袁美雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名袁美雲的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是豐淳食品工業股份有限公司, 統一編號是86325647.
無其他 豐淳食品工業 資料。
[ 搜尋所有 豐淳食品工業 ... ]
| 開始時間: 2013/4/27 | 結束時間: 2013/4/28 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣湖口牛車驛站 | 地址: 新竹縣湖口鄉竹13─1線 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: .主辦單位:新竹縣湖口鄉藝文協會.活動日期:2013-04-27~2013-04-28.活動時間:上午9時至下午4時.活動地點:新竹縣湖口牛車驛站.入場方式:自由入場.內容簡介:4/27-4/28桐花... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2013/4/27 | 結束時間: 2013/4/28 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣湖口牛車驛站 | 地址: 新竹縣湖口鄉竹13─1線 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: .主辦單位:新竹縣湖口鄉藝文協會.活動日期:2013-04-27~2013-04-28.活動時間:上午9時至下午4時.活動地點:新竹縣湖口牛車驛站.入場方式:自由入場.內容簡介:4/27-4/28桐花... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 袁美雲 ... ]
名稱 豐淳食品工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豐淳食品工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐淳食品工業股份有限公司 新竹縣新豐鄉員山村榮豐街三五號三樓 | | 86325647 | 廢止 (文號: 2002-6-14 經授中字 第0913470033號) |
豐淳食品工業股份有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉員山村榮豐街三五號三樓 | 統編: 86325647 | 廢止 (文號: 2002-6-14 經授中字 第0913470033號) |
姓名 袁美雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 袁美雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
袁豆豆小吃店 新北市板橋區雨農路18巷1號1樓 | 袁美雲 | 08568549 | 歇業 - 獨資 |
主福商店 臺北市信義區吳興街432巷139弄112號1樓 | 李袁美雲 | 21238276 | 歇業 - 獨資 |
宏■企業行 桃園縣龍潭鄉中興村中興路211巷1號 | 袁美雲 | 44417862 | 撤銷 - 獨資 |
袁豆豆小吃店 登記地址: 新北市板橋區雨農路18巷1號1樓 | 負責人: 袁美雲 | 統編: 08568549 | 歇業 - 獨資 |
主福商店 登記地址: 臺北市信義區吳興街432巷139弄112號1樓 | 負責人: 李袁美雲 | 統編: 21238276 | 歇業 - 獨資 |
宏■企業行 登記地址: 桃園縣龍潭鄉中興村中興路211巷1號 | 負責人: 袁美雲 | 統編: 44417862 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
|