陳秋萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秋萍的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是旺鐵實業股份有限公司, 統一編號是86218935.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 旺鐵實業股份有限公司 | 統一編號: 86218935 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 旺鐵實業股份有限公司 | 統一編號: 86218935 |
[ 搜尋所有相關: 陳秋萍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86218935 | 電話號碼: 0937458365 | 新北市新莊區新泰路417之11號9樓 |
統一編號: 86218935 | 電話號碼: 0937458365 | 新北市新莊區新泰路417之11號9樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳秋萍 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 旺鐵實業 資料。
[ 搜尋所有 旺鐵實業 ... ]
根據姓名 陳秋萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秋萍 ...) | 事務所名稱: 陳秋萍記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市蘆洲區民義街68巷1號6樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1030號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 公司統編: 28498389 | 桃園市桃園區民富八街28巷1弄20號(1樓) | 設立核准日期: 20061013 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微萍安有限公司 | 統一編號: 83028567 @ 董監事資料集 |
| 電話: 037-352-961#615 | 苗栗縣 苗栗市 | 地址: 自治路50號3樓 | 種類: 主題館與綜合類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 週二~週六,時段為09:00-17:00
春節、清明節、端午節、中秋節休館 | 票價: 全部免費 @ 博物館 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 陳秋萍記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市蘆洲區民義街68巷1號6樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1030號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
公司統編: 28498389 | 桃園市桃園區民富八街28巷1弄20號(1樓) | 設立核准日期: 20061013 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微萍安有限公司 | 統一編號: 83028567 @ 董監事資料集 |
電話: 037-352-961#615 | 苗栗縣 苗栗市 | 地址: 自治路50號3樓 | 種類: 主題館與綜合類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 週二~週六,時段為09:00-17:00
春節、清明節、端午節、中秋節休館 | 票價: 全部免費 @ 博物館 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳秋萍 ... ]
名稱 旺鐵實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 旺鐵實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旺鐵實業股份有限公司 新北市新莊區新泰路417之11號9樓 | 陳美玲 | 86218935 | 核准設立 |
旺鐵實業股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新泰路417之11號9樓 | 負責人: 陳美玲 | 統編: 86218935 | 核准設立 |
姓名 陳秋萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳秋萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
微萍安有限公司 桃園市中壢區後興路2段332巷153號 (一樓) | 陳秋萍 | 83028567 | 核准設立 |
雲屋有限公司 臺北市萬華區西寧南路70號2樓23室 | 陳秋萍 | 01408527 | 核准設立 |
賀全行 新北市淡水區中山?禯穭0段?002號?0樓 | 陳秋萍 | 02264055 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
許隆泰商號 臺北市內湖區內湖路2段76巷32弄6號1樓 | 陳秋萍 | 04811348 | 撤銷 - 獨資 |
大冠商店 高雄市三民區鼎金里天祥1路20號1樓 | 陳秋萍 | 06907760 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260768300) |
長鈺五金行 臺中市豐原區翁子里豐東路630號 | 陳秋萍 | 08319676 | 歇業 - 獨資 |
威承企業社 臺中市神岡區大社里大漢街一巷30號3樓 | 陳秋萍 | 08818672 | 核准停業 - 獨資 |
金安電腦資訊社 臺南市中西區大涼里中正路343之16號1樓 | 陳秋萍 | 09062603 | 歇業 - 獨資 |
微萍安有限公司 登記地址: 桃園市中壢區後興路2段332巷153號 (一樓) | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 83028567 | 核准設立 |
雲屋有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路70號2樓23室 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 01408527 | 核准設立 |
賀全行 登記地址: 新北市淡水區中山?禯穭0段?002號?0樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 02264055 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
許隆泰商號 登記地址: 臺北市內湖區內湖路2段76巷32弄6號1樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 04811348 | 撤銷 - 獨資 |
大冠商店 登記地址: 高雄市三民區鼎金里天祥1路20號1樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 06907760 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260768300) |
長鈺五金行 登記地址: 臺中市豐原區翁子里豐東路630號 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 08319676 | 歇業 - 獨資 |
威承企業社 登記地址: 臺中市神岡區大社里大漢街一巷30號3樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 08818672 | 核准停業 - 獨資 |
金安電腦資訊社 登記地址: 臺南市中西區大涼里中正路343之16號1樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 09062603 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳秋萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17000000 | 所代表法人: | 合富工業有限公司 | 統一編號: 20551614 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 駿嘉交通事業有限公司 | 統一編號: 20598857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5563005 | 所代表法人: 太得投資有限公司 | 黑松股份有限公司 | 統一編號: 20651901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489100 | 所代表法人: | 新發製鋼股份有限公司 | 統一編號: 20668001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47388000 | 所代表法人: | 愛的世界嬰兒用品有限公司 | 統一編號: 20730716 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1815179 | 所代表法人: | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550812 | 所代表法人: 高正工商事業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2210912 | 所代表法人: 登楓管理顧問有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1242 | 所代表法人: | 威帝建設股份有限公司 | 統一編號: 20751423 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17000000 | 所代表法人: | 合富工業有限公司 | 統一編號: 20551614 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 駿嘉交通事業有限公司 | 統一編號: 20598857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5563005 | 所代表法人: 太得投資有限公司 | 黑松股份有限公司 | 統一編號: 20651901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489100 | 所代表法人: | 新發製鋼股份有限公司 | 統一編號: 20668001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 瑞士商 Société des Produits Nestlé S.A. | 台灣雀巢股份有限公司 | 統一編號: 20683002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47388000 | 所代表法人: | 愛的世界嬰兒用品有限公司 | 統一編號: 20730716 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1815179 | 所代表法人: | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3740614 | 所代表法人: 啟統投資股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4329309 | 所代表法人: 穩新實業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550812 | 所代表法人: 高正工商事業股份有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2210912 | 所代表法人: 登楓管理顧問有限公司 | 富台工程股份有限公司 | 統一編號: 20740427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1242 | 所代表法人: | 威帝建設股份有限公司 | 統一編號: 20751423 |
|