張哲軒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張哲軒的職稱是董事, 持有股份數是1127450, 公司名稱是台灣黑熊股份有限公司, 統一編號是86357751.
董監事資料集 資料集的 張哲軒 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張哲軒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1567210 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 185900 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1567210 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 185900 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
[ 搜尋所有相關: 張哲軒 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86357751 | 電話號碼: 04-25286128 | 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 |
統一編號: 86357751 | 電話號碼: 04-25286128 | 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 張哲軒 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台灣黑熊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣黑熊 ...) | 卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2020/12/20 | 活動結束日期: 2020/12/20 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 片長: 20:53 | 影片分類: 保育 | 授權單位: 生物多樣性研究所 | 影片簡介: 「台灣黑熊」又稱為狗熊,體重平均在80到180公斤左右。胸部V字形的白斑,是牠們最明顯的特徵。台灣黑熊是台灣唯一的熊科動物,也是台灣陸地上體型最大的食肉目動物。 @ 農業虛擬博物館 |
卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2020/12/20 | 活動結束日期: 2020/12/20 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
片長: 20:53 | 影片分類: 保育 | 授權單位: 生物多樣性研究所 | 影片簡介: 「台灣黑熊」又稱為狗熊,體重平均在80到180公斤左右。胸部V字形的白斑,是牠們最明顯的特徵。台灣黑熊是台灣唯一的熊科動物,也是台灣陸地上體型最大的食肉目動物。 @ 農業虛擬博物館 |
[ 搜尋所有 台灣黑熊 ... ]
根據姓名 張哲軒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張哲軒 ...) | (中華民國)張哲軒 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張哲軒 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 芝柏石油股份有限公司 | 統一編號: 12801435 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 芝柏全球能源股份有限公司 | 統一編號: 12881649 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 402430 | 所代表法人: | 芝柏光電股份有限公司 | 統一編號: 23823169 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 良伃投資股份有限公司 | 統一編號: 29028766 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 柏源開發有限公司 | 統一編號: 42870388 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 新恩醫療器材有限公司 | 統一編號: 82799469 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張哲軒 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張哲軒 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 芝柏石油股份有限公司 | 統一編號: 12801435 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 芝柏全球能源股份有限公司 | 統一編號: 12881649 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 402430 | 所代表法人: | 芝柏光電股份有限公司 | 統一編號: 23823169 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 良伃投資股份有限公司 | 統一編號: 29028766 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 柏源開發有限公司 | 統一編號: 42870388 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 新恩醫療器材有限公司 | 統一編號: 82799469 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張哲軒 ... ]
名稱 台灣黑熊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 台灣黑熊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣黑熊網球民宿 南投縣魚池鄉東池村東興巷21之76號 | 賴源宜倫 | 47525225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050002272) |
台灣黑熊網路安全股份有限公司 新竹縣竹北市東興里東興路一段146號 | 謝秋蓮 | 83305324 | 核准設立 |
台灣黑熊股份有限公司 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 | 張益 | 86357751 | 核准設立 |
社團法人台灣黑熊保育協會 花蓮縣玉里鎮中城里002鄰城南一街7號1樓 | | 37603974 | |
台灣黑熊設計工作室 臺南市安平區石門里安北路104號1樓 | 蔣君祥 | 40715951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036338) |
台灣黑熊企業有限公司 臺中市北區太原四街十一號一樓 | | 86951020 | 廢止 (文號: 2013-3-12 經授中字 第1023203468號) |
台灣黑熊網球民宿 登記地址: 南投縣魚池鄉東池村東興巷21之76號 | 負責人: 賴源宜倫 | 統編: 47525225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050002272) |
台灣黑熊網路安全股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東興里東興路一段146號 | 負責人: 謝秋蓮 | 統編: 83305324 | 核准設立 |
台灣黑熊股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 | 負責人: 張益 | 統編: 86357751 | 核准設立 |
社團法人台灣黑熊保育協會 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里002鄰城南一街7號1樓 | 統編: 37603974 |
台灣黑熊設計工作室 登記地址: 臺南市安平區石門里安北路104號1樓 | 負責人: 蔣君祥 | 統編: 40715951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036338) |
台灣黑熊企業有限公司 登記地址: 臺中市北區太原四街十一號一樓 | 統編: 86951020 | 廢止 (文號: 2013-3-12 經授中字 第1023203468號) |
[ 查詢所有 台灣黑熊 ... ]
姓名 張哲軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 張哲軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏源開發有限公司 臺中市豐原區田心里圓環東路152號2樓 | 張哲軒 | 42870388 | 核准設立 |
伊特髮型名店 臺北市中正區羅斯福路4段86號2樓 | 張哲軒 | 48901079 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新恩醫療器材有限公司 臺北市信義區基隆路2段13號3樓之2 | 張哲軒 | 82799469 | 核准設立 |
柏源開發有限公司 登記地址: 臺中市豐原區田心里圓環東路152號2樓 | 負責人: 張哲軒 | 統編: 42870388 | 核准設立 |
伊特髮型名店 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路4段86號2樓 | 負責人: 張哲軒 | 統編: 48901079 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新恩醫療器材有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段13號3樓之2 | 負責人: 張哲軒 | 統編: 82799469 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|