陳仕霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳仕霖的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣黑熊股份有限公司, 統一編號是86357751.
董監事資料集 資料集的 陳仕霖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳仕霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1127450 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1567210 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 185900 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1127450 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1567210 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 185900 | 所代表法人: | 台灣黑熊股份有限公司 | 統一編號: 86357751 |
[ 搜尋所有相關: 陳仕霖 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86357751 | 電話號碼: 04-25286128 | 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 |
統一編號: 86357751 | 電話號碼: 04-25286128 | 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳仕霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台灣黑熊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣黑熊 ...) | 卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2020/12/20 | 活動結束日期: 2020/12/20 @ 新住民主題區藝文活動 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 片長: 20:53 | 影片分類: 保育 | 授權單位: 生物多樣性研究所 | 影片簡介: 「台灣黑熊」又稱為狗熊,體重平均在80到180公斤左右。胸部V字形的白斑,是牠們最明顯的特徵。台灣黑熊是台灣唯一的熊科動物,也是台灣陸地上體型最大的食肉目動物。 @ 農業虛擬博物館 |
卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
卑南遺址公園 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2020/12/20 | 活動結束日期: 2020/12/20 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)內政部營建署玉山國家公園管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
片長: 20:53 | 影片分類: 保育 | 授權單位: 生物多樣性研究所 | 影片簡介: 「台灣黑熊」又稱為狗熊,體重平均在80到180公斤左右。胸部V字形的白斑,是牠們最明顯的特徵。台灣黑熊是台灣唯一的熊科動物,也是台灣陸地上體型最大的食肉目動物。 @ 農業虛擬博物館 |
[ 搜尋所有 台灣黑熊 ... ]
根據姓名 陳仕霖 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳仕霖 ...) | 食品業者登錄字號: B-200134452-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市梧棲區建國東街118號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芝柏石油股份有限公司 | 統一編號: 12801435 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芝柏全球能源股份有限公司 | 統一編號: 12881649 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 菜根香農場股份有限公司 | 統一編號: 16666234 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芝柏光電股份有限公司 | 統一編號: 23823169 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華客家土樓開發股份有限公司 | 統一編號: 86626860 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 毛毛寵物生醫股份有限公司 | 統一編號: 93629239 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: B-200134452-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市梧棲區建國東街118號 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芝柏石油股份有限公司 | 統一編號: 12801435 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芝柏全球能源股份有限公司 | 統一編號: 12881649 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 菜根香農場股份有限公司 | 統一編號: 16666234 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 芝柏光電股份有限公司 | 統一編號: 23823169 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華客家土樓開發股份有限公司 | 統一編號: 86626860 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 毛毛寵物生醫股份有限公司 | 統一編號: 93629239 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳仕霖 ... ]
名稱 台灣黑熊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 台灣黑熊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣黑熊網球民宿 南投縣魚池鄉東池村東興巷21之76號 | 賴源宜倫 | 47525225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050002272) |
台灣黑熊網路安全股份有限公司 新竹縣竹北市東興里東興路一段146號 | 謝秋蓮 | 83305324 | 核准設立 |
台灣黑熊股份有限公司 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 | 張益 | 86357751 | 核准設立 |
社團法人台灣黑熊保育協會 花蓮縣玉里鎮中城里002鄰城南一街7號1樓 | | 37603974 | |
台灣黑熊設計工作室 臺南市安平區石門里安北路104號1樓 | 蔣君祥 | 40715951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036338) |
台灣黑熊企業有限公司 臺中市北區太原四街十一號一樓 | | 86951020 | 廢止 (文號: 2013-3-12 經授中字 第1023203468號) |
台灣黑熊網球民宿 登記地址: 南投縣魚池鄉東池村東興巷21之76號 | 負責人: 賴源宜倫 | 統編: 47525225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050002272) |
台灣黑熊網路安全股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東興里東興路一段146號 | 負責人: 謝秋蓮 | 統編: 83305324 | 核准設立 |
台灣黑熊股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區田心里4鄰圓環東路152號2樓 | 負責人: 張益 | 統編: 86357751 | 核准設立 |
社團法人台灣黑熊保育協會 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里002鄰城南一街7號1樓 | 統編: 37603974 |
台灣黑熊設計工作室 登記地址: 臺南市安平區石門里安北路104號1樓 | 負責人: 蔣君祥 | 統編: 40715951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036338) |
台灣黑熊企業有限公司 登記地址: 臺中市北區太原四街十一號一樓 | 統編: 86951020 | 廢止 (文號: 2013-3-12 經授中字 第1023203468號) |
[ 查詢所有 台灣黑熊 ... ]
姓名 陳仕霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳仕霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
善化鹽酥雞大王 臺南市善化區光文里中山路214之3號 | 陳仕霖 | 37648439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070042329) |
源益煤氣行 臺中市龍井區新庄里中沙路新庄仔巷1之40號一樓 | 陳仕霖 | 56303218 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080861812) |
瑞興企業社 雲林縣斗南鎮明昌里中正路273號 | 陳仕霖 | 87079257 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120023777) |
弘展汽車商行 基隆市暖暖區暖暖街411號1樓 | 陳仕霖 | 98112325 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110000344) |
善化鹽酥雞大王 登記地址: 臺南市善化區光文里中山路214之3號 | 負責人: 陳仕霖 | 統編: 37648439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070042329) |
源益煤氣行 登記地址: 臺中市龍井區新庄里中沙路新庄仔巷1之40號一樓 | 負責人: 陳仕霖 | 統編: 56303218 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080861812) |
瑞興企業社 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里中正路273號 | 負責人: 陳仕霖 | 統編: 87079257 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120023777) |
弘展汽車商行 登記地址: 基隆市暖暖區暖暖街411號1樓 | 負責人: 陳仕霖 | 統編: 98112325 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110000344) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|