姓名寬宏藝術經紀股份有限公司的職稱是董事, 持有股份數是476000, 公司名稱是表演工作坊文化創意股份有限公司, 統一編號是86297179.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 表演工作坊文化創意股份有限公司 | 統一編號: 86297179 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 表演工作坊文化創意股份有限公司 | 統一編號: 86297179 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 319000 | 所代表法人: | 表演工作坊文化創意股份有限公司 | 統一編號: 86297179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 表演工作坊文化創意股份有限公司 | 統一編號: 86297179 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 表演工作坊文化創意股份有限公司 | 統一編號: 86297179 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 319000 | 所代表法人: | 表演工作坊文化創意股份有限公司 | 統一編號: 86297179 |
[ 搜尋所有相關: 寬宏藝術經紀股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86297179 | 電話號碼: 02-26982323 | 臺北市信義區信義路4段458號10樓 |
統一編號: 86297179 | 電話號碼: 02-26982323 | 臺北市信義區信義路4段458號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 寬宏藝術經紀股份有限公司 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 表演工作坊文化創意 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 表演工作坊文化創意 ...) | (中華民國)表演工作坊 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)表演工作坊 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)表演工作坊 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)表演工作坊 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 表演工作坊文化創意 ... ]
根據姓名 寬宏藝術經紀股份有限公司 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 寬宏藝術經紀股份有限公司 ...) | | 活動起始日期: 2020/06/26 | 活動結束日期: 2020/10/24 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/09/13 | 活動結束日期: 2020/09/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2020/01/08 | 活動結束日期: 2020/04/05 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 總機電話: (02)2532-6677 | 公司代號: 6596 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 27530185 | 住址: 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 董事長: 林建寰 | 成立日期: 20041105 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| | 活動起始日期: 2020/07/15 | 活動結束日期: 2020/10/11 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/06/26 | 活動結束日期: 2020/10/24 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)寬宏藝術經紀股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2020/07/04 | 活動結束日期: 2020/09/06 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/09/13 | 活動結束日期: 2020/09/13 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2020/01/08 | 活動結束日期: 2020/04/05 @ 新住民主題區藝文活動 |
總機電話: (02)2532-6677 | 公司代號: 6596 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 27530185 | 住址: 臺北市中山區樂群二路267號6樓 | 董事長: 林建寰 | 成立日期: 20041105 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 活動起始日期: 2020/07/15 | 活動結束日期: 2020/10/11 @ 新住民主題區藝文活動 |
[ 搜尋所有 寬宏藝術經紀股份有限公司 ... ]
名稱 表演工作坊文化創意 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 表演工作坊文化創意)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
與寬宏藝術經紀股份有限公司同分類的董監事資料集
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
|