劉松癸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉松癸的職稱是監察人, 持有股份數是799000, 公司名稱是宮園顧問股份有限公司, 統一編號是86224795.
董監事資料集 資料集的 劉松癸 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉松癸 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 宮園顧問股份有限公司 | 統一編號: 86224795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 331000 | 所代表法人: | 宮園顧問股份有限公司 | 統一編號: 86224795 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 宮園顧問股份有限公司 | 統一編號: 86224795 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 宮園顧問股份有限公司 | 統一編號: 86224795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 331000 | 所代表法人: | 宮園顧問股份有限公司 | 統一編號: 86224795 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 宮園顧問股份有限公司 | 統一編號: 86224795 |
[ 搜尋所有相關: 劉松癸 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 宮園顧問 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 宮園顧問 ...) | 處分日期: 20230626 | 處分金額或滯納金: 4367 | 公告日期: 20230810 | 處分字號: 保退一字第11269911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 3505 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 3140 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 3171 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 6342 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230626 | 處分金額或滯納金: 4367 | 公告日期: 20230810 | 處分字號: 保退一字第11269911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 3505 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 3140 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 3171 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 6342 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 宮園顧問 ... ]
根據姓名 劉松癸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉松癸 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-339985 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-339985 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
| 團體會址: 雲林縣斗六市大學路3段123號國立雲林科技大學營建工程系EB306室 | 成立日期: 1040912 | 理事長: 劉松癸 @ 全國性人民團體名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20240201 | 機構電話: 089-339985 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-339985#120 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-339985 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-339985 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
團體會址: 雲林縣斗六市大學路3段123號國立雲林科技大學營建工程系EB306室 | 成立日期: 1040912 | 理事長: 劉松癸 @ 全國性人民團體名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20240201 | 機構電話: 089-339985 | 機構負責人姓名: 劉松癸 | 機構代碼: A11900006 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里重慶路831號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉松癸 ... ]
名稱 宮園顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宮園顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宮園顧問股份有限公司 臺中市西區忠誠里華美西街一段137號11樓之3 | 劉士琳 | 86224795 | 核准設立 |
宮園顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市西區忠誠里華美西街一段137號11樓之3 | 負責人: 劉士琳 | 統編: 86224795 | 核准設立 |
姓名 劉松癸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 劉松癸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏崙電能股份有限公司 臺中市西區華美西街一段137號11樓之3 | 劉松癸 | 83461675 | 核准設立 |
宏崙電能股份有限公司 登記地址: 臺中市西區華美西街一段137號11樓之3 | 負責人: 劉松癸 | 統編: 83461675 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|