陳麗姿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳麗姿的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是寅任企業有限公司, 統一編號是86274823.
無其他 寅任企業 資料。
[ 搜尋所有 寅任企業 ... ]
根據姓名 陳麗姿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳麗姿 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照B據點 |
| 電話: 037-264425 | 地址鄉鎮市區: 苗栗市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳麗姿 @ 藥局基本資料 |
| 聯絡電話: 07-6993009-21 | 聯絡人: 陳麗姿 | 型態: 衛生局(所) | 64000 | 地址: 高雄市湖內區湖中路203號 @ 愛滋病-109年度愛滋病匿名篩檢諮詢服務機構名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照ABC據點 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照B據點 |
電話: 037-264425 | 地址鄉鎮市區: 苗栗市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳麗姿 @ 藥局基本資料 |
聯絡電話: 07-6993009-21 | 聯絡人: 陳麗姿 | 型態: 衛生局(所) | 64000 | 地址: 高雄市湖內區湖中路203號 @ 愛滋病-109年度愛滋病匿名篩檢諮詢服務機構名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0934-251556 | 機構負責人姓名: 陳麗姿 | 機構代碼: B30700002 | 機構種類: B3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市福安里福安里中華路653號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳麗姿 ... ]
名稱 寅任企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 寅任企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寅任企業有限公司 臺中市大肚區山陽里沙田路三段524巷11號 | 陳麗姿 | 86274823 | 核准設立 |
寅任企業有限公司 登記地址: 臺中市大肚區山陽里沙田路三段524巷11號 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 86274823 | 核准設立 |
姓名 陳麗姿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳麗姿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日月商店 臺北市中山區新生北路3段62巷29號1樓 | 陳麗姿 | 11099789 | 撤銷 - 合夥 |
博聞堂文化用品社 臺東縣臺東市新興里鐵花路二0六號 | 陳麗姿 | 17908885 | 核准設立 - 獨資 |
尚洋行 臺東縣臺東市富豐里吉林路一段二巷二十四號一樓 | 陳麗姿 | 19808692 | 歇業 - 獨資 |
易立組合工程行 臺中市北區健行里華興街69巷5號1樓 | 陳麗姿 | 21898305 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110878903) |
承億水電行 臺北市中山區復興北路514巷23號1樓 | 陳麗姿 | 26230267 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020022531) |
海豐實業社 臺中市北屯區平田里旅順路二段354號一樓 | 陳麗姿 | 52613938 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
凡勁商店 臺北市中正區南昌路1段73號1樓 | 陳麗姿 | 76420880 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1114102396) |
金明生旅行社有限公司台北分公司 臺北市中山區南京東路二段36號6樓 | 陳麗姿 | 80347270 | 核准設立 |
日月商店 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段62巷29號1樓 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 11099789 | 撤銷 - 合夥 |
博聞堂文化用品社 登記地址: 臺東縣臺東市新興里鐵花路二0六號 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 17908885 | 核准設立 - 獨資 |
尚洋行 登記地址: 臺東縣臺東市富豐里吉林路一段二巷二十四號一樓 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 19808692 | 歇業 - 獨資 |
易立組合工程行 登記地址: 臺中市北區健行里華興街69巷5號1樓 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 21898305 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110878903) |
承億水電行 登記地址: 臺北市中山區復興北路514巷23號1樓 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 26230267 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020022531) |
海豐實業社 登記地址: 臺中市北屯區平田里旅順路二段354號一樓 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 52613938 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
凡勁商店 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段73號1樓 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 76420880 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1114102396) |
金明生旅行社有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路二段36號6樓 | 負責人: 陳麗姿 | 統編: 80347270 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳麗姿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|