凌峰猛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名凌峰猛的職稱是董事長, 持有股份數是10, 公司名稱是祥軒立業股份有限公司, 統一編號是86169195.
董監事資料集 資料集的 凌峰猛 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 凌峰猛 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥軒立業股份有限公司 | 統一編號: 86169195 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥軒立業股份有限公司 | 統一編號: 86169195 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥軒立業股份有限公司 | 統一編號: 86169195 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥軒立業股份有限公司 | 統一編號: 86169195 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥軒立業股份有限公司 | 統一編號: 86169195 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥軒立業股份有限公司 | 統一編號: 86169195 |
[ 搜尋所有相關: 凌峰猛 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86169195 | 電話號碼: 02-27590831 | 臺北市信義區忠孝東路5段552號15樓 |
統一編號: 86169195 | 電話號碼: 02-27590831 | 臺北市信義區忠孝東路5段552號15樓 |
[ 搜尋所有相關: 凌峰猛 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 祥軒立業 資料。
[ 搜尋所有 祥軒立業 ... ]
根據姓名 凌峰猛 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 凌峰猛 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0960-508281 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0960-508281 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0960-508281 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0917051233 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0917051233 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 健康福祉事業股份有限公司 | 統一編號: 28204434 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230705 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20230905 | 處分字號: 府勞動字第11260091911號 | 違反法規內容: 工資未依法給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0960-508281 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0960-508281 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0960-508281 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0917051233 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0917051233 | 機構負責人姓名: 凌峰猛 | 機構代碼: BD1100005 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂151-2號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 健康福祉事業股份有限公司 | 統一編號: 28204434 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230705 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20230905 | 處分字號: 府勞動字第11260091911號 | 違反法規內容: 工資未依法給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 凌峰猛 ... ]
名稱 祥軒立業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 祥軒立業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥軒立業股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段552號15樓 | 凌峰猛 | 86169195 | 核准設立 |
祥軒立業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段552號15樓 | 負責人: 凌峰猛 | 統編: 86169195 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
|