陳伯茂 | 統編: 31661574 | 核准設立 - 獨資 |
連茂威科技有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔72之11號 | 負責人: 王裕賢 | 統編: 27593174 | 核准設立 |
茂威企業社 登記地址: 屏東縣車城鄉海口村海口路35之3號 | 負責人: 陳美芳 | 統編: 47734406 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10515243100) |
茂威有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大墩二十街118號5樓之1 | 負責人: 胡孟蘋 | 統編: 54241224 | 核准設立 |
茂威商行 登記地址: 新北市板橋區民權路260巷1弄11號 | 負責人: 陳威利 | 統編: 41058589 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045233939) |
茂威貿易有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路一段六八巷八之四號(一樓) | 統編: 16368832 | 廢止 (095年02月24日 經授中字 第0953466169號) |
美商安茂威微電子股份有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市復興南路一段一三七號七樓之八 | 統編: 16442609 | 撤回認許 (文號: 2001-6-19 經商 字 第09001221720號) |
茂威企業社 登記地址: 新北市新店區永安街68巷11號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 徐美珍 | 統編: 18392598 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 茂威 ... ]
姓名 吳道昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 吳道昌)
良道投資股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 97357645 | 核准設立 |
冠冕全球華人股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24905408 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-30) |
恒泰策略股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區新和里仁愛街255號2樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24921630 | 核准設立 |
南得實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段15之1號15樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 42836663 | 解散 |
湯尼威爾服飾股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區中山路58號1樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 54563548 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-13) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
|