黃萬發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃萬發的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是優登實業股份有限公司, 統一編號是86221988.
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 黃萬發 ...) | 公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 |
| 公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 |
| 公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 |
公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 |
公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 |
公司名稱: 優登實業股份有限公司 | 到職日期: 0800613 | 統一編號: 86221988 |
[ 搜尋所有相關: 黃萬發 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 優登實業 資料。
[ 搜尋所有 優登實業 ... ]
根據姓名 黃萬發 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃萬發 ...) | 開始時間: 2018/9/23 | 結束時間: 2018/10/15 | 電話: 886-7-2299825 | | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2018-09-23T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2018-10-15T00:00:00+08:00 | 電話: 886-7-2299825 | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 凌陽廣告股份有限公司 | 統一編號: 16327798 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 詮宇工程技術有限公司 | 統一編號: 27429358 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 銘威有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 三內工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
開始時間: 2018/9/23 | 結束時間: 2018/10/15 | 電話: 886-7-2299825 | | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2018-09-23T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2018-10-15T00:00:00+08:00 | 電話: 886-7-2299825 | 地點: 高雄市政府交通局 | 地址: 高雄市新興區中正三路25號8樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 中秋節連續假期還在煩惱去那玩嗎? 高雄市政府交通局邀集熱愛旅行與攝影的民眾一起來大樹區捕捉「台灣好行-大樹祈福線與哈佛快線」沿線之美,民眾於搭乘大樹祈福線或哈佛快線旅遊時,利用手機捕捉沿線站點的風景、... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 凌陽廣告股份有限公司 | 統一編號: 16327798 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 詮宇工程技術有限公司 | 統一編號: 27429358 @ 董監事資料集 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 銘威有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 三內工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃萬發 ... ]
名稱 優登實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 優登實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優登實業股份有限公司 臺南市西港區南海里1鄰慶安路203號 | | 86221988 | 解散 (102年02月08日 府經工商字 第1020009255號) |
優登實業股份有限公司 登記地址: 臺南市西港區南海里1鄰慶安路203號 | 統編: 86221988 | 解散 (102年02月08日 府經工商字 第1020009255號) |
姓名 黃萬發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃萬發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬發鐘錶刻印行 臺北市中山區民權東路2段92巷1弄2號1樓 | 黃萬發 | 04393822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114114434) |
萬順機車行 高雄市大寮區琉球里琉球路99-4號限1樓 | 黃萬發 | 78386493 | 核准設立 - 獨資 |
詮宇工程技術有限公司 彰化縣員林市湖水路78號 | 黃萬發 | 27429358 | 核准設立 |
利發企業社 宜蘭縣冬山鄉群英村群英路128號 | 黃萬發 | 42097250 | 歇業 - 獨資 |
夾吧二店 新北市新莊區民安路188巷3弄5號 | 黃萬發 | 94873816 | 核准設立 - 獨資 |
全音商行 臺北市中正區汀州路233號1樓 | 黃萬發 | 05634088 | 撤銷 - 獨資 |
天下網路世界 宜蘭縣頭城鎮城北里西一巷一0號一樓 | 黃萬發 | 17938950 | 歇業 - 獨資 |
馥逸居工藝社 新北市中和區莒光路93號1樓 | 黃萬發 | 19529050 | 歇業 - 獨資 |
萬發鐘錶刻印行 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段92巷1弄2號1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 04393822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114114434) |
萬順機車行 登記地址: 高雄市大寮區琉球里琉球路99-4號限1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 78386493 | 核准設立 - 獨資 |
詮宇工程技術有限公司 登記地址: 彰化縣員林市湖水路78號 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 27429358 | 核准設立 |
利發企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉群英村群英路128號 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 42097250 | 歇業 - 獨資 |
夾吧二店 登記地址: 新北市新莊區民安路188巷3弄5號 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 94873816 | 核准設立 - 獨資 |
全音商行 登記地址: 臺北市中正區汀州路233號1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 05634088 | 撤銷 - 獨資 |
天下網路世界 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城北里西一巷一0號一樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 17938950 | 歇業 - 獨資 |
馥逸居工藝社 登記地址: 新北市中和區莒光路93號1樓 | 負責人: 黃萬發 | 統編: 19529050 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃萬發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
|