李佳靜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李佳靜的職稱是監察人, 持有股份數是250, 公司名稱是名展企業股份有限公司, 統一編號是86340339.
董監事資料集 資料集的 李佳靜 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李佳靜 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 名展企業股份有限公司 | 統一編號: 86340339 |
[ 搜尋所有相關: 李佳靜 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86340339 | 電話號碼: 06-3557087 | 臺南市安南區安順里10鄰開安二街29號 |
統一編號: 86340339 | 電話號碼: 06-3557087 | 臺南市安南區安順里10鄰開安二街29號 |
[ 搜尋所有相關: 李佳靜 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、251金屬刀具、手工具及模具、269其他電子零組件、303汽車零件 | 統一編號: 86340339 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區安順里開安二街29號 |
主要產品: 259其他金屬製品、251金屬刀具、手工具及模具、269其他電子零組件、303汽車零件 | 統一編號: 86340339 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區安順里開安二街29號 |
[ 搜尋所有相關: 李佳靜 @ 登記工廠名錄 ]
| 臺南市安南區安順里開安二街29號 | 符合之產業類別: 26電子零組件製造業,25金屬製品製造業,30汽車及其零件製造業 @ 113年臺南市工廠登記清冊 |
臺南市安南區安順里開安二街29號 | 符合之產業類別: 26電子零組件製造業,25金屬製品製造業,30汽車及其零件製造業 @ 113年臺南市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 名展企業 ... ]
根據姓名 李佳靜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李佳靜 ...) | (中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 靜萊有限公司 | 統一編號: 93785174 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 02 22 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/李佳靜 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容宣稱誇大療效 | 刊播日期: 11 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 靜萊有限公司 | 統一編號: 93785174 @ 董監事資料集 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 02 22 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/李佳靜 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容宣稱誇大療效 | 刊播日期: 11 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 李佳靜 ... ]
名稱 名展企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 名展企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名展企業社 新北市樹林區中正路639號8樓 | 白明勝 | 85440227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128180521) |
名展企業社 宜蘭縣宜蘭市成功里成功路70巷35號一樓 | 陳宏裕 | 49811688 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902485) |
名展企業社 臺南市永康區二王里中山南路316巷32弄14號1樓 | 楊家蓁 | 10116254 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100054177) |
名展企業行 高雄市楠梓區德民路426巷6號10樓 | 陳月英 | 82683306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860223700) |
名展企業股份有限公司 臺南市安南區安順里10鄰開安二街29號 | 包雅芳 | 86340339 | 核准設立 |
名展企業行 高雄市三民區鼎西里金山路267巷10號1樓 | 宋明展 | 06919203 | 歇業 - 獨資 |
名展企業行 高雄市前鎮區瑞賢街47巷18號1樓 | 陳曉青 | 26486540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461573100) |
名展企業社 桃園市中壢區仁和里仁德五街23之2號9樓 | 駱國安 | 41441522 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1059001462) |
名展企業社 登記地址: 新北市樹林區中正路639號8樓 | 負責人: 白明勝 | 統編: 85440227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128180521) |
名展企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市成功里成功路70巷35號一樓 | 負責人: 陳宏裕 | 統編: 49811688 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902485) |
名展企業社 登記地址: 臺南市永康區二王里中山南路316巷32弄14號1樓 | 負責人: 楊家蓁 | 統編: 10116254 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100054177) |
名展企業行 登記地址: 高雄市楠梓區德民路426巷6號10樓 | 負責人: 陳月英 | 統編: 82683306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860223700) |
名展企業股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區安順里10鄰開安二街29號 | 負責人: 包雅芳 | 統編: 86340339 | 核准設立 |
名展企業行 登記地址: 高雄市三民區鼎西里金山路267巷10號1樓 | 負責人: 宋明展 | 統編: 06919203 | 歇業 - 獨資 |
名展企業行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞賢街47巷18號1樓 | 負責人: 陳曉青 | 統編: 26486540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461573100) |
名展企業社 登記地址: 桃園市中壢區仁和里仁德五街23之2號9樓 | 負責人: 駱國安 | 統編: 41441522 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1059001462) |
[ 查詢所有 名展企業 ... ]
姓名 李佳靜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李佳靜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
靜萊有限公司 高雄市前金區中華三路98號9樓之5 | 李佳靜 | 93785174 | 核准設立 |
佳香柚工作坊 臺南市麻豆區油車里油車139之13號 | 李佳靜 | 92353542 | 核准設立 - 獨資 |
常春藤服飾有限公司內湖分公司 臺北市內湖區成功路3段174巷21號 | 李佳靜 | 54323695 | 廢止 |
加比雅工作室 新北市汐止區仁愛路124號3樓 | 李佳靜 | 02392283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035234712) |
統一商行 新北市汐止區水源路1段124號9樓之1 | 李佳靜 | 02428509 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249065) |
琴酒冰菓室 嘉義市西區垂楊里新民路401號1樓 | 李佳靜 | 06271394 | 歇業 - 獨資 |
曉慧小吃店 新北市土城區福祥街72號(1樓) | 李佳靜 | 08722135 | 歇業 - 獨資 |
藝文漫畫書店 新北市蘆洲區民族路470號1樓 | 李佳靜 | 17624796 | 歇業 - 獨資 |
靜萊有限公司 登記地址: 高雄市前金區中華三路98號9樓之5 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 93785174 | 核准設立 |
佳香柚工作坊 登記地址: 臺南市麻豆區油車里油車139之13號 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 92353542 | 核准設立 - 獨資 |
常春藤服飾有限公司內湖分公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路3段174巷21號 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 54323695 | 廢止 |
加比雅工作室 登記地址: 新北市汐止區仁愛路124號3樓 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 02392283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035234712) |
統一商行 登記地址: 新北市汐止區水源路1段124號9樓之1 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 02428509 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249065) |
琴酒冰菓室 登記地址: 嘉義市西區垂楊里新民路401號1樓 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 06271394 | 歇業 - 獨資 |
曉慧小吃店 登記地址: 新北市土城區福祥街72號(1樓) | 負責人: 李佳靜 | 統編: 08722135 | 歇業 - 獨資 |
藝文漫畫書店 登記地址: 新北市蘆洲區民族路470號1樓 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 17624796 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李佳靜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
|