林東昇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林東昇的職稱是董事, 持有股份數是10000, 公司名稱是惠光行企業股份有限公司, 統一編號是86268370.
董監事資料集 資料集的 林東昇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林東昇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 惠光行企業股份有限公司 | 統一編號: 86268370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 惠光行企業股份有限公司 | 統一編號: 86268370 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 惠光行企業股份有限公司 | 統一編號: 86268370 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 惠光行企業股份有限公司 | 統一編號: 86268370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 惠光行企業股份有限公司 | 統一編號: 86268370 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 惠光行企業股份有限公司 | 統一編號: 86268370 |
[ 搜尋所有相關: 林東昇 @ 董監事資料集 ]
無其他 惠光行企業 資料。
[ 搜尋所有 惠光行企業 ... ]
根據姓名 林東昇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林東昇 ...) | (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林東昇分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林東昇 ... ]
名稱 惠光行企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 惠光行企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠光行企業股份有限公司 彰化縣員林市中正里林森路261號 | 蘇東山 | 86268370 | 核准設立 |
惠光行企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市中正里林森路261號 | 負責人: 蘇東山 | 統編: 86268370 | 核准設立 |
姓名 林東昇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林東昇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泓昇冷氣行 臺北市大安區安居街118巷14號 | 林東昇 | 17274876 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084112598) |
宏昇空調工程行 臺中市潭子區大豐里雅豐街282巷46號1樓 | 林東昇 | 77662956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060878677) |
華德堂葬儀社﹝稅089.06.15東稅工23409:擅歇應予撤銷登記﹞ 臺東縣臺東市中正里福建路一三四號一樓 | 林東昇 | 93708402 | 撤銷 - 獨資 |
承明模型企業有限公司 新北市樹林區中佳路109號 | 林東昇 | 54295635 | 核准設立 |
方园工程行 桃園市觀音區樹林里安和街188-1號二樓 | 林東昇 | 72832340 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079001789) |
承宥模型企業社 新北市樹林區保安街2段2之1號7樓 | 林東昇 | 87314529 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098116295) |
福祿壽農產行 臺中市東區泉源里建成路500號 | 林東昇 | 47618531 | 核准設立 - 獨資 |
上好西點麵包專賣店 臺東縣臺東市中山里安慶街二十一號 | 林東昇 | 93742133 | 核准設立 - 獨資 |
泓昇冷氣行 登記地址: 臺北市大安區安居街118巷14號 | 負責人: 林東昇 | 統編: 17274876 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084112598) |
宏昇空調工程行 登記地址: 臺中市潭子區大豐里雅豐街282巷46號1樓 | 負責人: 林東昇 | 統編: 77662956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060878677) |
華德堂葬儀社﹝稅089.06.15東稅工23409:擅歇應予撤銷登記﹞ 登記地址: 臺東縣臺東市中正里福建路一三四號一樓 | 負責人: 林東昇 | 統編: 93708402 | 撤銷 - 獨資 |
承明模型企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區中佳路109號 | 負責人: 林東昇 | 統編: 54295635 | 核准設立 |
方园工程行 登記地址: 桃園市觀音區樹林里安和街188-1號二樓 | 負責人: 林東昇 | 統編: 72832340 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079001789) |
承宥模型企業社 登記地址: 新北市樹林區保安街2段2之1號7樓 | 負責人: 林東昇 | 統編: 87314529 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098116295) |
福祿壽農產行 登記地址: 臺中市東區泉源里建成路500號 | 負責人: 林東昇 | 統編: 47618531 | 核准設立 - 獨資 |
上好西點麵包專賣店 登記地址: 臺東縣臺東市中山里安慶街二十一號 | 負責人: 林東昇 | 統編: 93742133 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林東昇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
|