許月嬌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許月嬌的職稱是監察人, 持有股份數是80000, 公司名稱是鉅上股份有限公司, 統一編號是86200409.
董監事資料集 資料集的 許月嬌 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許月嬌 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 鉅上股份有限公司 | 統一編號: 86200409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 鉅上股份有限公司 | 統一編號: 86200409 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 155000 | 所代表法人: | 鉅上股份有限公司 | 統一編號: 86200409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 鉅上股份有限公司 | 統一編號: 86200409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 鉅上股份有限公司 | 統一編號: 86200409 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 155000 | 所代表法人: | 鉅上股份有限公司 | 統一編號: 86200409 |
[ 搜尋所有相關: 許月嬌 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 鉅上股份有限公司 | 到職日期: 0800520 | 統一編號: 86200409 |
公司名稱: 鉅上股份有限公司 | 到職日期: 0800520 | 統一編號: 86200409 |
[ 搜尋所有相關: 許月嬌 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86200409 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區頭前里頭興街四八號一、二樓 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86200409 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區頭前里頭興街四八號一、二樓 |
[ 搜尋所有相關: 許月嬌 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 鉅上 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鉅上 ...) | 大陸業別: 綜合商品批發業 | 大陸事業地址: 上海自由貿易試驗區華申路219號5幢5003室 | 國內投資人: 森鉅科技材料股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 發布日期: 2011/9/27 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區頭前里頭興街四八號一、二樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 147500 | 所代表法人: | 艾騰生技股份有限公司 | 統一編號: 13139999 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 鉅上複合材料有限公司 | 統一編號: 83096516 @ 董監事資料集 |
大陸業別: 綜合商品批發業 | 大陸事業地址: 上海自由貿易試驗區華申路219號5幢5003室 | 國內投資人: 森鉅科技材料股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
發布日期: 2011/9/27 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區頭前里頭興街四八號一、二樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 147500 | 所代表法人: | 艾騰生技股份有限公司 | 統一編號: 13139999 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 鉅上複合材料有限公司 | 統一編號: 83096516 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鉅上 ... ]
根據姓名 許月嬌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許月嬌 ...) | 公司統編: 53817811 | 彰化縣芬園鄉舊社村德興路二段123號1樓 | 設立核准日期: 20120320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照ABC據點 |
公司統編: 53817811 | 彰化縣芬園鄉舊社村德興路二段123號1樓 | 設立核准日期: 20120320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/19 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: (07)588-9021 | 機構負責人姓名: 林許月嬌 | 機構代碼: 1R1500008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區海景街395號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 許月嬌 ... ]
鉅上股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區頭興街48號1樓 | 電話: 02-2994-1364 |
名稱 鉅上 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 鉅上)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅上工程行 桃園市中壢區忠福里福州二街33號1樓 | 羅志偉 | 09884381 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099001495) |
鉅上複合材料有限公司 臺中市大安區海墘里東西九路270號 | 卓良聰 | 83096516 | 核准設立 |
鉅上股份有限公司 新北市新莊區頭興街48號1樓 | 陳福生 | 86200409 | 核准設立 |
鉅上服飾名店 臺中市南區民意街61號一樓 | 林明裡 | 06071190 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鉅上企業行 高雄市三民區寶華里覺民路85號2樓 | 曾勇智 | 13388808 | 撤銷 - 獨資 |
鉅上工程行 登記地址: 桃園市中壢區忠福里福州二街33號1樓 | 負責人: 羅志偉 | 統編: 09884381 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099001495) |
鉅上複合材料有限公司 登記地址: 臺中市大安區海墘里東西九路270號 | 負責人: 卓良聰 | 統編: 83096516 | 核准設立 |
鉅上股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區頭興街48號1樓 | 負責人: 陳福生 | 統編: 86200409 | 核准設立 |
鉅上服飾名店 登記地址: 臺中市南區民意街61號一樓 | 負責人: 林明裡 | 統編: 06071190 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鉅上企業行 登記地址: 高雄市三民區寶華里覺民路85號2樓 | 負責人: 曾勇智 | 統編: 13388808 | 撤銷 - 獨資 |
姓名 許月嬌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許月嬌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿嬌早餐店 桃園市大溪區仁愛里埔頂路1段476號 | 許月嬌 | 95011695 | 核准設立 - 獨資 |
堡壘愛二影視企業社 基隆市仁愛區愛二路68號1樓 | 許月嬌 | 26564046 | 廢止 (106年06月27日 字第 1060227936B 號) - 獨資 |
蕭邦企業有限公司 新北市中和區中山路2段136巷4之3號 | 許月嬌 | 12269781 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-08) |
堡壘仁一影視企業社 基隆市仁愛區仁一路181號1樓 | 許月嬌 | 26564030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001934) |
逸聖企業社 桃園市中壢區龍興里龍岡路三段115巷35弄20號1樓 | 許月嬌 | 30145340 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079011226) |
鑫儀國際有限公司 臺北市中山區敬業一路128巷42號1樓 | 黃許月嬌 | 52645278 | 解散 |
育偉消防有限公司 基隆市中山區中和路200巷110號 | 許月嬌 | 55945777 | 核准設立 |
正盈企業行 新北市中和區圓通路257巷8號3樓 | 許月嬌 | 82125318 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078122780) |
阿嬌早餐店 登記地址: 桃園市大溪區仁愛里埔頂路1段476號 | 負責人: 許月嬌 | 統編: 95011695 | 核准設立 - 獨資 |
堡壘愛二影視企業社 登記地址: 基隆市仁愛區愛二路68號1樓 | 負責人: 許月嬌 | 統編: 26564046 | 廢止 (106年06月27日 字第 1060227936B 號) - 獨資 |
蕭邦企業有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段136巷4之3號 | 負責人: 許月嬌 | 統編: 12269781 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-08) |
堡壘仁一影視企業社 登記地址: 基隆市仁愛區仁一路181號1樓 | 負責人: 許月嬌 | 統編: 26564030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001934) |
逸聖企業社 登記地址: 桃園市中壢區龍興里龍岡路三段115巷35弄20號1樓 | 負責人: 許月嬌 | 統編: 30145340 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079011226) |
鑫儀國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區敬業一路128巷42號1樓 | 負責人: 黃許月嬌 | 統編: 52645278 | 解散 |
育偉消防有限公司 登記地址: 基隆市中山區中和路200巷110號 | 負責人: 許月嬌 | 統編: 55945777 | 核准設立 |
正盈企業行 登記地址: 新北市中和區圓通路257巷8號3樓 | 負責人: 許月嬌 | 統編: 82125318 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078122780) |
[ 查詢所有 許月嬌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|