楊秀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊秀的職稱是監察人, 持有股份數是62500, 公司名稱是啟聚實業股份有限公司, 統一編號是86166850.
無其他 啟聚實業 資料。
[ 搜尋所有 啟聚實業 ... ]
根據姓名 楊秀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊秀 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 楊秀 ... ]
名稱 啟聚實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 啟聚實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
啟聚實業股份有限公司 臺北市中正區愛國西路9號4樓之11 | | 86166850 | 解散 (文號: 1999-3-10 建一字 第88269477號) |
啟聚實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區愛國西路9號4樓之11 | 統編: 86166850 | 解散 (文號: 1999-3-10 建一字 第88269477號) |
姓名 楊秀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊秀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊秀美美容美髮院 嘉義市東區中央里中山路174號一樓 | 楊秀美 | 76848195 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090171728) |
立州機械工業社 桃園市楊梅區秀才里新江路218巷109號 | 楊秀梅 | 82027631 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129013537) |
黃楊秀鳳自營計程車行 高雄市大寮區溪寮里溪寮路56-6號 | 黃楊秀鳳 | 85946669 | 核准設立 - 獨資 |
聚星機械工業有限公司 桃園市楊梅區秀才里新江路218巷109號 | 楊秀梅 | 90790053 | 核准設立 |
雅各企業社 臺中市大雅區秀山里秀山二路31巷2號1樓 | 楊秀美 | 39811111 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120880248) |
楊秀群自營計程車 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 楊秀群 | 01566341 | 核准設立 - 獨資 |
楊秀璞魚苗養殖場 彰化縣彰化市華陽里南郭路1段226號6樓(辦公室用) | 楊秀璞 | 08362883 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100823656) |
楊秀文美容精品行 新北市中和區忠孝街122號 | 楊秀文 | 13790506 | 歇業 - 獨資 |
楊秀美美容美髮院 登記地址: 嘉義市東區中央里中山路174號一樓 | 負責人: 楊秀美 | 統編: 76848195 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090171728) |
立州機械工業社 登記地址: 桃園市楊梅區秀才里新江路218巷109號 | 負責人: 楊秀梅 | 統編: 82027631 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129013537) |
黃楊秀鳳自營計程車行 登記地址: 高雄市大寮區溪寮里溪寮路56-6號 | 負責人: 黃楊秀鳳 | 統編: 85946669 | 核准設立 - 獨資 |
聚星機械工業有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區秀才里新江路218巷109號 | 負責人: 楊秀梅 | 統編: 90790053 | 核准設立 |
雅各企業社 登記地址: 臺中市大雅區秀山里秀山二路31巷2號1樓 | 負責人: 楊秀美 | 統編: 39811111 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120880248) |
楊秀群自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 負責人: 楊秀群 | 統編: 01566341 | 核准設立 - 獨資 |
楊秀璞魚苗養殖場 登記地址: 彰化縣彰化市華陽里南郭路1段226號6樓(辦公室用) | 負責人: 楊秀璞 | 統編: 08362883 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100823656) |
楊秀文美容精品行 登記地址: 新北市中和區忠孝街122號 | 負責人: 楊秀文 | 統編: 13790506 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊秀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17000000 | 所代表法人: | 合富工業有限公司 | 統一編號: 20551614 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 駿嘉交通事業有限公司 | 統一編號: 20598857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5563005 | 所代表法人: 太得投資有限公司 | 黑松股份有限公司 | 統一編號: 20651901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489100 | 所代表法人: | 新發製鋼股份有限公司 | 統一編號: 20668001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47388000 | 所代表法人: | 愛的世界嬰兒用品有限公司 | 統一編號: 20730716 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1815179 | 所代表法人: | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550812 | 所代表法人: 高正工商事業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2210912 | 所代表法人: 登楓管理顧問有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1242 | 所代表法人: | 威帝建設股份有限公司 | 統一編號: 20751423 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17000000 | 所代表法人: | 合富工業有限公司 | 統一編號: 20551614 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 駿嘉交通事業有限公司 | 統一編號: 20598857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5563005 | 所代表法人: 太得投資有限公司 | 黑松股份有限公司 | 統一編號: 20651901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489100 | 所代表法人: | 新發製鋼股份有限公司 | 統一編號: 20668001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47388000 | 所代表法人: | 愛的世界嬰兒用品有限公司 | 統一編號: 20730716 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1815179 | 所代表法人: | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550812 | 所代表法人: 高正工商事業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2210912 | 所代表法人: 登楓管理顧問有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1242 | 所代表法人: | 威帝建設股份有限公司 | 統一編號: 20751423 |
|