蔡宏毅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡宏毅的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是川億建設股份有限公司, 統一編號是86300195.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 川億建設開發有限公司 | 統一編號: 90820346 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 川億建設開發有限公司 | 統一編號: 90820346 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 川億建設 ... ]
根據姓名 蔡宏毅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡宏毅 ...) | (中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷鑫興業股份有限公司 | 統一編號: 22447526 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車視通科技有限公司 | 統一編號: 28008405 @ 董監事資料集 |
(中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷鑫興業股份有限公司 | 統一編號: 22447526 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車視通科技有限公司 | 統一編號: 28008405 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡宏毅 ... ]
名稱 川億建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 川億建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
川億建設開發有限公司 臺中市大甲區江南里南北三路350巷60弄2號1樓 | 林東海 | 90820346 | 核准設立 |
川億建設股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段169號︹之15︺10樓之1 | | 86300195 | 解散 (文號: 2007-8-8 府建商字 第09687886110號) |
川億建設開發有限公司 登記地址: 臺中市大甲區江南里南北三路350巷60弄2號1樓 | 負責人: 林東海 | 統編: 90820346 | 核准設立 |
川億建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段169號︹之15︺10樓之1 | 統編: 86300195 | 解散 (文號: 2007-8-8 府建商字 第09687886110號) |
姓名 蔡宏毅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 蔡宏毅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾毅工程行 新竹市香山區東香里芝柏二街21號一樓 | 蔡宏毅 | 42050001 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003587) |
宏采旅行社有限公司 臺北市內湖區文湖街3號5樓 | 蔡宏毅 | 24554178 | 解散已清算完結 (107年05月01日 士院彩民司成107年度司司字 第110號) |
車視通科技有限公司 臺中市沙鹿區正義路97巷63號 | 蔡宏毅 | 28008405 | 核准設立 |
台灣奈米科技應用股份有限公司 桃園市蘆竹區南崁路一段83號18樓之2 | 蔡宏毅 | 80275515 | 核准設立 |
弘上藝品有限公司 臺北市松山區民權東路3段106巷15弄5號2樓 | 蔡宏毅 | 83266429 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-03) |
虎秋文昌雞 雲林縣虎尾鎮中山里和平路122號1樓 | 蔡宏毅 | 92257111 | 核准設立 - 獨資 |
禾毅工程行 登記地址: 新竹市香山區東香里芝柏二街21號一樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 42050001 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003587) |
宏采旅行社有限公司 登記地址: 臺北市內湖區文湖街3號5樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 24554178 | 解散已清算完結 (107年05月01日 士院彩民司成107年度司司字 第110號) |
車視通科技有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區正義路97巷63號 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 28008405 | 核准設立 |
台灣奈米科技應用股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南崁路一段83號18樓之2 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 80275515 | 核准設立 |
弘上藝品有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段106巷15弄5號2樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 83266429 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-03) |
虎秋文昌雞 登記地址: 雲林縣虎尾鎮中山里和平路122號1樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 92257111 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡宏毅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
|