王清
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王清的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是迪嘟投資股份有限公司, 統一編號是86305229.
董監事資料集 資料集的 王清 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王清 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 迪嘟投資股份有限公司 | 統一編號: 86305229 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2924000 | 所代表法人: | 迪嘟投資股份有限公司 | 統一編號: 86305229 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 526000 | 所代表法人: | 迪嘟投資股份有限公司 | 統一編號: 86305229 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 迪嘟投資股份有限公司 | 統一編號: 86305229 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2924000 | 所代表法人: | 迪嘟投資股份有限公司 | 統一編號: 86305229 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 526000 | 所代表法人: | 迪嘟投資股份有限公司 | 統一編號: 86305229 |
[ 搜尋所有相關: 王清 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86305229 | 電話號碼: 02-27055335 | 臺中市西區英才路589巷11號14樓 |
統一編號: 86305229 | 電話號碼: 02-27055335 | 臺中市西區英才路589巷11號14樓 |
[ 搜尋所有相關: 王清 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: 迪嘟投資股份有限公司 | 和裕投資股份有限公司 | 統一編號: 12357757 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: 迪嘟投資股份有限公司 | 和裕投資股份有限公司 | 統一編號: 12357757 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 迪嘟投資 ... ]
根據姓名 王清 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王清 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 名稱: 王賢民 | 開放時間: 周二至周五,請先預約 | 電話: 049-2367588 | 地址: 南投縣草屯鎮文化街33號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 開始時間: 2022-06-16T10:02:00+08:00 | 結束時間: 2022-06-29T17:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523136 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 雲林縣斗六市大學路三段310號文化觀光處展覽館1樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 台灣漆文化協會由台灣漆藝界人間國寶-王清霜老師及其子王賢民、王賢志老師領軍,王清霜大師為台灣目前碩果僅存的漆藝導師,也是2010年首位獲得國家指定為重要傳統工藝保存者的漆藝「人間國寶」。 漆藝產業發展... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: +886-6-2276886 | 開放時間: 週二~週日08:00–16:00,週一休息 | 分類: 甜點糕餅、伴手好禮 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區神農街8號 @ 臺南餐飲 |
| 開放時間: | | 電話: 886-5-5912327 | 地址: 雲林縣大埤鄉大德村新街20號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 地址: 社中街305號2樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本協會發起人陳定雄等32人於民國83年1月25日奉台北市政府社會局北市士字3065號函依法籌組。
發起人於83年3月9日召開第一次籌備委員會議經推選籌備委員13人:陳定雄、王清發、蕭勝中、標美麗... | 經度座標: 121.505455 | 緯度座標: 25.0921071 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 丁水泉、杜清祥 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 面向國立佳冬高農特教教學暨綜合專業實習大樓右側 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
名稱: 王賢民 | 開放時間: 周二至周五,請先預約 | 電話: 049-2367588 | 地址: 南投縣草屯鎮文化街33號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
開始時間: 2022-06-16T10:02:00+08:00 | 結束時間: 2022-06-29T17:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523136 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 雲林縣斗六市大學路三段310號文化觀光處展覽館1樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 台灣漆文化協會由台灣漆藝界人間國寶-王清霜老師及其子王賢民、王賢志老師領軍,王清霜大師為台灣目前碩果僅存的漆藝導師,也是2010年首位獲得國家指定為重要傳統工藝保存者的漆藝「人間國寶」。 漆藝產業發展... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
電話: +886-6-2276886 | 開放時間: 週二~週日08:00–16:00,週一休息 | 分類: 甜點糕餅、伴手好禮 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區神農街8號 @ 臺南餐飲 |
開放時間: | | 電話: 886-5-5912327 | 地址: 雲林縣大埤鄉大德村新街20號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
地址: 社中街305號2樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本協會發起人陳定雄等32人於民國83年1月25日奉台北市政府社會局北市士字3065號函依法籌組。
發起人於83年3月9日召開第一次籌備委員會議經推選籌備委員13人:陳定雄、王清發、蕭勝中、標美麗... | 經度座標: 121.505455 | 緯度座標: 25.0921071 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
丁水泉、杜清祥 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 面向國立佳冬高農特教教學暨綜合專業實習大樓右側 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 王清 ... ]
名稱 迪嘟投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 迪嘟投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
迪嘟投資股份有限公司 臺中市西區英才路589巷11號14樓 | 黃淑貞 | 86305229 | 核准設立 |
迪嘟投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西區英才路589巷11號14樓 | 負責人: 黃淑貞 | 統編: 86305229 | 核准設立 |
姓名 王清 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王清)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王清貴禮品行 桃園縣桃園市光興里信二街11號一樓 | 王清貴 | 36416517 | 核准設立 - 獨資 |
丸王鮮魚號 臺中市清水區東山里神清路261號 | 王清臣 | 55908560 | 核准設立 - 獨資 |
天王國際影業股份有限公司 新北市汐止區福德二路79號2樓 | 王清凉 | 90101541 | 核准設立 |
清龍肉舖 臺南市中西區郡西里郡西路35號(保安市場3062號攤) | 王清龍 | 14402589 | 核准設立 - 獨資 |
王清志個人計程車 基隆市中正區正義路七四巷二二號之一 | 王清志 | 00838648 | 核准設立 - 獨資 |
王清龍自營計程車行 基隆市仁愛區南新街一一二號之三 | 王清龍 | 00894325 | 撤銷 - 獨資 |
王清賜自營計程車行 基隆市仁愛區南榮路三一九巷七號四樓 | 王清賜 | 00913548 | 核准設立 - 獨資 |
王清鳳自營計程車行 臺北市士林區社中街54巷10號1樓 | 王清鳳 | 01812934 | 撤銷 - 獨資 |
王清貴禮品行 登記地址: 桃園縣桃園市光興里信二街11號一樓 | 負責人: 王清貴 | 統編: 36416517 | 核准設立 - 獨資 |
丸王鮮魚號 登記地址: 臺中市清水區東山里神清路261號 | 負責人: 王清臣 | 統編: 55908560 | 核准設立 - 獨資 |
天王國際影業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德二路79號2樓 | 負責人: 王清凉 | 統編: 90101541 | 核准設立 |
清龍肉舖 登記地址: 臺南市中西區郡西里郡西路35號(保安市場3062號攤) | 負責人: 王清龍 | 統編: 14402589 | 核准設立 - 獨資 |
王清志個人計程車 登記地址: 基隆市中正區正義路七四巷二二號之一 | 負責人: 王清志 | 統編: 00838648 | 核准設立 - 獨資 |
王清龍自營計程車行 登記地址: 基隆市仁愛區南新街一一二號之三 | 負責人: 王清龍 | 統編: 00894325 | 撤銷 - 獨資 |
王清賜自營計程車行 登記地址: 基隆市仁愛區南榮路三一九巷七號四樓 | 負責人: 王清賜 | 統編: 00913548 | 核准設立 - 獨資 |
王清鳳自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區社中街54巷10號1樓 | 負責人: 王清鳳 | 統編: 01812934 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 王清 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|