吳承翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳承翰的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是崧平有限公司, 統一編號是86250505.
| 統一編號: 86250505 | 電話號碼: 04-2471-2217 | 臺中市南屯區精誠南路135巷29號1樓 |
統一編號: 86250505 | 電話號碼: 04-2471-2217 | 臺中市南屯區精誠南路135巷29號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市烏日區太明路152巷12號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業 | 登記編號: T6600277 | 統一編號: 86250505 |
臺中市烏日區太明路152巷12號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業 | 登記編號: T6600277 | 統一編號: 86250505 |
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 統一編號: 86250505 | 工廠負責人姓名: 吳承翰 | 工廠地址: 臺中市烏日區北里里太明路152巷12號 | 主要產品: 259其他金屬製品 |
統一編號: 86250505 | 工廠負責人姓名: 吳承翰 | 工廠地址: 臺中市烏日區北里里太明路152巷12號 | 主要產品: 259其他金屬製品 |
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 臨時工廠名錄 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 86250505 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區北里里太明路152巷12號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 86250505 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區北里里太明路152巷12號 |
[ 搜尋所有相關: 吳承翰 @ 登記工廠名錄 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 312500 | 所代表法人: | 科成建設股份有限公司 | 統一編號: 86345658 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 312500 | 所代表法人: | 科成建設股份有限公司 | 統一編號: 86345658 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 崧平 ... ]
根據姓名 吳承翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳承翰 ...) | 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
南枝曲舍 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 聯翰科技股份有限公司 | 統一編號: 85091190 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰昇茶業有限公司 | 統一編號: 90264349 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 960 | 所代表法人: | 欣承股份有限公司 | 統一編號: 47210750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 拾承室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 93512126 @ 董監事資料集 |
(中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)葉仁焜、林依文、陳芷若、楊寓寧、吳承翰、胡在晴、黃昱昊、邵士銘、葉懿嫺 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳承翰 ... ]
崧平水電鑿井工程有限公司 | 地址: 台東縣台東市漢口街50號 | 電話: 089-329-425 |
崧平公司 | 地址: 台中市南屯區精誠南路133巷29號 | 電話: 04-2251-4398 |
崧平有限公司 | 地址: 台中市烏日區太明路152巷12號 | 電話: 04-2335-9698 |
名稱 崧平 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 崧平)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崧平有限公司 臺中市南屯區精誠南路135巷29號1樓 | 吳承翰 | 86250505 | 核准設立 |
崧平有限公司 登記地址: 臺中市南屯區精誠南路135巷29號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 86250505 | 核准設立 |
姓名 吳承翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳承翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯翰科技股份有限公司 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 | 吳承翰 | 85091190 | 核准設立 |
大約翰汽車材料行 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 | 吳承翰 | 17564360 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727) |
維翰企業社 新北市中和區民生街85巷1弄2號 | 吳承翰 | 42228112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116) |
翰鴻商行 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 | 吳承翰 | 85194246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686) |
翰翔商行 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 | 吳承翰 | 88290834 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899) |
翰權有限公司 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 | 吳承翰 | 90226747 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-20) |
翰昇茶業有限公司 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 | 吳承翰 | 90264349 | 核准設立 |
翰穎資訊 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 | 吳承翰 | 91128408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506) |
聯翰科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰延平路198號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85091190 | 核准設立 |
大約翰汽車材料行 登記地址: 臺中市北區六合里福龍街111號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 17564360 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110869727) |
維翰企業社 登記地址: 新北市中和區民生街85巷1弄2號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 42228112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055231116) |
翰鴻商行 登記地址: 新竹縣竹北市新社里中正西路120號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 85194246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080301686) |
翰翔商行 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段133巷5弄17號、19號 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 88290834 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124103899) |
翰權有限公司 登記地址: 嘉義市西區保安里世賢路一段700號2樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90226747 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-20) |
翰昇茶業有限公司 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和興村中華路209巷44弄之6一樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 90264349 | 核准設立 |
翰穎資訊 登記地址: 新竹縣新豐鄉坪頂一街67號1樓 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 91128408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100301506) |
[ 查詢所有 吳承翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
|